22.06.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 25.07.2018 [2018/30] |
27.10.2017 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 29.11.2017 [2017/48] |
13.10.2017 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.11.2017 [2017/46] |
01.09.2017 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 04.10.2017 [2017/40] |
25.08.2017 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 27.09.2017 [2017/39] |
18.08.2017 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 20.09.2017 [2017/38] |
21.04.2017 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 24.05.2017 [2017/21] |
06.05.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 08.06.2016 [2016/23] |
11.09.2015 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 14.10.2015 [2015/42] |
07.08.2015 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 09.09.2015 [2015/37] |
31.07.2015 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 02.09.2015 [2015/36] |
24.07.2015 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.08.2015 [2015/35] |
17.07.2015 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 19.08.2015 [2015/34] |
22.05.2015 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 24.06.2015 [2015/26] |
08.05.2015 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 10.06.2015 [2015/24] |
01.05.2015 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 03.06.2015 [2015/23] |
24.04.2015 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 27.05.2015 [2015/22] |
17.04.2015 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 20.05.2015 [2015/21] |
10.04.2015 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 13.05.2015 [2015/20] |
10.10.2014 |
Délivrance (prévue) |
publié le 05.11.2014 [2014/45] |
01.10.2014 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
01.10.2014 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
27.09.2014 |
Nouvelle entrée: Réception de la traduction de la/des revendication(s) |
|
17.09.2014 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
08.09.2014 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
05.09.2014 |
Changement - titre allemand |
publié le 08.10.2014 [2014/41] |
05.09.2014 |
Changement - titre anglais |
publié le 08.10.2014 [2014/41] |
05.09.2014 |
Changement - titre français |
publié le 08.10.2014 [2014/41] |
18.07.2014 |
Changement - titre allemand |
publié le 20.08.2014 [2014/34] |
18.07.2014 |
Changement - titre anglais |
publié le 20.08.2014 [2014/34] |
18.07.2014 |
Changement - titre français |
publié le 20.08.2014 [2014/34] |
16.09.2013 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
14.06.2013 |
Changement - mandataire |
publié le 17.07.2013 [2013/29] |
03.05.2013 |
Changement - inventeur |
publié le 05.06.2013 [2013/23] |
17.09.2012 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
02.12.2011 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
publié le 04.01.2012 [2012/01] |
04.08.2011 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
24.06.2011 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 27.07.2011 [2011/30] |
24.06.2011 |
Requête en examen présentée |
publié le 27.07.2011 [2011/30] |
01.06.2011 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
13.05.2011 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
13.05.2011 |
Modification par le demandeur |
|
19.04.2011 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
28.04.2010 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
16.04.2010 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
02.04.2010 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
27.01.2010 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
13.01.2010 |
Données PCT avant la publication européenne |
|