EP2337975 - PROCÉDÉ D'INVERSION DU SENS DE MARCHE D'UN VÉHICULE À MOTEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.07.2014 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.07.2015 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BG, HU, LU | publié le 26.08.2015 [2015/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ZF Friedrichshafen AG Graf-von-Soden-Platz 1 88046 Friedrichshafen / DE | [N/P] |
Précédent [2011/26] | Pour tous les Etats désignés ZF Friedrichshafen AG 88038 Friedrichshafen / DE | Inventeur(s) | 01 /
HÖFLER, Hans Auf dem Ruhbuehl 187 88090 Immenstaad / DE | 02 /
KURZ, Thomas Oberdorferstr. 52 88085 Langenargen / DE | [2011/26] | Numéro de la demande, date de dépôt | 09783534.2 | 29.09.2009 | [2011/26] | WO2009EP62595 | Numéro de priorité, date | DE20081043107 | 23.10.2008 Format original publié: DE102008043107 | [2011/26] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010046206 | Date: | 29.04.2010 | Langue: | DE | [2010/17] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2337975 | Date: | 29.06.2011 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 29.04.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/26] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2337975 | Date: | 18.09.2013 | Langue: | DE | [2013/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 29.04.2010 | Classification | IPC: | F16H61/14, B60W30/18, F16H61/02 | [2013/21] | CPC: |
F16H61/143 (EP,US);
B60W30/18045 (EP,US);
F16H2312/09 (EP,US);
F16H61/0246 (EP,US);
Y10T74/20018 (US)
|
Précédent IPC [2011/26] | F16H61/14 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/26] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUM UMSTEUERN DER FAHRTRICHTUNG EINES FAHRZEUGS | [2011/26] | Anglais: | METHOD FOR REVERSING THE DIRECTION OF TRAVEL OF A VEHICLE | [2011/26] | Français: | PROCÉDÉ D'INVERSION DU SENS DE MARCHE D'UN VÉHICULE À MOTEUR | [2011/26] | Entrée dans la phase régionale | 02.03.2011 | Taxe nationale de base payée | 02.03.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.03.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 22.01.2010 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 02.03.2011 | Requête en examen déposée [2011/26] | 17.09.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.10.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.05.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.08.2013 | Taxe de délivrance payée | 05.08.2013 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 17.09.2012 | Opposition(s) | 19.06.2014 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/35] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.09.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 29.09.2009 | BG | 18.09.2013 | CY | 18.09.2013 | CZ | 18.09.2013 | DK | 18.09.2013 | EE | 18.09.2013 | ES | 18.09.2013 | FI | 18.09.2013 | HR | 18.09.2013 | IT | 18.09.2013 | LT | 18.09.2013 | LV | 18.09.2013 | MC | 18.09.2013 | MK | 18.09.2013 | MT | 18.09.2013 | NL | 18.09.2013 | PL | 18.09.2013 | RO | 18.09.2013 | SI | 18.09.2013 | SK | 18.09.2013 | SM | 18.09.2013 | TR | 18.09.2013 | IE | 29.09.2013 | LU | 29.09.2013 | BE | 30.09.2013 | CH | 30.09.2013 | LI | 30.09.2013 | FR | 18.11.2013 | GB | 18.12.2013 | NO | 18.12.2013 | GR | 19.12.2013 | IS | 18.01.2014 | PT | 20.01.2014 | [2015/34] |
Précédent [2015/32] | CY | 18.09.2013 | |
CZ | 18.09.2013 | ||
DK | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
ES | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
IT | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
MC | 18.09.2013 | ||
MK | 18.09.2013 | ||
MT | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
PL | 18.09.2013 | ||
RO | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
SM | 18.09.2013 | ||
TR | 18.09.2013 | ||
IE | 29.09.2013 | ||
BE | 30.09.2013 | ||
CH | 30.09.2013 | ||
LI | 30.09.2013 | ||
FR | 18.11.2013 | ||
GB | 18.12.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
IS | 18.01.2014 | ||
PT | 20.01.2014 | ||
Précédent [2015/24] | CY | 18.09.2013 | |
CZ | 18.09.2013 | ||
DK | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
ES | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
IT | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
MC | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
PL | 18.09.2013 | ||
RO | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
SM | 18.09.2013 | ||
IE | 29.09.2013 | ||
BE | 30.09.2013 | ||
CH | 30.09.2013 | ||
LI | 30.09.2013 | ||
FR | 18.11.2013 | ||
GB | 18.12.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
IS | 18.01.2014 | ||
PT | 20.01.2014 | ||
Précédent [2015/23] | CY | 18.09.2013 | |
CZ | 18.09.2013 | ||
DK | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
ES | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
IT | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
MC | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
