EP2313710 - DISPOSITIFS ET SYSTÈMES D'ABSORPTION ET DE LIBÉRATION D'ÉNERGIE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 29.05.2015 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.05.2015 | Demande réputée retirée | publié le 01.07.2015 [2015/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Carbon Zero Limited Liverpool Science Park 131 Mount Pleasant Liverpool L3 5TF / GB | [2011/17] | Inventeur(s) | 01 /
Nangle, Douglas 4 Beech Street Bacup Lancashire OL13 9DR / GB | [2011/17] | Mandataire(s) | Beckham, Robert William Beckhams IP Gatehouse Lake Road Portishead Bristol BS20 7JA / GB | [N/P] |
Précédent [2011/17] | Beckham, Robert William Beckhams IP Gatehouse Lake Road Portishead Bristol BS20 7JA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 09785239.6 | 16.06.2009 | [2011/17] | WO2009GB50683 | Numéro de priorité, date | GB20080010982 | 16.06.2008 Format original publié: GB 0810982 | [2011/17] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010004302 | Date: | 14.01.2010 | Langue: | EN | [2010/02] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2313710 | Date: | 27.04.2011 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 14.01.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 14.01.2010 | Classification | IPC: | F25B17/08 | [2011/17] | CPC: |
F25B17/08 (EP,US);
B01D1/0017 (EP);
B01D1/0035 (EP);
B01D1/0082 (EP);
B01D5/006 (EP);
C02F1/14 (EP);
F24S10/75 (EP);
F24S60/00 (EP,US);
F24S60/10 (EP,US);
F24S60/20 (EP,US);
F28D20/003 (EP);
C02F2103/08 (EP);
F28F2215/10 (EP);
Y02A20/124 (EP);
Y02A20/142 (EP);
Y02A20/212 (EP);
Y02E10/44 (EP);
Y02E60/14 (EP);
Y02E70/30 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2011/17] | Titre | Allemand: | ENERGIEAUFNAHME- UND ABGABGEVORRICHTUNGEN UND -SYSTEME | [2011/17] | Anglais: | ENERGY ABSORPTION AND RELEASE DEVICES AND SYSTEMS | [2011/17] | Français: | DISPOSITIFS ET SYSTÈMES D'ABSORPTION ET DE LIBÉRATION D'ÉNERGIE | [2011/17] | Entrée dans la phase régionale | 14.12.2010 | Taxe nationale de base payée | 14.12.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.12.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 14.12.2010 | Requête en examen déposée [2011/17] | 05.04.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 26.07.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.08.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.01.2015 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2015/27] | 06.02.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2015/27] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 26.07.2012 | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.06.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 06.06.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 09.06.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.06.2014 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]US4556049 (TCHERNEV DIMITER I [US]) [X] 1-5,10,12-18 * figures 1-4 *; | [X]US5237827 (TCHERNEV DIMITER I [US]) [X] 1-3,10,12-18,20 * figures 1-7 *; | [X]DE19645475 (LUDWIG JUERGEN DIPL ING [DE]) [X] 1,6,7,12-18 * figures 1-11 *; | [XY]WO9716685 (BAUER JOHN J JR [US], et al) [X] 1-3,10,11,15-18 * figures 1-15 * [Y] 8,9; | [X]WO8505170 (TCHERNEV DIMITER I) [X] 1-3,10,12-19 * figures 9-14 *; | [XDY]US4742868 (MITANI AKIO [JP], et al) [XD] 1,16,18 * figures 1-4 * [Y] 8,9 |