|
09.09.2015 |
Notification relative à l'expiration du délai d'opposition |
Recherche / Examen |
1 |
|
05.11.2014 |
Envoi du certificat de brevet européen à la règle 74 CBE |
Recherche / Examen |
1 |
|
09.10.2014 |
Décision de délivrance d'un brevet européen |
Recherche / Examen |
2 |
|
25.09.2014 |
Accusé de réception(électronique) |
Recherche / Examen |
1 |
|
25.09.2014 |
Soumission des traductions des revendications |
Recherche / Examen |
2 |
|
25.09.2014 |
Traduction des revendications en français |
Recherche / Examen |
4 |
|
25.09.2014 |
Traduction des revendications en allemand |
Recherche / Examen |
4 |
|
09.09.2014 |
Données bibliographiques de la demande de brevet européen |
Recherche / Examen |
2 |
|
09.09.2014 |
Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen |
Recherche / Examen |
5 |
|
09.09.2014 |
Intention de délivrance (signatures) |
Recherche / Examen |
1 |
|
09.09.2014 |
Texte envisagé pour la délivrance |
Recherche / Examen |
95 |
|
15.07.2014 |
Début d'examen |
Recherche / Examen |
1 |
|
01.05.2014 |
Dépôt concernant la représentation |
Recherche / Examen |
1 |
|
17.06.2013 |
Notification de l'inscription de mentions modifiées relatives au mandataire |
Recherche / Examen |
1 |
|
11.06.2013 |
Dépôt concernant un changement de représentant du demandeur |
Recherche / Examen |
3 |
|
08.05.2013 |
Communication à l'inventeur désigné |
Recherche / Examen |
1 |
|
08.05.2013 |
Communication à l'inventeur désigné |
Recherche / Examen |
1 |
|
08.05.2013 |
Communication à l'inventeur désigné |
Recherche / Examen |
1 |
|
08.05.2013 |
Communication à l'inventeur désigné |
Recherche / Examen |
1 |
|
03.05.2013 |
Dépôt concernant la représentation |
Recherche / Examen |
1 |
|
01.05.2013 |
Accusé de réception(électronique) |
Recherche / Examen |
1 |
|
01.05.2013 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recherche / Examen |
1 |
|
01.05.2013 |
Lettre relative à l'inventeur |
Recherche / Examen |
2 |
|
29.06.2011 |
Notification relative aux données bibliographiques de la publication à venir |
Recherche / Examen |
1 |
|
27.05.2011 |
Notification concernant: observations sur l'opinion écrite/modification de la demande/paiement des taxes de revendication |
Recherche / Examen |
2 |
|
19.04.2011 |
Accusé de réception(électronique) |
Recherche / Examen |
2 |
|
19.04.2011 |
Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne) |
Recherche / Examen |
4 |
|
19.04.2011 |
Modifications reçues avant l'examen quant au fond |
Recherche / Examen |
2 |
|
19.04.2011 |
Requête d'entrée dans la phase européenne |
Recherche / Examen |
5 |
|
07.04.2011 |
Annexes au rapport d'examen préliminaire international |
Recherche / Examen |
5 |
|
07.04.2011 |
Copie du rapport d'examen préliminaire international |
Recherche / Examen |
5 |
|
04.02.2011 |
Entrée dans la phase européenne devant l'Office européen des brevets |
Recherche / Examen |
3 |
|
07.01.2011 |
Annexe au rapport d'examen préliminaire international |
Procédure selon le chapitre II du PCT |
5 |
|
07.01.2011 |
Rapport d'examen préliminaire internat |
Procédure selon le chapitre II du PCT |
1 |
|
07.01.2011 |
Rapport d'examen préliminaire internat |
Procédure selon le chapitre II du PCT |
1 |
|
07.01.2011 |
Rapport d'examen préliminaire international - page texte |
Procédure selon le chapitre II du PCT |
1 |
|
07.01.2011 |
Rapport d'examen préliminaire international - page texte |
Procédure selon le chapitre II du PCT |
1 |
|
07.01.2011 |
Rapport d'examen préliminaire international - points I-VIII |
Procédure selon le chapitre II du PCT |
3 |
|
07.01.2011 |
Rapport d'examen préliminaire international - points I-VIII |
Procédure selon le chapitre II du PCT |
3 |
|
07.01.2011 |
Notification d'envoi de documents à l'OMPI |
Procédure selon le chapitre II du PCT |
1 |
|
07.01.2011 |
Transmission du rapport d'examen préliminaire international |
Procédure selon le chapitre II du PCT |
1 |
|
28.04.2010 |
Notification d'élection de l'OEB |
Recherche / Examen |
1 |
|
23.04.2010 |
Document de priorité (transmis électroniquement) |
Recherche / Examen |
84 |
|
23.04.2010 |
Document de priorité (transmis électroniquement) |
Recherche / Examen |
78 |
|
23.04.2010 |
Document de priorité (transmis électroniquement) |
Recherche / Examen |
68 |
|
21.04.2010 |
Modification de documents (article 19 PCT) |
Procédure selon le chapitre II du PCT |
1 |
|
08.04.2010 |
Notification d'envoi de documents à l'OMPI |
Procédure selon le chapitre II du PCT |
6 |
|
08.04.2010 |
Notification de la réception de la demande |
Procédure selon le chapitre II du PCT |
1 |
|
01.04.2010 |
Copie du rapport de recherche international |
Recherche / Examen |
4 |
|
01.04.2010 |
Publication de la demande internationale - A1 |
Recherche / Examen |
97 |
|
23.03.2010 |
Page de garde pour envoi de documents par fax |
Procédure selon le chapitre II du PCT |
1 |
|
23.03.2010 |
Document concernant les taxes et les paiements |
Procédure selon le chapitre II du PCT |
1 |
|
23.03.2010 |
Document concernant les taxes et les paiements |
Procédure selon le chapitre II du PCT |
1 |
|
23.03.2010 |
Formulaire demande PCT |
Procédure selon le chapitre II du PCT |
5 |
|
23.03.2010 |
PCT(IPEA): Feuille modifiée - revendications |
Procédure selon le chapitre II du PCT |
5 |
|
05.01.2010 |
Opinion écrite de l'ISA, cadres N° I à VIII |
Administration chargée de la recherche internationale |
3 |
|
05.01.2010 |
Opinion écrite de l'ISA, page de garde |
Administration chargée de la recherche internationale |
1 |
|
05.01.2010 |
Opinion écrite de l'ISA, cadre supplémentaire |
Administration chargée de la recherche internationale |
2 |
|
08.10.2009 |
Abrégé |
Administration chargée de la recherche internationale |
1 |
|
08.10.2009 |
Revendications |
Administration chargée de la recherche internationale |
5 |
|
08.10.2009 |
Description |
Administration chargée de la recherche internationale |
49 |
|
08.10.2009 |
Dessins |
Administration chargée de la recherche internationale |
42 |
|
08.10.2009 |
Dépôt concernant la représentation |
Administration chargée de la recherche internationale |
3 |