EP2384557 - MESURE D'ATTÉNUATION OPTIQUE ABSOLUE UNIDIRECTIONNELLE PAR RÉFLECTOMÈTRE OPTIQUE DANS LE DOMAINE TEMPOREL (OTDR) [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 15.11.2019 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 17.11.2017 | Dernier événement Tooltip | 15.11.2019 | Demande réputée retirée | publié le 18.12.2019 [2019/51] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CommScope Connectivity Belgium BVBA Diestsesteenweg 692 3010 Kessel-Lo / BE | [2017/30] |
Précédent [2011/45] | Pour tous les Etats désignés Tyco Electronics Raychem BVBA Diestsesteenweg 692 3010 Kessel-Lo / BE | Inventeur(s) | 01 /
DAEMS, Daniel Francois DeDreef van Zonnebos 10 B-2970 s' Gravenwezel / BE | [2011/45] | Mandataire(s) | Patentanwälte Bressel und Partner mbB Potsdamer Platz 10 10785 Berlin / DE | [N/P] |
Précédent [2011/45] | Bird Goën & Co Klein Dalenstraat 42A 3020 Winksele / BE | Numéro de la demande, date de dépôt | 09799696.1 | 10.12.2009 | WO2009GB51679 | Numéro de priorité, date | GB20080023688 | 31.12.2008 Format original publié: GB 0823688 | [2011/45] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010076567 | Date: | 08.07.2010 | Langue: | EN | [2010/27] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2384557 | Date: | 09.11.2011 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 08.07.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 08.07.2010 | Classification | IPC: | H04B10/08 | [2011/45] | CPC: |
H04B10/071 (EP,KR,US);
G01M11/3136 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | MESSUNG UNIDIREKTIONALER ABSOLUTER OPTISCHER DÄMPFUNG MIT OTDR | [2011/45] | Anglais: | UNIDIRECTIONAL ABSOLUTE OPTICAL ATTENUATION MEASUREMENT WITH OTDR | [2011/45] | Français: | MESURE D'ATTÉNUATION OPTIQUE ABSOLUE UNIDIRECTIONNELLE PAR RÉFLECTOMÈTRE OPTIQUE DANS LE DOMAINE TEMPOREL (OTDR) | [2011/45] | Entrée dans la phase régionale | 02.08.2011 | Taxe nationale de base payée | 02.08.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.08.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 01.08.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 02.08.2011 | Requête en examen déposée [2011/45] | 20.11.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.01.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 31.05.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.08.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.07.2019 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2019/51] | 13.08.2019 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2019/51] | 19.08.2019 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 09.10.2019 | 09.10.2019 | Date des procédures orales (annulées) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 20.11.2017 | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement des taxes de désignation ES, TR, SM, SK, SI, SE, RO, PT, PL, NO, NL, MT, MK, MC, LV, LU, LT, IT, IS, IE, HU, HR, GR, GB, FR, FI, EE, DK, DE, CZ, CY, CH, BG, BE, AT | 02.08.2011 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 02.08.2011 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 17.08.2011 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe de dépôt | 02.08.2011 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 02.08.2011 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 17.08.2011 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe d'examen | 02.08.2011 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 02.08.2011 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 17.08.2011 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.12.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.12.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.12.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 27.12.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2018 | 10   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XI]WO9006498 (BRITISH TELECOMM [GB]) [X] 1,3,6-9,11,12 * abstract * * page 1, line 22 - page 4, line 1 * * page 4, line 22 - page 5, line 2 * * page 6, lines 23-31 * * page 7, lines 22-35 * * page 8, line 32 - page 9, line 17 * * figures 1-3 * [I] 2,4,5,10,13,14; | [X]US2005105902 (ALAVIE TINO [US], et al) [X] 12 * the whole document *; | [X]US2003026529 (DURKIN MICHAEL KEVAN [GB], et al) [X] 12 * the whole document *; | [X]US2007166040 (JANG KI-WAN [KR], et al) [X] 12 * abstract * * figures 1-4 *; | [X]US7454143 (WU XUEHUA [US], et al) [X] 12 * the whole document *; | [A]EP1578038 (MULTITEL [BE]) [A] 1-11,13,14 * the whole document * | [XA] - YUKSEL K ET AL, "Optical layer monitoring in Passive Optical Networks (PONs): A review", TRANSPARENT OPTICAL NETWORKS, 2008. ICTON 2008. 10TH ANNIVERSARY INTERNATIONAL CONFERENCE ON, IEEE, PISCATAWAY, NJ, USA, (20080622), ISBN 978-1-4244-2625-6, pages 92 - 98, XP031306064 [X] 12 * the whole document * [A] 1-11,13,14 | [XA] - MOHAMMAD SYUHAIMI AB-RAHMAN ET AL, "The overview of fiber fault localization technology in TDM-PON network", ELECTRONIC DESIGN, 2008. ICED 2008. INTERNATIONAL CONFERENCE ON, IEEE, PISCATAWAY, NJ, USA, (20081201), ISBN 978-1-4244-2315-6, pages 1 - 8, XP031426097 [X] 12 * the whole document * [A] 1-11,13,14 | Examen | DE4328484 | par le demandeur | EP1578039 | US5991479 |