EP2313135 - SERINGUE RÉTRACTABLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.09.2020 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 04.10.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 19.05.2019 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Medigard Limited Office 14A Tedder Terraces 26-30 Tedder Avenue Main Beach, Queensland 4217 / AU | [2019/45] |
Précédent [2011/17] | Pour tous les Etats désignés Medigard Limited Office 14A Tedder Terraces 26-30 Tedder Avenue Main Beach, Queensland 4217 / AU | Inventeur(s) | 01 /
CALI, Ross, J. 18 Satch Court Eight Mile Plains Queensland 4113 / AU | 02 /
RODD, Aaron 11 Mankin Avenue Burleigh Waters Queensland 4220 / AU | [2011/17] | Mandataire(s) | Barker Brettell LLP 100 Hagley Road Edgbaston Birmingham B16 8QQ / GB | [2019/45] |
Précédent [2013/15] | Mintz Levin Cohn Ferris Glovsky and Popeo LLP Alder Castle 10 Noble Street London EC2V 7JX / GB | ||
Précédent [2011/17] | Campbell, Anne Elizabeth, et al Mintz Levin Cohn Ferris Glovsky and Popeo Intellectual Property LLP Alder Castle 10 Noble Street GB-London EC2V 7JX / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 09797278.0 | 17.07.2009 | [2011/17] | WO2009AU00918 | Numéro de priorité, date | AU20080903652 | 17.07.2008 Format original publié: AU 2008903652 | [2011/17] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010006380 | Date: | 21.01.2010 | Langue: | EN | [2010/03] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2313135 | Date: | 27.04.2011 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 21.01.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/17] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2313135 | Date: | 06.11.2019 | Langue: | EN | [2019/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | AU | 21.01.2010 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.09.2017 | Classification | IPC: | A61M5/50, A61M5/28, A61M5/31, A61M5/32 | [2017/41] | CPC: |
A61M5/3234 (EP,US);
A61M2005/323 (EP,US);
A61M2005/3231 (EP,US);
A61M2005/3235 (EP,US);
A61M2005/3236 (EP,US);
A61M2005/3239 (EP,US);
A61M2005/3242 (EP,US);
A61M5/28 (EP,US);
A61M5/3137 (EP,US);
|
Précédent IPC [2011/17] | A61M5/50 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2019/45] |
Précédent [2011/17] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | EINZIEHBARE SPRITZE | [2011/17] | Anglais: | A RETRACTABLE SYRINGE | [2011/17] | Français: | SERINGUE RÉTRACTABLE | [2011/17] | Entrée dans la phase régionale | 17.02.2011 | Taxe nationale de base payée | 17.02.2011 | Taxe de recherche payée | 17.02.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.02.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.02.2011 | Requête en examen déposée [2011/17] | 09.04.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.05.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.09.2019 | Taxe de délivrance payée | 27.09.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 27.09.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 20.05.2019 | Opposition(s) | 07.08.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.07.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.07.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.07.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 17.07.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 10.07.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 15.07.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 24.07.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 23.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 15.07.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 17.07.2009 | AT | 06.11.2019 | CY | 06.11.2019 | CZ | 06.11.2019 | DK | 06.11.2019 | EE | 06.11.2019 | ES | 06.11.2019 | FI | 06.11.2019 | HR | 06.11.2019 | IT | 06.11.2019 | LT | 06.11.2019 | LV | 06.11.2019 | MC | 06.11.2019 | MK | 06.11.2019 | MT | 06.11.2019 | NL | 06.11.2019 | PL | 06.11.2019 | RO | 06.11.2019 | SE | 06.11.2019 | SI | 06.11.2019 | SK | 06.11.2019 | SM | 06.11.2019 | TR | 06.11.2019 | BG | 06.02.2020 | NO | 06.02.2020 | GR | 07.02.2020 | IS | 06.03.2020 | PT | 06.03.2020 | GB | 17.07.2020 | IE | 17.07.2020 | LU | 17.07.2020 | BE | 31.07.2020 | CH | 31.07.2020 | FR | 31.07.2020 | LI | 31.07.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/27] | HU | 17.07.2009 | |
