EP2331368 - RENFORCEMENT AVEC CONCEPT DE CANAL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été révoqué Statut actualisé le 22.07.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 16.12.2016 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 09.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 29.07.2022 | Révocation du brevet | publié le 31.08.2022 [2022/35] | 29.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): GB | publié le 31.08.2022 [2022/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sika Technology AG Zugerstrasse 50 6340 Baar / CH | [2011/24] | Inventeur(s) | 01 /
BELPAIRE, Vincent Rue de Boetendael 39 B-1180 Uccle / BE | [2011/24] | Mandataire(s) | Sika Patent Attorneys C/o Sika Technology AG Corp. IP Dept. Tüffenwies 16 8048 Zürich / CH | [N/P] |
Précédent [2017/03] | Sika Patent Attorneys c/o Sika Technology AG Corp. IP Dept. Tüffenwies 16 Postfach 8048 Zürich / CH | ||
Précédent [2011/24] | Sika Patent Attorneys c/o Sika Technologies AG Tüffenwies 16-22 8048 Zürich / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 09782454.4 | 01.09.2009 | [2011/24] | WO2009EP61271 | Numéro de priorité, date | EP20080163414 | 01.09.2008 Format original publié: EP 08163414 | [2011/24] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2010023325 | Date: | 04.03.2010 | Langue: | EN | [2010/09] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2331368 | Date: | 15.06.2011 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 04.03.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/24] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2331368 | Date: | 18.01.2017 | Langue: | EN | [2017/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 15.07.2010 | Classification | IPC: | B60R13/08, B62D29/00 | [2011/24] | CPC: |
B60R13/08 (EP,KR,US);
B60R13/00 (KR);
B62D29/00 (KR);
B62D29/001 (US);
B62D29/002 (EP,US);
B62D29/004 (US);
Y10T428/13 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2017/03] |
Précédent [2011/24] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERSTÄRKUNG MIT KANALAUSFÜHRUNG | [2011/24] | Anglais: | REINFORCEMENT WITH CHANNEL DESIGN | [2011/24] | Français: | RENFORCEMENT AVEC CONCEPT DE CANAL | [2011/24] | Entrée dans la phase régionale | 01.04.2011 | Taxe nationale de base payée | 01.04.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 01.04.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 01.04.2011 | Requête en examen déposée [2011/24] | 24.05.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.08.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.12.2016 | Taxe de délivrance payée | 06.12.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 06.12.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 05.08.2016 | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
18.10.2017
ADMISSIBLE L & L Products Europe S.A.S. 1, Rue Lindberg ZA Activeum, Altorf 67129 Molsheim, Cedex / FR Mandataire de l'opposant Kutzenberger Wolff & Partner Waidmarkt 11 50676 Köln / DE | [N/P] |
Précédent [2017/47] | |||
Opposant(s) | 01
18.10.2017
ADMISSIBLE L & L Products Europe S.A.S. 1, Rue Lindberg ZA Activeum, Altorf 67129 Molsheim, Cedex / FR Mandataire de l'opposant Kutzenberger Wolff & Partner Theodor-Heuss-Ring 23 50668 Köln / DE | 12.02.2018 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 07.06.2018 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 14.05.2019 | Date des procédures orales | 10.10.2019 | Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition | 10.10.2019 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 04.07.2022 | Effet juridique de la révocation du brevet [2022/35] | 21.07.2022 | Envoi de la notification signalant la révocation du brevet | Recours après opposition | 10.12.2019 | Recours reçu No. T3246/19 | 10.02.2020 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 04.07.2022 | Résultat de la procédure de recours : revocation du brevet | 21.07.2022 | Envoi de la décision de la Chambre de recours | 04.07.2022 | Date des procédures orales | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 01.10.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.09.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.09.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 30.09.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 30.09.