EP2337518 - IMPLANT DENTAIRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 31.01.2014 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.09.2015 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 07.10.2015 [2015/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Mehrhof Implant Technologies GmbH Reuchlinstrasse 10-11 10553 Berlin / DE | [2011/26] | Inventeur(s) | 01 /
MEHRHOF, Jürgen Schlickweg 7 14129 Berlin / DE | [2011/26] | Mandataire(s) | Müller Schupfner & Partner Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB (Muc) Bavariaring 11 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [2012/12] | Müller Schupfner & Partner Bavariaring 11 80336 München / DE | ||
Précédent [2011/26] | Bauer, Clemens, et al Müller Schupfner & Partner Patentanwälte Bavariaring 11 80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 09799308.3 | 11.12.2009 | [2011/26] | WO2009EP66899 | Numéro de priorité, date | DE20081054588 | 12.12.2008 Format original publié: DE102008054588 | DE20091002947 | 08.05.2009 Format original publié: DE102009002947 | [2011/26] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010066871 | Date: | 17.06.2010 | Langue: | DE | [2010/24] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2337518 | Date: | 29.06.2011 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 17.06.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/26] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2337518 | Date: | 27.03.2013 | Langue: | DE | [2013/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 17.06.2010 | Classification | IPC: | A61C8/00 | [2011/26] | CPC: |
A61C8/0086 (EP,US);
A61C8/005 (EP,US);
A61C8/0059 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/26] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ZAHNIMPLANTAT | [2011/26] | Anglais: | TOOTH IMPLANT | [2011/26] | Français: | IMPLANT DENTAIRE | [2011/26] | Entrée dans la phase régionale | 12.04.2011 | Taxe nationale de base payée | 12.04.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.04.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 12.10.2010 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 12.04.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 12.04.2011 | Requête en examen déposée [2011/26] | 07.11.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.02.2013 | Taxe de délivrance payée | 07.02.2013 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 07.11.2012 | Opposition(s) | 03.01.2014 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/10] | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.11.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.11.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 27.03.2013 | DK | 27.03.2013 | EE | 27.03.2013 | FI | 27.03.2013 | HR | 27.03.2013 | LT | 27.03.2013 | LV | 27.03.2013 | MC | 27.03.2013 | MK | 27.03.2013 | MT | 27.03.2013 | RO | 27.03.2013 | SI | 27.03.2013 | SK | 27.03.2013 | SM | 27.03.2013 | BG | 27.06.2013 | NO | 27.06.2013 | GR | 28.06.2013 | IS | 27.07.2013 | IE | 11.12.2013 | LU | 11.12.2013 | BE | 31.12.2013 | [2015/41] |
Précédent [2015/32] | CY | 27.03.2013 | |
DK | 27.03.2013 | ||
EE | 27.03.2013 | ||
FI | 27.03.2013 | ||
HR | 27.03.2013 | ||
LT | 27.03.2013 | ||
LV | 27.03.2013 | ||
MC | 27.03.2013 | ||
MK | 27.03.2013 | ||
RO | 27.03.2013 | ||
SI | 27.03.2013 | ||
SK | 27.03.2013 | ||
SM | 27.03.2013 | ||
BG | 27.06.2013 | ||
NO | 27.06.2013 | ||
GR | 28.06.2013 | ||
IS | 27.07.2013 | ||
IE | 11.12.2013 | ||
LU | 11.12.2013 | ||
BE | 31.12.2013 | ||
Précédent [2015/24] | CY | 27.03.2013 | |
DK | 27.03.2013 | ||
