Etats contractants désignés | AT | | BE | | BG | | CH | | CY | | CZ | | DE | | DK | | EE | | ES | | FI | | FR | | GB | | GR | | HR | | HU | | IE | | IS | | IT | | LI | | LT | | LU | | LV | | MC | | MK | | MT | | NL | | NO | | PL | | PT | | RO | | SE | | SI | | SK | | SM | | TR | | Procédure dexamen | 08.06.2018 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0}
[2018/44] | Entrée dans la phase régionale | 07.07.2011 | Taxe nationale de base payée | | 07.07.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | | 07.07.2011 | Taxe d'examen payée | | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.12.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 07.12.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 06.12.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 05.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 07.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 08.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 08.12.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | Données INPADOC Tooltip | L'OEB n'est pas responsable de l'exactitude des données relatives à la situation juridique dans la phase post-délivrance, y compris - et sans restriction - de leur exhaustivité, de leur actualité ou de leur pertinence à l'égard d'un but spécifique. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous adresser aux services nationaux de la propriété industrielle compétents. | Date de l'événement: | 12.10.2011 | | Description de l'événement: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20110707 | | Date de l'événement: | 12.10.2011 | | Description de l'événement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A2 | Designated State(s): | AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR | | Date de l'événement: | 21.03.2012 | | Description de l'événement: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT (DELETED) | | Date de l'événement: | 15.08.2012 | | Description de l'événement: | DEFERRED SEARCH REPORT PUBLISHED (CORRECTED) | Effective DATE: | 20120705 | | Date de l'événement: | 19.07.2017 | | Description de l'événement: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 20170620 | | Date de l'événement: | 03.01.2018 | | Description de l'événement: | INTENTION TO GRANT ANNOUNCED | Effective DATE: | 20171208 | | Date de l'événement: | 31.10.2018 | | Description de l'événement: | APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN | Effective DATE: | 20180419 | | Date de l'événement: | 07.12.2017 | | Description de l'événement: | DESPATCH OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT A PATENT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1 | | Date de l'événement: | 26.11.2017 | | Description de l'événement: | DESPATCH OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT A PATENT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1 | | Date de l'événement: | 26.11.2017 | | Description de l'événement: | INFORMATION RELATED TO DISAPPROVAL OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT BY THE APPLICANT OR RESUMPTION OF EXAMINATION PROCEEDINGS BY THE EPO DELETED | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOSDIGR1 | | Date de l'événement: | 09.09.2011 | | Description de l'événement: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Date de l'événement: | 28.09.2018 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN | | Date de l'événement: | 07.12.2017 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: GRANT OF PATENT IS INTENDED | | Date de l'événement: | 16.06.2017 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: EXAMINATION IS IN PROGRESS | |