29.05.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 01.07.2020 [2020/27] |
13.03.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.04.2020 [2020/16] |
15.11.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 18.12.2019 [2019/51] |
11.10.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 13.11.2019 [2019/46] |
28.06.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 31.07.2019 [2019/31] |
09.11.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 12.12.2018 [2018/50] |
02.11.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 05.12.2018 [2018/49] |
21.09.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 24.10.2018 [2018/43] |
24.08.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.09.2018 [2018/39] |
27.07.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 29.08.2018 [2018/35] |
20.07.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 22.08.2018 [2018/34] |
13.07.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.08.2018 [2018/33] |
13.07.2018 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 15.08.2018 [2018/33] |
08.06.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 11.07.2018 [2018/28] |
01.06.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 04.07.2018 [2018/27] |
25.05.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 27.06.2018 [2018/26] |
18.05.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 20.06.2018 [2018/25] |
11.05.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 13.06.2018 [2018/24] |
04.05.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 06.06.2018 [2018/23] |
20.04.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 23.05.2018 [2018/21] |
09.03.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 11.04.2018 [2018/15] |
02.03.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 04.04.2018 [2018/14] |
23.02.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 28.03.2018 [2018/13] |
16.02.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 21.03.2018 [2018/12] |
02.02.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 07.03.2018 [2018/10] |
26.01.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 28.02.2018 [2018/09] |
19.01.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 21.02.2018 [2018/08] |
12.01.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 14.02.2018 [2018/07] |
04.08.2017 |
Délivrance (prévue) |
publié le 06.09.2017 [2017/36] |
01.08.2017 |
Nouvelle entrée: Réception de la traduction de la/des revendication(s) |
|
28.05.2017 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
19.05.2017 |
Changement - classification |
publié le 21.06.2017 [2017/25] |
19.05.2017 |
Changement - classification |
publié le 21.06.2017 [2017/25] |
16.05.2017 |
Annulation - Désaccord du demandeur à la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de l'examen quant au fond par l'OEB |
|
16.05.2017 |
Annulation - Désaccord du demandeur à la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de l'examen quant au fond par l'OEB |
|
16.05.2017 |
Annulation: paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
09.05.2017 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
09.05.2017 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
02.03.2017 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
17.02.2017 |
Changement - classification |
publié le 22.03.2017 [2017/12] |
17.02.2017 |
Changement - classification |
publié le 22.03.2017 [2017/12] |
26.09.2016 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
05.08.2016 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
15.04.2016 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
01.04.2016 |
Premier rapport d'examen |
|
30.09.2015 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
27.02.2015 |
Changement - demandeur |
publié le 01.04.2015 [2015/14] |
20.01.2015 |
Modification par le demandeur |
|
02.10.2014 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
16.05.2014 |
Rapport complémentaire de recherche |
publié le 18.06.2014 [2014/25] |
16.05.2014 |
Changement - classification |
publié le 18.06.2014 [2014/25] |
16.05.2014 |
Changement - classification |
publié le 18.06.2014 [2014/25] |
06.09.2013 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
09.10.2012 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
25.11.2011 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
publié le 28.12.2011 [2011/52] |
11.10.2011 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
22.04.2011 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 25.05.2011 [2011/21] |
22.04.2011 |
Requête en examen présentée |
publié le 25.05.2011 [2011/21] |
24.09.2010 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
10.06.2010 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
20.05.2010 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
20.05.2010 |
Modification par le demandeur |
|
09.04.2010 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
26.03.2010 |
Données PCT avant la publication européenne |
|