EP2310805 - DÉTECTION DE PARAMÈTRE ENVIRONNEMENTAL PAR CONTRAINTE INDUITE DANS UN CIRCUIT INTÉGRÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.04.2018 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 12.05.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 08.03.2017 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 28.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 29.05.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): PT | publié le 01.07.2020 [2020/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NXP B.V. High Tech Campus 60 5656 AG Eindhoven / NL | [2011/16] | Inventeur(s) | 01 /
HOOFMAN, Romano c/o NXP B.V. Intellectual Property&Licensing Department High Tech Campus 32 NL-5656 AE Eindhoven / NL | 02 /
PIJNENBURG, Remco, Henricus, Wilhelmus c/o NXP B.V. Intellectual Property&Licensing Department High Tech Campus 32 NL-5656 AE Eindhoven / NL | 03 /
PONOMAREV, Youri, Victorovitch c/o NXP B.V. Intellectual Property&Licensing Department High Tech Campus 32 NL-5656 AE Eindhoven / NL | [2017/24] |
Précédent [2011/16] | 01 /
HOOFMAN, Romano c/o NXP B.V. Intellectual Property&Licensing Department High Tech Campus 32 NL-5656 AE Eindhoven / NL | ||
02 /
PIJNENBURG, Remco, Henricus, Wilhelmus c/o NXP B.V. Intellectual Property&Licensing Department High Tech Campus 32 NL-5656 AE Eindhoven / NL | |||
03 /
PONOMAREV, Youri, Victorovitch c/o NXP B.V. Intellectual Property&Licensing Department High Tech Campus 32 NL-5656 AE Eindhoven / NL | Mandataire(s) | Krott, Michel NXP B.V. Intellectual Property & Licensing High Tech Campus 60 5656 AG Eindhoven / NL | [2017/24] |
Précédent [2011/16] | Krott, Michel NXP B.V. Intellectual Property & Licensing Department High Tech Campus 32 5656 AE Eindhoven / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 09786758.4 | 30.07.2009 | [2011/16] | WO2009IB53321 | Numéro de priorité, date | EP20080104945 | 01.08.2008 Format original publié: EP 08104945 | [2011/16] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010013214 | Date: | 04.02.2010 | Langue: | EN | [2010/05] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2310805 | Date: | 20.04.2011 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 04.02.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/16] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2310805 | Date: | 14.06.2017 | Langue: | EN | [2017/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 04.02.2010 | Classification | IPC: | G01D5/18 | [2011/16] | CPC: |
G01D5/183 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2017/24] |
Précédent [2011/16] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | MESSUNG VON UMGEBUNGSPARAMETERN ANHAND VON IC-INDUZIERTER SPANNUNG | [2011/16] | Anglais: | SENSING ENVIRONMENTAL PARAMETER THROUGH STRESS INDUCED IN IC | [2011/16] | Français: | DÉTECTION DE PARAMÈTRE ENVIRONNEMENTAL PAR CONTRAINTE INDUITE DANS UN CIRCUIT INTÉGRÉ | [2011/16] | Entrée dans la phase régionale | 01.03.2011 | Taxe nationale de base payée | 01.03.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 01.03.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 01.03.2011 | Requête en examen déposée [2011/16] | 22.04.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.03.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.07.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.07.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.11.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.03.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.05.2017 | Taxe de délivrance payée | 02.05.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 02.05.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 05.03.2015 | Opposition(s) | 15.03.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.08.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.07.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.07.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.07.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.07.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 01.08.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 30.07.2009 | AT | 14.06.2017 | CY | 14.06.2017 | CZ | 14.06.2017 | DK | 14.06.2017 | EE | 14.06.2017 | ES | 14.06.2017 | FI | 14.06.2017 | HR | 14.06.2017 | IT | 14.06.2017 | LT | 14.06.2017 | LV | 14.06.2017 | MC | 14.06.2017 | MK | 14.06.2017 | NL | 14.06.2017 | PL | 14.06.2017 | PT | 14.06.2017 | RO | 14.06.2017 | SE | 14.06.2017 | SI | 14.06.2017 | SK | 14.06.2017 | SM | 14.06.2017 | TR | 14.06.2017 | IE | 30.07.2017 | LU | 30.07.2017 | MT | 30.07.2017 | BE | 31.07.2017 | CH | 31.07.2017 | LI | 31.07.2017 | BG | 14.09.2017 | GB | 14.09.2017 | NO | 14.09.2017 | GR | 15.09.2017 | IS | 14.10.2017 | [2020/27] |
Précédent [2020/15] | HU | 30.07.2009 | |
AT | 14.06.2017 | ||
CY | 14.06.2017 | ||
CZ | 14.06.2017 | ||
DK | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
MC | 14.06.2017 | ||
MK | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SI | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
SM | 14.06.2017 | ||
TR | 14.06.2017 | ||
IE | 30.07.2017 | ||
LU | 30.07.2017 | ||
MT | 30.07.2017 | ||
BE | 31.07.2017 | ||
CH | 31.07.2017 | ||
LI | 31.07.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
GB | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
Précédent [2019/51] | HU | 30.07.2009 | |
AT | 14.06.2017 | ||