EE | 27.03.2013 | ||
FI | 27.03.2013 | ||
HR | 27.03.2013 | ||
LT | 27.03.2013 | ||
LV | 27.03.2013 | ||
MC | 27.03.2013 | ||
RO | 27.03.2013 | ||
SI | 27.03.2013 | ||
SK | 27.03.2013 | ||
SM | 27.03.2013 | ||
BG | 27.06.2013 | ||
NO | 27.06.2013 | ||
GR | 28.06.2013 | ||
IS | 27.07.2013 | ||
IE | 11.12.2013 | ||
LU | 11.12.2013 | ||
BE | 31.12.2013 | ||
Précédent [2014/48] | CY | 27.03.2013 | |
DK | 27.03.2013 | ||
EE | 27.03.2013 | ||
FI | 27.03.2013 | ||
HR | 27.03.2013 | ||
LT | 27.03.2013 | ||
LV | 27.03.2013 | ||
MC | 27.03.2013 | ||
RO | 27.03.2013 | ||
SI | 27.03.2013 | ||
SK | 27.03.2013 | ||
BG | 27.06.2013 | ||
NO | 27.06.2013 | ||
GR | 28.06.2013 | ||
IS | 27.07.2013 | ||
IE | 11.12.2013 | ||
LU | 11.12.2013 | ||
BE | 31.12.2013 | ||
Précédent [2014/46] | CY | 27.03.2013 | |
DK | 27.03.2013 | ||
EE | 27.03.2013 | ||
FI | 27.03.2013 | ||
HR | 27.03.2013 | ||
LT | 27.03.2013 | ||
LV | 27.03.2013 | ||
MC | 27.03.2013 | ||
RO | 27.03.2013 | ||
SI | 27.03.2013 | ||
SK | 27.03.2013 | ||
BG | 27.06.2013 | ||
NO | 27.06.2013 | ||
GR | 28.06.2013 | ||
IS | 27.07.2013 | ||
LU | 11.12.2013 | ||
BE | 31.12.2013 | ||
Précédent [2014/38] | CY | 27.03.2013 | |
DK | 27.03.2013 | ||
EE | 27.03.2013 | ||
FI | 27.03.2013 | ||
HR | 27.03.2013 | ||
LT | 27.03.2013 | ||
LV | 27.03.2013 | ||
MC | 27.03.2013 | ||
RO | 27.03.2013 | ||
SI | 27.03.2013 | ||
SK | 27.03.2013 | ||
BG | 27.06.2013 | ||
NO | 27.06.2013 | ||
GR | 28.06.2013 | ||
IS | 27.07.2013 | ||
LU | 11.12.2013 | ||
Précédent [2014/09] | CY | 27.03.2013 | |
DK | 27.03.2013 | ||
EE | 27.03.2013 | ||
FI | 27.03.2013 | ||
HR | 27.03.2013 | ||
LT | 27.03.2013 | ||
LV | 27.03.2013 | ||
RO | 27.03.2013 | ||
SI | 27.03.2013 | ||
SK | 27.03.2013 | ||
BG | 27.06.2013 | ||
NO | 27.06.2013 | ||
GR | 28.06.2013 | ||
IS | 27.07.2013 | ||
Précédent [2013/52] | CY | 27.03.2013 | |
EE | 27.03.2013 | ||
FI | 27.03.2013 | ||
HR | 27.03.2013 | ||
LT | 27.03.2013 | ||
LV | 27.03.2013 | ||
RO | 27.03.2013 | ||
SI | 27.03.2013 | ||
SK | 27.03.2013 | ||
BG | 27.06.2013 | ||
NO | 27.06.2013 | ||
GR | 28.06.2013 | ||
IS | 27.07.2013 | ||
Précédent [2013/49] | EE | 27.03.2013 | |
FI | 27.03.2013 | ||
HR | 27.03.2013 | ||
LT | 27.03.2013 | ||
LV | 27.03.2013 | ||
RO | 27.03.2013 | ||
SI | 27.03.2013 | ||
SK | 27.03.2013 | ||
BG | 27.06.2013 | ||
NO | 27.06.2013 | ||
GR | 28.06.2013 | ||
IS | 27.07.2013 | ||
Précédent [2013/48] | EE | 27.03.2013 | |
FI | 27.03.2013 | ||
HR | 27.03.2013 | ||
LT | 27.03.2013 | ||
LV | 27.03.2013 | ||
SI | 27.03.2013 | ||
BG | 27.06.2013 | ||
NO | 27.06.2013 | ||
GR | 28.06.2013 | ||
IS | 27.07.2013 | ||
Précédent [2013/41] | FI | 27.03.2013 | |
HR | 27.03.2013 | ||
LT | 27.03.2013 | ||
LV | 27.03.2013 | ||
SI | 27.03.2013 | ||
BG | 27.06.2013 | ||
NO | 27.06.2013 | ||
GR | 28.06.2013 | ||
Précédent [2013/38] | FI | 27.03.2013 | |
LT | 27.03.2013 | ||
LV | 27.03.2013 | ||
SI | 27.03.2013 | ||
BG | 27.06.2013 | ||
NO | 27.06.2013 | ||
GR | 28.06.2013 | ||
Précédent [2013/37] | FI | 27.03.2013 | |
LT | 27.03.2013 | ||
SI | 27.03.2013 | ||
BG | 27.06.2013 | ||
NO | 27.06.2013 | ||
GR | 28.06.2013 | ||
Précédent [2013/34] | LT | 27.03.2013 | |
BG | 27.06.2013 | ||
NO | 27.06.2013 | ||
Précédent [2013/33] | LT | 27.03.2013 | |
NO | 27.06.2013 | Cité dans | Recherche internationale | [XY]DE19509118 (HANEL MICHAEL [DE]) [X] 1,2,4-7 * column 2, lines 58-61 * * column 3, lines 53-58 * * column 4, lines 32-35 * [Y] 3; | [Y]US5040982 (STEFAN-DOGAR SORIN [US]) [Y] 3 * figure 1 *; | [XD]US4756689 (LUNDGREN DAN [SE], et al) [XD] 1 * figure 1 * | par le demandeur | DE19509118 |