EP2342128 - NACELLE COMPRENANT UN MÂT ADAPTÉ POUR SUPPORTER UN TURBORÉACTEUR D'AÉRONEF [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2011/28] | MÂT ADAPTÉ POUR SUPPORTER UN TURBORÉACTEUR D'AÉRONEF, ET NACELLE COMPRENANT UN TEL MÂT | ||
[2013/47] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.05.2015 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.06.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 25.07.2018 [2018/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Aircelle Route du Pont 8 76700 Gonfreville l'Orcher / FR | [2011/28] | Inventeur(s) | 01 /
CARUEL, Pierre 86 rue Gabriel Péri F-76600 Le Havre / FR | 02 /
VAUCHEL, Guy, Bernard 6 allée du Pont Durand F-76600 Le Havre / FR | [2011/28] | Mandataire(s) | Gaillarde, Frédéric F. Ch. Cabinet Germain & Maureau 31-33, rue de la Baume 75008 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [2014/26] | Gaillarde, Frédéric F. Ch. Cabinet GERMAIN ET MAUREAU 8 avenue du Président Wilson 75016 Paris / FR | ||
Précédent [2011/28] | Gaillarde, Frédéric F. Ch. Cabinet GERMAIN ET MAUREAU 8 avenue du Président Wilson 75016 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 09784333.8 | 05.08.2009 | [2011/28] | WO2009FR00981 | Numéro de priorité, date | FR20080005420 | 01.10.2008 Format original publié: FR 0805420 | FR20090001071 | 09.03.2009 Format original publié: FR 0901071 | [2011/28] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010037917 | Date: | 08.04.2010 | Langue: | FR | [2010/14] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2342128 | Date: | 13.07.2011 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 08.04.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/28] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2342128 | Date: | 25.06.2014 | Langue: | FR | [2014/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 08.04.2010 | Classification | IPC: | B64D27/26, B64D29/06 | [2011/28] | CPC: |
B64D27/40 (EP,US);
B64D29/08 (EP,US);
F02C7/20 (EP,US);
F05D2250/70 (EP,US);
F05D2260/50 (EP,US);
Y02T50/40 (EP,US);
Y02T50/60 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/28] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | GONDEL UMFASSEND EINE ZUR ABSTÜTZUNG EINES FLUGZEUGTURBOSTRAHLTRIEBWERKS AUSGEFÜHRTE STREBE | [2013/47] | Anglais: | NACELLE COMPRISING A STRUT DESIGNED TO SUPPORT AN AIRCRAFT TURBOJET ENGINE | [2013/47] | Français: | NACELLE COMPRENANT UN MÂT ADAPTÉ POUR SUPPORTER UN TURBORÉACTEUR D'AÉRONEF | [2013/47] |
Précédent [2011/28] | ZUR ABSTÜTZUNG EINES FLUGZEUGTURBOSTRAHLTRIEBWERKS AUSGEFÜHRTE STREBE UND EINE SOLCHE STREBE UMFASSENDE GONDEL | ||
Précédent [2011/28] | STRUT DESIGNED TO SUPPORT AN AIRCRAFT TURBOJET ENGINE, AND NACELLE COMPRISING SUCH A STRUT | ||