AT | 06.11.2019 | ||
CY | 06.11.2019 | ||
CZ | 06.11.2019 | ||
DK | 06.11.2019 | ||
EE | 06.11.2019 | ||
ES | 06.11.2019 | ||
FI | 06.11.2019 | ||
HR | 06.11.2019 | ||
IT | 06.11.2019 | ||
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
MC | 06.11.2019 | ||
MT | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
RO | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
SI | 06.11.2019 | ||
SK | 06.11.2019 | ||
SM | 06.11.2019 | ||
TR | 06.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
IS | 06.03.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
GB | 17.07.2020 | ||
IE | 17.07.2020 | ||
LU | 17.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
FR | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
Précédent [2022/26] | AT | 06.11.2019 | |
CZ | 06.11.2019 | ||
DK | 06.11.2019 | ||
EE | 06.11.2019 | ||
ES | 06.11.2019 | ||
FI | 06.11.2019 | ||
HR | 06.11.2019 | ||
IT | 06.11.2019 | ||
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
MC | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
RO | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
SI | 06.11.2019 | ||
SK | 06.11.2019 | ||
SM | 06.11.2019 | ||
TR | 06.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
IS | 06.03.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
GB | 17.07.2020 | ||
IE | 17.07.2020 | ||
LU | 17.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
FR | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
Précédent [2021/37] | AT | 06.11.2019 | |
CZ | 06.11.2019 | ||
DK | 06.11.2019 | ||
EE | 06.11.2019 | ||
ES | 06.11.2019 | ||
FI | 06.11.2019 | ||
HR | 06.11.2019 | ||
IT | 06.11.2019 | ||
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
MC | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
RO | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
SI | 06.11.2019 | ||
SK | 06.11.2019 | ||
SM | 06.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
IS | 06.03.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
GB | 17.07.2020 | ||
IE | 17.07.2020 | ||
LU | 17.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
FR | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
Précédent [2021/23] | AT | 06.11.2019 | |
CZ | 06.11.2019 | ||
DK | 06.11.2019 | ||
EE | 06.11.2019 | ||
ES | 06.11.2019 | ||
FI | 06.11.2019 | ||
HR | 06.11.2019 | ||
IT | 06.11.2019 | ||
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
MC | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
RO | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
SI | 06.11.2019 | ||
SK | 06.11.2019 | ||
SM | 06.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
IS | 06.03.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
GB | 17.07.2020 | ||
LU | 17.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
FR | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
Précédent [2021/22] | AT | 06.11.2019 | |
CZ | 06.11.2019 | ||
DK | 06.11.2019 | ||
EE | 06.11.2019 | ||
ES | 06.11.2019 | ||
FI | 06.11.2019 | ||
HR | 06.11.2019 | ||
IT | 06.11.2019 | ||
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
MC | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
RO | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
SI | 06.11.2019 | ||
SK | 06.11.2019 | ||
SM | 06.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
IS | 06.03.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
GB | 17.07.2020 | ||
LU | 17.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
Précédent [2021/20] | AT | 06.11.2019 | |
CZ | 06.11.2019 | ||
DK | 06.11.2019 | ||
EE | 06.11.2019 | ||
ES | 06.11.2019 | ||
FI | 06.11.2019 | ||
HR | 06.11.2019 | ||
IT | 06.11.2019 | ||
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
MC | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
RO | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
SI | 06.11.2019 | ||
SK | 06.11.2019 | ||
