EP2445556 - RACCORD LUER AMÉLIORÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.03.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 12.04.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 19.12.2018 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Becton Dickinson France Rue Aristide Bergès 38800 Le Pont-de-Claix / FR | [2019/20] |
Précédent [2012/18] | Pour tous les Etats désignés Becton Dickinson France Rue Aristide Bergès F-38800 Le Pont de Claix / FR | Inventeur(s) | 01 /
DELABIE, Patrice 5 Cedar Street Cold Spring NY 10516 / US | [2012/18] | Mandataire(s) | Verriest, Philippe, et al Cabinet Germain & Maureau 12, rue Boileau 69006 Lyon / FR | [2014/11] |
Précédent [2012/18] | Maureau, Philippe, et al Cabinet GERMAIN & MAUREAU 12, rue Boileau B.P. 6153 69466 Lyon Cedex 06 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 09786151.2 | 24.06.2009 | [2019/20] | WO2009IB06577 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010150042 | Date: | 29.12.2010 | Langue: | EN | [2010/52] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2445556 | Date: | 02.05.2012 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 29.12.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2445556 | Date: | 15.05.2019 | Langue: | EN | [2019/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 29.12.2010 | Classification | IPC: | A61M5/31, A61M5/34 | [2019/01] | CPC: |
A61M5/347 (EP,US);
A61M5/344 (EP,US);
A61M5/3134 (EP,US)
|
Précédent IPC [2012/18] | A61M5/34 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2012/18] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERBESSERTER LUER-STECKER | [2012/18] | Anglais: | IMPROVED LUER CONNECTOR | [2012/18] | Français: | RACCORD LUER AMÉLIORÉ | [2012/18] | Entrée dans la phase régionale | 27.12.2011 | Taxe nationale de base payée | 27.12.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.12.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 27.12.2011 | Requête en examen déposée [2012/18] | 17.07.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.12.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.04.2019 | Taxe de délivrance payée | 01.04.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 01.04.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 20.12.2018 | Opposition(s) | 18.02.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/17] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.12.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.06.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.06.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.06.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.06.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 23.06.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 22.06.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 22.06.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 24.06.2009 | AT | 15.05.2019 | CY | 15.05.2019 | CZ | 15.05.2019 | DK | 15.05.2019 | EE | 15.05.2019 | FI | 15.05.2019 | HR | 15.05.2019 | LT | 15.05.2019 | LV | 15.05.2019 | MC | 15.05.2019 | MK | 15.05.2019 | MT | 15.05.2019 | NL | 15.05.2019 | PL | 15.05.2019 | RO | 15.05.2019 | SE | 15.05.2019 | SI | 15.05.2019 | SK | 15.05.2019 | TR | 15.05.2019 | IE | 24.06.2019 | LU | 24.06.2019 | BE | 30.06.2019 | BG | 15.08.2019 | NO | 15.08.2019 | GR | 16.08.2019 | IS | 15.09.2019 | PT | 15.09.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 24.06.2009 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CY | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
MT | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
IE | 24.06.2019 | ||
LU | 24.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
IS | 15.09.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 24.06.2009 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CY | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
IE | 24.06.2019 | ||
LU | 24.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
IS | 15.09.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2021/31] | AT | 15.05.2019 | |
CY | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
IE | 24.06.2019 | ||
LU | 24.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
IS | 15.09.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AT | 15.05.2019 | |
CY | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
IE | 24.06.2019 | ||
LU | 24.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2020/25] | AT | 15.05.2019 | |
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
IE | 24.06.2019 | ||
LU | 24.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2020/21] | AT | 15.05.2019 | |
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
IE | 24.06.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AT | 15.05.2019 | |
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2020/14] | AT | 15.05.2019 | |
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2020/11] | AT | 15.05.2019 | |
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2020/10] | AT | 15.05.2019 | |
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2020/09] | CZ | 15.05.2019 | |
DK | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2019/51] | FI | 15.05.2019 | |
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2019/50] | FI | 15.05.2019 | |
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2019/49] | FI | 15.05.2019 | |
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2019/48] | FI | 15.05.2019 | |
LT | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Précédent [2019/47] | FI | 15.05.2019 | |
LT | 15.05.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | Cité dans | Recherche internationale | [X]US4676530 (NORDGREN GREGORY N [US], et al) [X] 1-4 * figure 1 *; | [XY]EP0716860 (BECTON DICKINSON CO [US]) [X] 1-4 * figure 10 * [Y] 1-12; | [X]US6280418 (REINHARD MICHAEL [DE], et al) [X] 1-12* figure 3 *; | [Y]FR2809316 (BECTON DICKINSON FRANCE [FR]) [Y] 5 * figure 3 *; | [XY]EP1563863 (TERUMO CORP [JP]) [X] 1-12 * figures 1-4 * [Y] 1-12; | [X]WO2006087763 (TOP KK [JP], et al) [X] 1 * figure 1 * |