Précédent [2011/28] | MÂT ADAPTÉ POUR SUPPORTER UN TURBORÉACTEUR D'AÉRONEF, ET NACELLE COMPRENANT UN TEL MÂT | Entrée dans la phase régionale | 04.03.2011 | Taxe nationale de base payée | 04.03.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.03.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 04.03.2011 | Requête en examen déposée [2011/28] | 30.05.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 06.07.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.10.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.02.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.05.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.10.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.02.2014 | Taxe de délivrance payée | 20.02.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | 16.04.2014 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 06.07.2012 | Opposition(s) | 26.03.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/23] | Requête en poursuite de la procédure de: | 09.05.2014 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 09.05.2014 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 26.05.2013 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.06.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.06.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.06.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 05.08.2009 | AT | 25.06.2014 | BG | 25.06.2014 | CY | 25.06.2014 | CZ | 25.06.2014 | DK | 25.06.2014 | EE | 25.06.2014 | FI | 25.06.2014 | HR | 25.06.2014 | LT | 25.06.2014 | LV | 25.06.2014 | MC | 25.06.2014 | MK | 25.06.2014 | MT | 25.06.2014 | NL | 25.06.2014 | PL | 25.06.2014 | RO | 25.06.2014 | SE | 25.06.2014 | SI | 25.06.2014 | SK | 25.06.2014 | SM | 25.06.2014 | TR | 25.06.2014 | IE | 05.08.2014 | LU | 05.08.2014 | BE | 31.08.2014 | CH | 31.08.2014 | LI | 31.08.2014 | NO | 25.09.2014 | GR | 26.09.2014 | IS | 25.10.2014 | PT | 27.10.2014 | [2018/30] |
Précédent [2016/33] | HU | 05.08.2009 | |
AT | 25.06.2014 | ||
BG | 25.06.2014 | ||
CY | 25.06.2014 | ||
CZ | 25.06.2014 | ||
DK | 25.06.2014 | ||
EE | 25.06.2014 | ||
FI | 25.06.2014 | ||
HR | 25.06.2014 | ||
LT | 25.06.2014 | ||
LV | 25.06.2014 | ||
MC | 25.06.2014 | ||
MT | 25.06.2014 | ||
NL | 25.06.2014 | ||
PL | 25.06.2014 | ||
RO | 25.06.2014 | ||
SE | 25.06.2014 | ||
SI | 25.06.2014 | ||
SK | 25.06.2014 | ||
SM | 25.06.2014 | ||
TR | 25.06.2014 | ||
IE | 05.08.2014 | ||
LU | 05.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
CH | 31.08.2014 | ||
LI | 31.08.2014 | ||
NO | 25.09.2014 | ||
GR | 26.09.2014 | ||
IS | 25.10.2014 | ||
PT | 27.10.2014 | ||
Précédent [2016/32] | HU | 05.08.2009 | |
AT | 25.06.2014 | ||
BG | 25.06.2014 | ||
CY | 25.06.2014 | ||
CZ | 25.06.2014 | ||
DK | 25.06.2014 | ||
EE | 25.06.2014 | ||
FI | 25.06.2014 | ||
HR | 25.06.2014 | ||
LT | 25.06.2014 | ||
LV | 25.06.2014 | ||
MC | 25.06.2014 | ||
MT | 25.06.2014 | ||
NL | 25.06.2014 | ||
PL | 25.06.2014 | ||
RO | 25.06.2014 | ||
SE | 25.06.2014 | ||
SI | 25.06.2014 | ||
SK | 25.06.2014 | ||
SM | 25.06.2014 | ||
IE | 05.08.2014 | ||
LU | 05.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
CH | 31.08.2014 | ||
LI | 31.08.2014 | ||