SM | 06.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
IS | 06.03.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
LU | 17.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
Précédent [2021/15] | AT | 06.11.2019 | |
CZ | 06.11.2019 | ||
DK | 06.11.2019 | ||
EE | 06.11.2019 | ||
ES | 06.11.2019 | ||
FI | 06.11.2019 | ||
HR | 06.11.2019 | ||
IT | 06.11.2019 | ||
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
MC | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
RO | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
SI | 06.11.2019 | ||
SK | 06.11.2019 | ||
SM | 06.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
IS | 06.03.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AT | 06.11.2019 | |
CZ | 06.11.2019 | ||
DK | 06.11.2019 | ||
EE | 06.11.2019 | ||
ES | 06.11.2019 | ||
FI | 06.11.2019 | ||
HR | 06.11.2019 | ||
IT | 06.11.2019 | ||
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
RO | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
SI | 06.11.2019 | ||
SK | 06.11.2019 | ||
SM | 06.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
IS | 06.03.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
Précédent [2020/51] | AT | 06.11.2019 | |
CZ | 06.11.2019 | ||
DK | 06.11.2019 | ||
EE | 06.11.2019 | ||
ES | 06.11.2019 | ||
FI | 06.11.2019 | ||
HR | 06.11.2019 | ||
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
RO | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
SI | 06.11.2019 | ||
SK | 06.11.2019 | ||
SM | 06.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
IS | 06.03.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
Précédent [2020/37] | CZ | 06.11.2019 | |
DK | 06.11.2019 | ||
EE | 06.11.2019 | ||
ES | 06.11.2019 | ||
FI | 06.11.2019 | ||
HR | 06.11.2019 | ||
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
RO | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
SK | 06.11.2019 | ||
SM | 06.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
IS | 06.03.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
Précédent [2020/36] | CZ | 06.11.2019 | |
DK | 06.11.2019 | ||
EE | 06.11.2019 | ||
ES | 06.11.2019 | ||
FI | 06.11.2019 | ||
HR | 06.11.2019 | ||
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
RO | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
IS | 06.03.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
Précédent [2020/35] | CZ | 06.11.2019 | |
ES | 06.11.2019 | ||
FI | 06.11.2019 | ||
HR | 06.11.2019 | ||
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
RO | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
IS | 06.03.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
Précédent [2020/25] | ES | 06.11.2019 | |
FI | 06.11.2019 | ||
HR | 06.11.2019 | ||
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
IS | 06.03.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
Précédent [2020/24] | ES | 06.11.2019 | |
FI | 06.11.2019 | ||
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
IS | 06.03.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
Précédent [2020/23] | ES | 06.11.2019 | |
FI | 06.11.2019 | ||
LT | 06.11.2019 | ||
LV | 06.11.2019 | ||
NL | 06.11.2019 | ||
PL | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
GR | 07.02.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
Précédent [2020/22] | FI | 06.11.2019 | |
LT | 06.11.2019 | ||
SE | 06.11.2019 | ||
BG | 06.02.2020 | ||
NO | 06.02.2020 | ||
PT | 06.03.2020 | ||
Précédent [2020/21] | NO | 06.02.2020 | Citations: | Recherche | [Y]GB2003037 (MEDICAL SCIENCES INT NV) [Y] 1-16 * abstract *; | [A]WO9627403 (CLEMENS ANTON H [US], et al) [A] 1-16 * abstract *; | [Y]EP1442763 (YANG CHUNG-YU [TW]) [Y] 1-16 * abstract *; | [A]WO2007104091 (MEDIGARD LTD [AU], et al) [A] 1-16* abstract * | Recherche internationale | [A]US4659330 (NELSON ROBERT [US], et al); | [A]US5195982 (HOENIG JOHN R [US]); | [A]WO0174428 (DYER JOHN RAYMOND [AU]); | [A]US2004087907 (SMITH MARTIN E [US], et al); | [A]EP1442763 (YANG CHUNG-YU [TW]); | [A]US2005096597 (CRAWFORD JAMIE [US], et al); | [A]US2005159705 (CRAWFORD JAMIE [US], et al) |