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 01.09.2009 | AT | 18.01.2017 | CY | 18.01.2017 | CZ | 18.01.2017 | DK | 18.01.2017 | EE | 18.01.2017 | ES | 18.01.2017 | FI | 18.01.2017 | HR | 18.01.2017 | IT | 18.01.2017 | LT | 18.01.2017 | LV | 18.01.2017 | MC | 18.01.2017 | MK | 18.01.2017 | NL | 18.01.2017 | PL | 18.01.2017 | RO | 18.01.2017 | SE | 18.01.2017 | SI | 18.01.2017 | SK | 18.01.2017 | SM | 18.01.2017 | TR | 18.01.2017 | BG | 18.04.2017 | NO | 18.04.2017 | GR | 19.04.2017 | IS | 18.05.2017 | PT | 18.05.2017 | IE | 01.09.2017 | LU | 01.09.2017 | MT | 01.09.2017 | BE | 30.09.2017 | CH | 30.09.2017 | LI | 30.09.2017 | GB | 01.09.2021 | [2022/35] |
Précédent [2020/15] | HU | 01.09.2009 | |
AT | 18.01.2017 | ||
CY | 18.01.2017 | ||
CZ | 18.01.2017 | ||
DK | 18.01.2017 | ||
EE | 18.01.2017 | ||
ES | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
HR | 18.01.2017 | ||
IT | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
MC | 18.01.2017 | ||
MK | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RO | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
SI | 18.01.2017 | ||
SK | 18.01.2017 | ||
SM | 18.01.2017 | ||
TR | 18.01.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
NO | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
IE | 01.09.2017 | ||
LU | 01.09.2017 | ||
MT | 01.09.2017 | ||
BE | 30.09.2017 | ||
CH | 30.09.2017 | ||
LI | 30.09.2017 | ||
Précédent [2019/51] | HU | 01.09.2009 | |
AT | 18.01.2017 | ||
CY | 18.01.2017 | ||
CZ | 18.01.2017 | ||
DK | 18.01.2017 | ||
EE | 18.01.2017 | ||
ES | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
HR | 18.01.2017 | ||
IT | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
MC | 18.01.2017 | ||
MK | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RO | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
SI | 18.01.2017 | ||
SK | 18.01.2017 | ||
SM | 18.01.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
NO | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
IE | 01.09.2017 | ||
LU | 01.09.2017 | ||
MT | 01.09.2017 | ||
BE | 30.09.2017 | ||
CH | 30.09.2017 | ||
LI | 30.09.2017 | ||
Précédent [2019/46] | HU | 01.09.2009 | |
AT | 18.01.2017 | ||
CY | 18.01.2017 | ||
CZ | 18.01.2017 | ||
DK | 18.01.2017 | ||
EE | 18.01.2017 | ||
ES | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
HR | 18.01.2017 | ||
IT | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
MC | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RO | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
SI | 18.01.2017 | ||
SK | 18.01.2017 | ||
SM | 18.01.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
NO | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
IE | 01.09.2017 | ||
LU | 01.09.2017 | ||
MT | 01.09.2017 | ||
BE | 30.09.2017 | ||
CH | 30.09.2017 | ||
LI | 30.09.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 01.09.2009 | |
AT | 18.01.2017 | ||
CZ | 18.01.2017 | ||
DK | 18.01.2017 | ||
EE | 18.01.2017 | ||
ES | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
HR | 18.01.2017 | ||
IT | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
MC | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RO | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
SI | 18.01.2017 | ||
SK | 18.01.2017 | ||
SM | 18.01.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
NO | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
IE | 01.09.2017 | ||
LU | 01.09.2017 | ||
MT | 01.09.2017 | ||
BE | 30.09.2017 | ||
CH | 30.09.2017 | ||
LI | 30.09.2017 | ||
Précédent [2018/43] | AT | 18.01.2017 | |
CZ | 18.01.2017 | ||
DK | 18.01.2017 | ||
EE | 18.01.2017 | ||
ES | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
HR | 18.01.2017 | ||
IT | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
MC | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RO | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
SI | 18.01.2017 | ||
SK | 18.01.2017 | ||
SM | 18.01.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
NO | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
IE | 01.09.2017 | ||
LU | 01.09.2017 | ||
MT | 01.09.2017 | ||
BE | 30.09.2017 | ||
CH | 30.09.2017 | ||
LI | 30.09.2017 | ||
Précédent [2018/39] | AT | 18.01.2017 | |
CZ | 18.01.2017 | ||
DK | 18.01.2017 | ||
EE | 18.01.2017 | ||
ES | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
