EP2517476 - APPAREIL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 06.11.2020 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 11.02.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 29.01.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 06.10.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 16.09.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 21.05.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 08.06.2018 | Dernier événement Tooltip | 06.11.2020 | Demande réputée retirée | publié le 09.12.2020 [2020/50] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nokia Technologies Oy Karakaari 7 02610 Espoo / FI | [2019/36] |
Précédent [2015/32] | Pour tous les Etats désignés Nokia Technologies Oy Karaportti 3 02610 Espoo / FI | ||
Précédent [2014/24] | Pour tous les Etats désignés Nokia Corporation Karakaari 7 02610 Espoo / FI | ||
Précédent [2012/44] | Pour tous les Etats désignés Nokia Corporation Keilalahdentie 4 02150 Espoo / FI | Inventeur(s) | 01 /
SLOTTE, Benedict Thomas Kellonsoittajankatu 8 b 9 FI-20500 Turku / FI | [2012/44] | Mandataire(s) | Smith, Gary John, et al Page White & Farrer Limited Bedford House 21A John Street London WC1N 2BF / GB | [N/P] |
Précédent [2012/44] | Jaatinen, Jussi Imari Nokia Corporation Intellectual Property Department Keilalahdentie 4 02150 Espoo / FI | Numéro de la demande, date de dépôt | 09807609.4 | 24.12.2009 | WO2009EP67928 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2011076289 | Date: | 30.06.2011 | Langue: | EN | [2011/26] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2517476 | Date: | 31.10.2012 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 30.06.2011, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 30.06.2011 | Classification | IPC: | H04R1/22, H04R1/28, H04M1/03 | [2012/44] | CPC: |
H04R1/2811 (EP,US);
H04M1/035 (EP,US);
H04R1/225 (EP,US);
H04R2499/11 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/44] | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG | [2012/44] | Anglais: | AN APPARATUS | [2012/44] | Français: | APPAREIL | [2012/44] | Entrée dans la phase régionale | 28.06.2012 | Taxe nationale de base payée | 28.06.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.06.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 28.06.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.06.2012 | Requête en examen déposée [2012/44] | 11.06.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 12.12.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.05.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.09.2019 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 07.10.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.01.2020 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 28.01.2020 | Taxe de délivrance payée | 28.01.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 19.02.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.06.2020 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2020/50] | 21.07.2020 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2020/50] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 11.06.2018 | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.06.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.12.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.12.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 11.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 10.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 13.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 12.12.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 12.12.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 13.12.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US6104808 (ALAMEH RACHID M [US], et al) [A] 1-32 * figure 4 * * column 7, line 15 - line 25 *; | [XI]US6144738 (HAWKER LARRY E [CA], et al) [X] 1-5,8,12-14,16-19,23,25,29,30 * figures 2,3 * * column 3, line 28 - line 64 * * column 4, line 15 - line 38 * [I] 9-11,15,24,26,28,31,32; | [A]WO0234006 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE], et al) [A] 1-32 * figure 3 ** column 5, line 65 - line 67 *; | [XI]US6785395 (ARNESON THEODORE R [US], et al) [X] 1-5,8,12-17,19,23,25,28-31 * figure 4 * * column 7, line 63 - column 8, line 8 * [I] 9-11,18,24,26,32 |