NO | 25.09.2014 | ||
GR | 26.09.2014 | ||
IS | 25.10.2014 | ||
PT | 27.10.2014 | ||
Précédent [2016/28] | AT | 25.06.2014 | |
BG | 25.06.2014 | ||
CY | 25.06.2014 | ||
CZ | 25.06.2014 | ||
DK | 25.06.2014 | ||
EE | 25.06.2014 | ||
FI | 25.06.2014 | ||
HR | 25.06.2014 | ||
LT | 25.06.2014 | ||
LV | 25.06.2014 | ||
MC | 25.06.2014 | ||
MT | 25.06.2014 | ||
NL | 25.06.2014 | ||
PL | 25.06.2014 | ||
RO | 25.06.2014 | ||
SE | 25.06.2014 | ||
SI | 25.06.2014 | ||
SK | 25.06.2014 | ||
SM | 25.06.2014 | ||
IE | 05.08.2014 | ||
LU | 05.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
CH | 31.08.2014 | ||
LI | 31.08.2014 | ||
NO | 25.09.2014 | ||
GR | 26.09.2014 | ||
IS | 25.10.2014 | ||
PT | 27.10.2014 | ||
Précédent [2016/22] | AT | 25.06.2014 | |
CY | 25.06.2014 | ||
CZ | 25.06.2014 | ||
DK | 25.06.2014 | ||
EE | 25.06.2014 | ||
FI | 25.06.2014 | ||
HR | 25.06.2014 | ||
LT | 25.06.2014 | ||
LV | 25.06.2014 | ||
MC | 25.06.2014 | ||
NL | 25.06.2014 | ||
PL | 25.06.2014 | ||
RO | 25.06.2014 | ||
SE | 25.06.2014 | ||
SI | 25.06.2014 | ||
SK | 25.06.2014 | ||
SM | 25.06.2014 | ||
IE | 05.08.2014 | ||
LU | 05.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
CH | 31.08.2014 | ||
LI | 31.08.2014 | ||
NO | 25.09.2014 | ||
GR | 26.09.2014 | ||
IS | 25.10.2014 | ||
PT | 27.10.2014 | ||
Précédent [2015/50] | AT | 25.06.2014 | |
CY | 25.06.2014 | ||
CZ | 25.06.2014 | ||
DK | 25.06.2014 | ||
EE | 25.06.2014 | ||
FI | 25.06.2014 | ||
HR | 25.06.2014 | ||
LT | 25.06.2014 | ||
LV | 25.06.2014 | ||
MC | 25.06.2014 | ||
NL | 25.06.2014 | ||
PL | 25.06.2014 | ||
RO | 25.06.2014 | ||
SE | 25.06.2014 | ||
SI | 25.06.2014 | ||
SK | 25.06.2014 | ||
IE | 05.08.2014 | ||
LU | 05.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
CH | 31.08.2014 | ||
LI | 31.08.2014 | ||
NO | 25.09.2014 | ||
GR | 26.09.2014 | ||
IS | 25.10.2014 | ||
PT | 27.10.2014 | ||
Précédent [2015/37] | AT | 25.06.2014 | |
CY | 25.06.2014 | ||
CZ | 25.06.2014 | ||
DK | 25.06.2014 | ||
EE | 25.06.2014 | ||
FI | 25.06.2014 | ||
HR | 25.06.2014 | ||
LT | 25.06.2014 | ||
LV | 25.06.2014 | ||
MC | 25.06.2014 | ||
NL | 25.06.2014 | ||
PL | 25.06.2014 | ||
RO | 25.06.2014 | ||
SE | 25.06.2014 | ||
SK | 25.06.2014 | ||
IE | 05.08.2014 | ||
LU | 05.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
CH | 31.08.2014 | ||
LI | 31.08.2014 | ||
NO | 25.09.2014 | ||
GR | 26.09.2014 | ||
IS | 25.10.2014 | ||
PT | 27.10.2014 | ||
Précédent [2015/22] | AT | 25.06.2014 | |
CY | 25.06.2014 | ||
CZ | 25.06.2014 | ||
DK | 25.06.2014 | ||
EE | 25.06.2014 | ||
FI | 25.06.2014 | ||
HR | 25.06.2014 | ||
LT | 25.06.2014 | ||
LV | 25.06.2014 | ||
MC | 25.06.2014 | ||
NL | 25.06.2014 | ||
PL | 25.06.2014 | ||
RO | 25.06.2014 | ||
SE | 25.06.2014 | ||
SK | 25.06.2014 | ||
LU | 05.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
CH | 31.08.2014 | ||
LI | 31.08.2014 | ||
NO | 25.09.2014 | ||
GR | 26.09.2014 | ||
IS | 25.10.2014 | ||
PT | 27.10.2014 | ||
