EP2330779 - PROCÉDÉ, DISPOSITIF ET SYSTÈME D'ACCÈS À UN RÉSEAU À COMMUTATION DE PAQUETS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 28.10.2016 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.08.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BG | publié le 19.09.2018 [2018/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2015/52] |
Précédent [2011/23] | Pour tous les Etats désignés Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | Inventeur(s) | 01 /
ZHANG, Yanping Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 02 /
ZHOU, Han Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 03 /
WU, Wenfu Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 04 /
HU, Weihua Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | [2015/52] |
Précédent [2011/23] | 01 /
ZHANG, Yanping Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | ||
02 /
ZHOU, Han Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | |||
03 /
WU, Wenfu Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | |||
04 /
HU, Weihua Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | Mandataire(s) | Pfenning, Meinig & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Theresienhöhe 11a 80339 München / DE | [N/P] |
Précédent [2015/52] | Pfenning, Meinig & Partner GbR Patent- und Rechtsanwälte Theresienhöhe 11a 80339 München / DE | ||
Précédent [2011/23] | Pfenning, Meinig & Partner GbR Patent- und Rechtsanwälte Theresienhöhe 13 80339 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 09815627.6 | 27.09.2009 | [2011/23] | WO2009CN74251 | Numéro de priorité, date | CN200810168477 | 28.09.2008 Format original publié: CN200810168477 | [2011/23] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010034258 | Date: | 01.04.2010 | Langue: | ZH | [2010/13] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2330779 | Date: | 08.06.2011 | Langue: | EN | [2011/23] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2330779 | Date: | 23.12.2015 | Langue: | EN | [2015/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 01.04.2010 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.06.2012 | Classification | IPC: | H04L29/06, H04W48/00, // H04W84/04, H04W74/00 | [2015/23] | CPC: |
H04W48/17 (EP);
H04W74/00 (EP);
H04W80/04 (EP);
H04W84/045 (EP);
H04W92/04 (EP)
|
Précédent IPC [2012/30] | H04L29/06, H04W48/00, // H04W84/04 | ||
Précédent IPC [2011/23] | H04L12/28, H04L29/06 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2015/52] |
Précédent [2011/23] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN, VORRICHTUNG UND SYSTEM FÜR DEN ZUGANG ZU EINEM PAKETDATENNETZ | [2011/23] | Anglais: | METHOD, DEVICE AND SYSTEM FOR ACCESSING TO PACKET DATA NETWORK | [2011/23] | Français: | PROCÉDÉ, DISPOSITIF ET SYSTÈME D'ACCÈS À UN RÉSEAU À COMMUTATION DE PAQUETS | [2011/23] | Entrée dans la phase régionale | 31.03.2011 | Traduction produite | 31.03.2011 | Taxe nationale de base payée | 31.03.2011 | Taxe de recherche payée | 31.03.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 31.03.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 31.03.2011 | Requête en examen déposée [2011/23] | 23.01.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.10.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.02.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.06.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.09.2015 | Taxe de délivrance payée | 21.09.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 23.10.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP15183427.2 / EP2975902 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 20.10.2014 | Opposition(s) | 26.09.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.09.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.09.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.09.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.09.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 27.09.2009 | BE | 23.12.2015 | BG | 23.12.2015 | CY | 23.12.2015 | CZ | 23.12.2015 | DK | 23.12.2015 | EE | 23.12.2015 | FI | 23.12.2015 | HR | 23.12.2015 | LT | 23.12.2015 | LV | 23.12.2015 | MC | 23.12.2015 | MK | 23.12.2015 | PL | 23.12.2015 | RO | 23.12.2015 | SI | 23.12.2015 | SK | 23.12.2015 | SM | 23.12.2015 | TR | 23.12.2015 | NO | 23.03.2016 | GR | 24.03.2016 | IS | 23.04.2016 | PT | 26.04.2016 | [2018/38] |
Précédent [2018/33] | HU | 27.09.2009 | |
BE | 23.12.2015 | ||
CY | 23.12.2015 | ||
CZ | 23.12.2015 | ||
DK | 23.12.2015 | ||
EE | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
HR | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
MC | 23.12.2015 | ||
MK | 23.12.2015 | ||
PL | 23.12.2015 | ||
RO | 23.12.2015 | ||
SI | 23.12.2015 | ||
SK | 23.12.2015 | ||
SM | 23.12.2015 | ||
TR | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
IS | 23.04.2016 | ||
PT | 26.04.2016 | ||
Précédent [2018/29] | HU | 27.09.2009 | |
BE | 23.12.2015 | ||
CY | 23.12.2015 | ||
CZ | 23.12.2015 | ||
DK | 23.12.2015 | ||
EE | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
HR | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
