EP2367684 - MODULES DE CELLULES SOLAIRES MÉCANIQUEMENT FIABLES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 08.02.2013 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.02.2013 | Retrait de la demande | publié le 13.03.2013 [2013/11] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés E. I. du Pont de Nemours and Company 1007 Market Street Wilmington, DE 19898 / US | [N/P] |
Précédent [2011/39] | Pour tous les Etats désignés E. I. Du Pont de Nemours and Company 1007 Market Street Wilmington, DE 19898 / US | Inventeur(s) | 01 /
BENNISON, Stephen, J. 110 Alapocas Drive Wilmington DE 19803 / US | 02 /
PROOST, Kristof Heiligstraat 177 B-2620 Hemiksem / BE | 03 /
HAYES, Richard, Allen 630 Belvedere Drive Beaumont TX 77706 / US | [2011/39] | Mandataire(s) | Dannenberger, Oliver Andre Abitz & Partner Patentanwälte mbB Postfach 86 01 09 81628 München / DE | [N/P] |
Précédent [2011/39] | Dannenberger, Oliver Andre Abitz & Partner Hörselbergstrasse 5 81677 Munich / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 09795639.5 | 17.12.2009 | WO2009US68386 | Numéro de priorité, date | US20080139139P | 19.12.2008 Format original publié: US 139139 P | [2011/39] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2010080469 | Date: | 15.07.2010 | Langue: | EN | [2010/28] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2367684 | Date: | 28.09.2011 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 15.07.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 18.11.2010 | Classification | IPC: | B32B17/10, H01L31/048 | [2011/39] | CPC: |
B32B17/10036 (EP,US);
H01L31/0488 (EP,KR,US);
B32B17/10 (KR);
B32B17/10174 (EP,US);
B32B17/10743 (EP,US);
H01L31/02008 (EP,US);
H01L31/0445 (KR);
H01L31/0481 (KR);
H01L31/18 (KR);
B32B2309/10 (EP,US);
B32B2327/12 (EP,US);
B32B2457/12 (EP,US);
B32B37/1018 (EP,US);
H01L2031/0344 (KR);
Y02E10/50 (EP,US);
Y10T156/10 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | MECHANISCH ZUVERLÄSSIGE SOLARZELLMODULE | [2011/39] | Anglais: | MECHANICALLY RELIABLE SOLAR CELL MODULES | [2011/39] | Français: | MODULES DE CELLULES SOLAIRES MÉCANIQUEMENT FIABLES | [2011/39] | Entrée dans la phase régionale | 01.06.2011 | Taxe nationale de base payée | 01.06.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 01.06.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 01.06.2011 | Requête en examen déposée [2011/39] | 12.12.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.07.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 07.02.2013 | Demande retirée par le demandeur [2013/11] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 05.07.2012 | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.12.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2012 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [I]US6114046 (HANOKA JACK I [US]) [I] 1-7,11-14 * column 4, line 65 - column 5, line 22 * * column 7, line 6 - line 46; figures 4-6; claims 1,2,9-16 *; | [I]US6353042 (HANOKA JACK I [US], et al) [I] 1-7,11-14 * column 4, line 10 - line 34 * * column 6, line 19 - line 59; figures 4-6 *; | [XI]US2003000568 (GONSIORAWSKI RONALD C [US]) [X] 1,2,4,7,11-14 * paragraph [0007] - paragraph [0008] * * paragraphs [0024] , [0030] * * paragraph [0034] - paragraph [0037]; figures 4,5 * [I] 3,5,6,8-10; | [XP]WO2009149000 (DU PONT [US], et al) [XP] 1-7,13,14 * page 3, line 25 - page 4, line 21 * * page 14, line 15 - line 24 * * page 15, line 17 - line 25 * * page 19, line 11 - page 20, line 21; figures 2,3 ** page 27, line 1 - page 28, line 6; examples 10,13,14,20,23,24; table 5 * | Examen | US6258620 | EP1477464 | US2008023064 | par le demandeur | US2632921 | US2648097 | US2683894 | US2704382 | US3234062 | US3311517 | US3404134 | US3852136 | US4035549 | US4341576 | US4385951 | US4398979 | US4421589 | US4732814 | US4865711 | WO9101880 | US5028674 | US5238519 | US5411845 | US5415942 | US5415909 | US5507881 | US5512107 | US5536347 | US5583057 | US5593532 | EP0769818 | US5690994 | US5698329 | US5759698 | US5770312 | US5853516 | US5948176 | US5994163 | US5993582 | US6007650 | US6040521 | US6075202 | US6137048 | US6134784 | US6149757 | US6204443 | US6241839 | US6258620 | US6320115 | US6323416 | US6342116 | EP1182710 | US6367530 | US6369316 | US6481482 | US6500888 | US6518365 | US6521825 | US2003124296 | WO03057478 | EP1235683 | US2004182493 | US6818819 | WO2006057771 | US2007079866 | US2007098590 | US2007209699 | US2007215287 | US2007232057 | US2007227578 | US2007238285 | US2007240759 | US2007281090 |