PL | 18.09.2013 | ||
RO | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
IE | 29.09.2013 | ||
BE | 30.09.2013 | ||
CH | 30.09.2013 | ||
LI | 30.09.2013 | ||
FR | 18.11.2013 | ||
GB | 18.12.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
IS | 18.01.2014 | ||
PT | 20.01.2014 | ||
Précédent [2014/51] | CY | 18.09.2013 | |
CZ | 18.09.2013 | ||
DK | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
ES | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
IT | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
MC | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
PL | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
IE | 29.09.2013 | ||
BE | 30.09.2013 | ||
CH | 30.09.2013 | ||
LI | 30.09.2013 | ||
FR | 18.11.2013 | ||
GB | 18.12.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
IS | 18.01.2014 | ||
PT | 20.01.2014 | ||
Précédent [2014/41] | CY | 18.09.2013 | |
CZ | 18.09.2013 | ||
DK | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
ES | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
IT | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
MC | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
PL | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
IE | 29.09.2013 | ||
BE | 30.09.2013 | ||
CH | 30.09.2013 | ||
LI | 30.09.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
IS | 18.01.2014 | ||
PT | 20.01.2014 | ||
Précédent [2014/38] | CY | 18.09.2013 | |
CZ | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
ES | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
IT | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
MC | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
PL | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
IE | 29.09.2013 | ||
BE | 30.09.2013 | ||
CH | 30.09.2013 | ||
LI | 30.09.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
IS | 18.01.2014 | ||
PT | 20.01.2014 | ||
Précédent [2014/34] | CY | 18.09.2013 | |
CZ | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
ES | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
MC | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
PL | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
IE | 29.09.2013 | ||
BE | 30.09.2013 | ||
CH | 30.09.2013 | ||
LI | 30.09.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
IS | 18.01.2014 | ||
PT | 20.01.2014 | ||
Précédent [2014/33] | CY | 18.09.2013 | |
CZ | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
ES | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
MC | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
PL | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
IE | 29.09.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
IS | 18.01.2014 | ||
PT | 20.01.2014 | ||
Précédent [2014/29] | CY | 18.09.2013 | |
CZ | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
ES | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
MC | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
PL | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
IS | 18.01.2014 | ||
PT | 20.01.2014 | ||
Précédent [2014/28] | CY | 18.09.2013 | |
CZ | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
ES | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
PL | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
IS | 18.01.2014 | ||
PT | 20.01.2014 | ||
Précédent [2014/24] | CY | 18.09.2013 | |
CZ | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
ES | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
PL | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
IS | 18.01.2014 | ||
Précédent [2014/23] | CY | 18.09.2013 | |
CZ | 18.09.2013 | ||
EE | 18.09.2013 | ||
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
SK | 18.09.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
IS | 18.01.2014 | ||
Précédent [2014/22] | CY | 18.09.2013 | |
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
NL | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
Précédent [2014/18] | CY | 18.09.2013 | |
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
Précédent [2014/12] | CY | 24.07.2013 | |
FI | 18.09.2013 | ||
HR | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
LV | 18.09.2013 | ||
SI | 18.09.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
GR | 19.12.2013 | ||
Précédent [2014/10] | CY | 24.07.2013 | |
HR | 18.09.2013 | ||
LT | 18.09.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
Précédent [2014/09] | HR | 18.09.2013 | |
LT | 18.09.2013 | ||
NO | 18.12.2013 | ||
Précédent [2014/08] | LT | 18.09.2013 | |
NO | 18.12.2013 | ||
Précédent [2014/07] | NO | 18.12.2013 | Cité dans | Recherche internationale | [X]US3985046 (MORRIS HUGH C, et al) [X] 1-6 * column 4, lines 27-40 *; | [AD]DE4407951 (SIEMENS AG [DE]) [AD] 1-6* the whole document *; | [X]WO2006017902 (NAUTITECH PTY LTD [AU], et al) [X] 1-6 * page 17, lines 13-15 * * page 21, line 15 - page 22, line 15 * |