MC | 23.12.2015 | ||
MK | 23.12.2015 | ||
PL | 23.12.2015 | ||
RO | 23.12.2015 | ||
SI | 23.12.2015 | ||
SK | 23.12.2015 | ||
SM | 23.12.2015 | ||
TR | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
IS | 23.04.2016 | ||
PT | 26.04.2016 | ||
Précédent [2018/28] | HU | 27.09.2009 | |
BE | 23.12.2015 | ||
CY | 23.12.2015 | ||
CZ | 23.12.2015 | ||
DK | 23.12.2015 | ||
EE | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
HR | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
MC | 23.12.2015 | ||
MK | 23.12.2015 | ||
PL | 23.12.2015 | ||
RO | 23.12.2015 | ||
SI | 23.12.2015 | ||
SK | 23.12.2015 | ||
SM | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
IS | 23.04.2016 | ||
PT | 26.04.2016 | ||
Précédent [2017/31] | BE | 23.12.2015 | |
CZ | 23.12.2015 | ||
DK | 23.12.2015 | ||
EE | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
HR | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
MC | 23.12.2015 | ||
PL | 23.12.2015 | ||
RO | 23.12.2015 | ||
SI | 23.12.2015 | ||
SK | 23.12.2015 | ||
SM | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
IS | 23.04.2016 | ||
PT | 26.04.2016 | ||
Précédent [2017/15] | BE | 23.12.2015 | |
CZ | 23.12.2015 | ||
DK | 23.12.2015 | ||
EE | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
HR | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
PL | 23.12.2015 | ||
RO | 23.12.2015 | ||
SI | 23.12.2015 | ||
SK | 23.12.2015 | ||
SM | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
IS | 23.04.2016 | ||
PT | 26.04.2016 | ||
Précédent [2017/03] | BE | 23.12.2015 | |
CZ | 23.12.2015 | ||
DK | 23.12.2015 | ||
EE | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
HR | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
PL | 23.12.2015 | ||
RO | 23.12.2015 | ||
SK | 23.12.2015 | ||
SM | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
IS | 23.04.2016 | ||
PT | 26.04.2016 | ||
Précédent [2016/46] | CZ | 23.12.2015 | |
DK | 23.12.2015 | ||
EE | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
HR | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
PL | 23.12.2015 | ||
RO | 23.12.2015 | ||
SK | 23.12.2015 | ||
SM | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
IS | 23.04.2016 | ||
PT | 26.04.2016 | ||
Précédent [2016/38] | CZ | 23.12.2015 | |
EE | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
HR | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
PL | 23.12.2015 | ||
RO | 23.12.2015 | ||
SK | 23.12.2015 | ||
SM | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
IS | 23.04.2016 | ||
PT | 26.04.2016 | ||
Précédent [2016/36] | CZ | 23.12.2015 | |
EE | 23.12.2015 | ||
FI | 23.12.2015 | ||
HR | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
PL | 23.12.2015 | ||
RO | 23.12.2015 | ||
SK | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
Précédent [2016/34] | CZ | 23.12.2015 | |
FI | 23.12.2015 | ||
HR | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
Précédent [2016/25] | FI | 23.12.2015 | |
HR | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
LV | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
Précédent [2016/24] | FI | 23.12.2015 | |
HR | 23.12.2015 | ||
LT | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
GR | 24.03.2016 | ||
Précédent [2016/23] | HR | 23.12.2015 | |
LT | 23.12.2015 | ||
NO | 23.03.2016 | ||
Précédent [2016/21] | LT | 23.12.2015 | |
NO | 23.03.2016 | ||
Précédent [2016/20] | LT | 23.12.2015 | Citations: | Recherche | [X]US2007253359 (HALL GORAN [SE], et al) [X] 1,10,16 * paragraph [0001] - paragraph [0016] * * paragraph [0023] * * paragraph [0026] * * paragraph [0039] * * figures 3A-3C *; | [X]US2008069068 (DEAN FREDERICK [US], et al) [X] 1,10,16 * paragraph [0001] - paragraph [0010] * * paragraph [0045] - paragraph [0048] * * figure 4 *; | [X]US7185067 (VISWANATH KAARTIK [US], et al) [X] 1,10,16 * column 1, line 6 - line 54 * * column 4, line 42 - column 5, line 22 * * figure 1 *; | [Y]US2006258356 (MAXWELL STEWART H [US], et al) [Y] 1,10,16 * paragraph [0001] - paragraph [0009] * * paragraph [0025] - paragraph [0027] * * paragraph [0043] *; | [Y]WO03058996 (NOKIA CORP [FI], et al) [Y] 1,10,16 * paragraph [0001] - paragraph [0009] * * paragraph [0029] * * paragraph [0036] * * claim 1 * * figures 1,2 *; | [Y]US2008181124 (CHARI AMALAVOYAL [US]) [Y] 1,10,16 * paragraph [0001] - paragraph [0007] * * paragraph [0016] - paragraph [0017] *; | [Y]US2006221986 (BERG MICAEL [SE]) [Y] 1,10,16 * paragraph [0001] - paragraph [0007] * * claim 13 *; | [A]WO2005048630 (RESEARCH IN MOTION LTD [CA]) [A] 1,10,16 * the whole document *; | [A]WO2008096013 (I P ACCESS LTD [GB], et al) [A] 1,10,16 * the whole document *; | [A]WO2007129045 (VODAFONE PLC [GB], et al) [A] 1,10,16 * the whole document * | Recherche internationale | [A]KR20040006993 (LG ELECTRONICS INC); | [Y]CN1852304 (HUAWEI TECH CO LTD [CN]); | [A]CN101001184 (HUAWEI TECH CO LTD [CN]); | [A]US2008076386 (KHETAWAT AMIT [US], et al); | [A]US2008192711 (BALACHANDRAN KRISHNA [US], et al); | [Y] - 3GPP TR 23.882 V8.0.0 (2008-09), (20080924), pages 25 - 27, XP050364130 |