HR | 18.01.2017 | ||
IT | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
MC | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RO | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
SI | 18.01.2017 | ||
SK | 18.01.2017 | ||
SM | 18.01.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
NO | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
IE | 01.09.2017 | ||
LU | 01.09.2017 | ||
BE | 30.09.2017 | ||
CH | 30.09.2017 | ||
LI | 30.09.2017 | ||
Précédent [2018/34] | AT | 18.01.2017 | |
CZ | 18.01.2017 | ||
DK | 18.01.2017 | ||
EE | 18.01.2017 | ||
ES | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
HR | 18.01.2017 | ||
IT | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
MC | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RO | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
SI | 18.01.2017 | ||
SK | 18.01.2017 | ||
SM | 18.01.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
NO | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
IE | 01.09.2017 | ||
LU | 01.09.2017 | ||
CH | 30.09.2017 | ||
LI | 30.09.2017 | ||
Précédent [2018/29] | AT | 18.01.2017 | |
CZ | 18.01.2017 | ||
DK | 18.01.2017 | ||
EE | 18.01.2017 | ||
ES | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
HR | 18.01.2017 | ||
IT | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
MC | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RO | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
SI | 18.01.2017 | ||
SK | 18.01.2017 | ||
SM | 18.01.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
NO | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
Précédent [2018/14] | AT | 18.01.2017 | |
CZ | 18.01.2017 | ||
DK | 18.01.2017 | ||
EE | 18.01.2017 | ||
ES | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
HR | 18.01.2017 | ||
IT | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RO | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
SI | 18.01.2017 | ||
SK | 18.01.2017 | ||
SM | 18.01.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
NO | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
Précédent [2017/51] | AT | 18.01.2017 | |
CZ | 18.01.2017 | ||
DK | 18.01.2017 | ||
EE | 18.01.2017 | ||
ES | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
HR | 18.01.2017 | ||
IT | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RO | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
SK | 18.01.2017 | ||
SM | 18.01.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
NO | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
Précédent [2017/50] | AT | 18.01.2017 | |
CZ | 18.01.2017 | ||
DK | 18.01.2017 | ||
EE | 18.01.2017 | ||
ES | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
HR | 18.01.2017 | ||
IT | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RO | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
SK | 18.01.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
NO | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
Précédent [2017/49] | AT | 18.01.2017 | |
CZ | 18.01.2017 | ||
EE | 18.01.2017 | ||
ES | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
HR | 18.01.2017 | ||
IT | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RO | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
SK | 18.01.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
NO | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
Précédent [2017/48] | AT | 18.01.2017 | |
CZ | 18.01.2017 | ||
ES | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
HR | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
NO | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
Précédent [2017/40] | AT | 18.01.2017 | |
ES | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
HR | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
NO | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP1149679 ; | [X]FR2749263 (RENAULT [FR]); | [A]EP1064188 (MOELLER PLAST GMBH [DE]); | [A]JP2007084015 (IDA SANGYO KK) | Opposition | JPH0731569 | FR2749263 | JP2000211551 | JP2001062833 | JP2001199362 | US6305136 | EP1149679 | US6311452 | EP1064188 | US2002088908 | US6475577 | US6729425 | US2004224108 | US2004262853 | EP1541449 | US2005172486 | US2005212332 | EP1609577 | US7141194 | JP2007084015 | US2007090666 | WO2007082677 | WO2007098464 | EP1930231 | WO2008071792 | US2008143143 | US2008150323 | WO2008077944 | EP1946995 | WO2009083535 |