CY | 14.06.2017 | ||
CZ | 14.06.2017 | ||
DK | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
MC | 14.06.2017 | ||
MK | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SI | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
SM | 14.06.2017 | ||
IE | 30.07.2017 | ||
LU | 30.07.2017 | ||
MT | 30.07.2017 | ||
BE | 31.07.2017 | ||
CH | 31.07.2017 | ||
LI | 31.07.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
GB | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
Précédent [2019/46] | HU | 30.07.2009 | |
AT | 14.06.2017 | ||
CY | 14.06.2017 | ||
CZ | 14.06.2017 | ||
DK | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
MC | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SI | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
SM | 14.06.2017 | ||
IE | 30.07.2017 | ||
LU | 30.07.2017 | ||
MT | 30.07.2017 | ||
BE | 31.07.2017 | ||
CH | 31.07.2017 | ||
LI | 31.07.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
GB | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 30.07.2009 | |
AT | 14.06.2017 | ||
CZ | 14.06.2017 | ||
DK | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
MC | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SI | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
SM | 14.06.2017 | ||
IE | 30.07.2017 | ||
LU | 30.07.2017 | ||
MT | 30.07.2017 | ||
BE | 31.07.2017 | ||
CH | 31.07.2017 | ||
LI | 31.07.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
GB | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
Précédent [2018/43] | AT | 14.06.2017 | |
CZ | 14.06.2017 | ||
DK | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
MC | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SI | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
SM | 14.06.2017 | ||
IE | 30.07.2017 | ||
LU | 30.07.2017 | ||
MT | 30.07.2017 | ||
BE | 31.07.2017 | ||
CH | 31.07.2017 | ||
LI | 31.07.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
GB | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
Précédent [2018/37] | AT | 14.06.2017 | |
CZ | 14.06.2017 | ||
DK | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
MC | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SI | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
SM | 14.06.2017 | ||
IE | 30.07.2017 | ||
LU | 30.07.2017 | ||
BE | 31.07.2017 | ||
CH | 31.07.2017 | ||
LI | 31.07.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
GB | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
Précédent [2018/35] | AT | 14.06.2017 | |
CZ | 14.06.2017 | ||
DK | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
MC | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
SM | 14.06.2017 | ||
IE | 30.07.2017 | ||
LU | 30.07.2017 | ||
CH | 31.07.2017 | ||
LI | 31.07.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
GB | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
Précédent [2018/34] | AT | 14.06.2017 | |
CZ | 14.06.2017 | ||
DK | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
MC | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
SM | 14.06.2017 | ||
IE | 30.07.2017 | ||
LU | 30.07.2017 | ||
CH | 31.07.2017 | ||
LI | 31.07.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
Précédent [2018/21] | AT | 14.06.2017 | |
CZ | 14.06.2017 | ||
DK | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
MC | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
SM | 14.06.2017 | ||
CH | 31.07.2017 | ||
LI | 31.07.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
Précédent [2018/18] | AT | 14.06.2017 | |
CZ | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
MC | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
SM | 14.06.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
Précédent [2018/11] | AT | 14.06.2017 | |
CZ | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
IT | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
PL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
SM | 14.06.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
IS | 14.10.2017 | ||
Précédent [2018/10] | AT | 14.06.2017 | |
CZ | 14.06.2017 | ||
EE | 14.06.2017 | ||
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
RO | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
SK | 14.06.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
Précédent [2018/09] | EE | 14.06.2017 | |
ES | 14.06.2017 | ||
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
Précédent [2017/52] | ES | 14.06.2017 | |
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
NL | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
Précédent [2017/50] | ES | 14.06.2017 | |
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
LV | 14.06.2017 | ||
SE | 14.06.2017 | ||
BG | 14.09.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | ||
Précédent [2017/49] | ES | 14.06.2017 | |
FI | 14.06.2017 | ||
HR | 14.06.2017 | ||
LT | 14.06.2017 | ||
NO | 14.09.2017 | ||
GR | 15.09.2017 | Cité dans | Recherche internationale | [XYI]US2006270238 (IZUMI KONAMI [JP], et al) [X] 1-2,4,7-9 * paragraph [0216] - paragraph [0228]; figure 12 * [Y] 1-9 [I] 3,5-6; | [XYI]US2007108384 (MUELLER MICHAEL [US], et al) [X] 1-2,4,7-9 * paragraph [0052] - paragraph [0062]; figures 16-18 * * paragraph [0075] - paragraph [0085] * * paragraph [0103] - paragraph [0105] * [Y] 1-9 [I] 3,5-6; | [IY]US7253488 (ZHAN CHANGQING [US], et al) [I] 1 * column 4 - column 6, paragraph 228; figures 1-3 *[Y] 1-9 | Examen | US2005001487 |