EP2346353 - COMPOSITIONS COMPRENANT DES HYDROCOLLOÏDES DE FENUGREC [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 11.09.2015 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.09.2015 | Demande réputée retirée | publié le 14.10.2015 [2015/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Rubicon Research Private Limited 221, Annexe Building Opposite Indira Container Yard Goregaon Mulund Link Road, Bhandup (West) Mumbai 400 078 Maharashtra / IN | [N/P] |
Précédent [2011/30] | Pour tous les Etats désignés Rubicon Research Private Limited 221, Annexe Building Goregaon Mulund Link Road Opposite Indira Container Yard Off L.B.S. Marg, Bhandup (W) Mumbai 400 078 / IN | Inventeur(s) | 01 /
PILGAONKAR, Pratibha, Sudhir 221 Annexe Building Goregaon Mulund Link Road Opposite Indira Container Yard Off L.B.S. Marg Bhandup (West) Mumbai 400 078 Maharashtra / IN | 02 /
RUSTOMJEE, Maharukh, Tehmasp 221 Annexe Building Goregaon Mulund Link Road Opposite Indira Container Yard Off L.B.S. Marg Bhandup (West) Mumbai 400 078 Maharashtra / IN | 03 /
GANDHI, Anilkumar, Surendrakumar 221 Annexe Building Goregaon Mulund Link Road Opposite Indira Container Yard Off L.B.S. Marg Bhandup (West) Mumbai 400 078 Maharashtra / IN | 04 /
SUVARNAPATHAKI, Rupali, Kedar 221 Annexe Building Goregaon Mulund Link Road Opposite Indira Container Yard Off L.B.S. Marg Bhandup (West) Mumbai 400 078 Maharashtra / IN | [2011/30] | Mandataire(s) | Harrison IP Limited 3 Ebor House Millfield Lane Nether Poppleton York YO26 6QY / GB | [N/P] |
Précédent [2013/45] | Harrison IP Limited 1st Floor, Box Tree House Northminster Business Park Northfield Lane York YO26 6QU / GB | ||
Précédent [2011/30] | Srinivasan, Ravi Chandran J.A. Kemp & Co. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 09807644.1 | 01.10.2009 | [2011/30] | WO2009IN00544 | Numéro de priorité, date | IN2008MUM2123 | 03.10.2008 Format original publié: IN MU21232008 | [2011/30] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2010041273 | Date: | 15.04.2010 | Langue: | EN | [2010/15] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2346353 | Date: | 27.07.2011 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 15.04.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 01.07.2010 | Classification | IPC: | A23L1/0526, A23C9/154, A23L1/30, C08L5/00, A23L1/308 | [2011/30] | CPC: |
C08L5/00 (EP,US);
A23C9/1544 (EP,US);
A23G3/42 (EP,US);
A23G9/34 (EP,US);
A23G9/42 (EP,US);
A23L29/238 (EP,US);
A23L33/21 (EP,US);
A61K8/737 (EP,US);
A61K8/9789 (EP,US);
A61Q19/00 (EP,US);
C08B37/0087 (EP,US);
C08L1/04 (EP,US);
| C-Set: |
C08L1/04, C08L2666/26 (EP,US);
C08L5/00, C08L2666/26 (US,EP) | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/30] | Titre | Allemand: | ZUSAMMENSETZUNGEN, DIE BOCKSHORNKLEE-HYDROCOLLOIDE ENTHALTEN | [2011/30] | Anglais: | COMPOSITIONS COMPRISING FENUGREEK HYDROCOLLOIDS | [2011/30] | Français: | COMPOSITIONS COMPRENANT DES HYDROCOLLOÏDES DE FENUGREC | [2011/30] | Entrée dans la phase régionale | 03.05.2011 | Taxe nationale de base payée | 03.05.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 03.05.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 03.05.2011 | Requête en examen déposée [2011/30] | 06.12.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 01.05.2015 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2015/42] | 08.06.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2015/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.10.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.2014 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]EP0775451 (VITAMED REMEDIES PRIVATE LIMIT [IN]) [X] 1-14* examples 3, 4; claims 10-14 *; | [X]US5997877 (CHANG PETER [CA]) [X] 1-7 * claim 12 *; | [X]US2001024665 (RAO GARRIMELLA B [IN], et al) [X] 1-7 * claim 37 *; | [X]WO2005009453 (POTLURI RAMESH BABU [IN], et al) [X] 1-14 * examples 1-8 *; | [X] - SHALINI HOODA & SUDESH JOOD, "Nutritional Evaluation of Wheat-Fenugreek Blends for Product Making", PLANT FOODS FOR HUMAN NUTRITION, (2004), vol. 59, pages 149 - 154, XP002580994 [X] 1-14 * p 149 - Materials & Methods, Preparation of blends * * p. 150 Preparation of Products * | par le demandeur | US5066508 | US5336515 | EP0742007 | US5847109 | WO0007715 | EP1104652 | WO0174371 | US6403066 | EP1381282 | JP2004203799 | JP2004203800 | JP2004203803 | JP2005013099 | US2005075497 | WO2006081996 | FR2883473 | JP2007006732 | US2007140992 | EP1697050 |