Précédent [2015/20] | AT | 25.06.2014 | |
CY | 25.06.2014 | ||
CZ | 25.06.2014 | ||
EE | 25.06.2014 | ||
FI | 25.06.2014 | ||
HR | 25.06.2014 | ||
LT | 25.06.2014 | ||
LV | 25.06.2014 | ||
MC | 25.06.2014 | ||
NL | 25.06.2014 | ||
PL | 25.06.2014 | ||
RO | 25.06.2014 | ||
SE | 25.06.2014 | ||
SK | 25.06.2014 | ||
LU | 05.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
CH | 31.08.2014 | ||
LI | 31.08.2014 | ||
NO | 25.09.2014 | ||
GR | 26.09.2014 | ||
IS | 25.10.2014 | ||
PT | 27.10.2014 | ||
Précédent [2015/19] | AT | 25.06.2014 | |
CY | 25.06.2014 | ||
CZ | 25.06.2014 | ||
EE | 25.06.2014 | ||
FI | 25.06.2014 | ||
HR | 25.06.2014 | ||
LT | 25.06.2014 | ||
LV | 25.06.2014 | ||
MC | 25.06.2014 | ||
NL | 25.06.2014 | ||
PL | 25.06.2014 | ||
RO | 25.06.2014 | ||
SE | 25.06.2014 | ||
SK | 25.06.2014 | ||
LU | 05.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
NO | 25.09.2014 | ||
GR | 26.09.2014 | ||
IS | 25.10.2014 | ||
PT | 27.10.2014 | ||
Précédent [2015/18] | AT | 25.06.2014 | |
CY | 25.06.2014 | ||
CZ | 25.06.2014 | ||
EE | 25.06.2014 | ||
FI | 25.06.2014 | ||
HR | 25.06.2014 | ||
LT | 25.06.2014 | ||
LV | 25.06.2014 | ||
MC | 25.06.2014 | ||
NL | 25.06.2014 | ||
PL | 25.06.2014 | ||
RO | 25.06.2014 | ||
SE | 25.06.2014 | ||
SK | 25.06.2014 | ||
NO | 25.09.2014 | ||
GR | 26.09.2014 | ||
IS | 25.10.2014 | ||
PT | 27.10.2014 | ||
Précédent [2015/12] | AT | 25.06.2014 | |
CY | 25.06.2014 | ||
CZ | 25.06.2014 | ||
EE | 25.06.2014 | ||
FI | 25.06.2014 | ||
HR | 25.06.2014 | ||
LT | 25.06.2014 | ||
LV | 25.06.2014 | ||
NL | 25.06.2014 | ||
PL | 25.06.2014 | ||
RO | 25.06.2014 | ||
SE | 25.06.2014 | ||
SK | 25.06.2014 | ||
NO | 25.09.2014 | ||
GR | 26.09.2014 | ||
IS | 25.10.2014 | ||
PT | 27.10.2014 | ||
Précédent [2015/11] | CY | 25.06.2014 | |
CZ | 25.06.2014 | ||
EE | 25.06.2014 | ||
FI | 25.06.2014 | ||
HR | 25.06.2014 | ||
LT | 25.06.2014 | ||
LV | 25.06.2014 | ||
PL | 25.06.2014 | ||
RO | 25.06.2014 | ||
SE | 25.06.2014 | ||
SK | 25.06.2014 | ||
NO | 25.09.2014 | ||
GR | 26.09.2014 | ||
PT | 27.10.2014 | ||
Précédent [2015/10] | CY | 25.06.2014 | |
CZ | 25.06.2014 | ||
EE | 25.06.2014 | ||
FI | 25.06.2014 | ||
HR | 25.06.2014 | ||
LT | 25.06.2014 | ||
LV | 25.06.2014 | ||
SE | 25.06.2014 | ||
SK | 25.06.2014 | ||
NO | 25.09.2014 | ||
GR | 26.09.2014 | ||
Précédent [2014/50] | CY | 25.06.2014 | |
FI | 25.06.2014 | ||
HR | 25.06.2014 | ||
LT | 25.06.2014 | ||
LV | 25.06.2014 | ||
SE | 25.06.2014 | ||
NO | 25.09.2014 | ||
GR | 26.09.2014 | ||
Précédent [2014/49] | CY | 25.06.2014 | |
FI | 25.06.2014 | ||
LT | 25.06.2014 | ||
NO | 25.09.2014 | ||
Précédent [2014/48] | CY | 25.06.2014 | |
LT | 25.06.2014 | ||
Précédent [2014/47] | CY | 25.06.2014 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US4044973 (MOOREHEAD JAMES R); | [A]FR2732947 (ROLLS ROYCE PLC [GB]); | [XAI]FR2873987 (AIRBUS FRANCE SAS [FR]); | [XAI]FR2891526 (AIRBUS FRANCE SAS [FR]); | [XAI]WO2008043903 (AIRCELLE SA [FR], et al) |