EP2348864 - COMPOSÉS DE THIOPHOSPHOLIPIDES OXYDÉS ET LEURS UTILISATIONS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 18.11.2016 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.11.2016 | Demande réputée retirée | publié le 21.12.2016 [2016/51] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Vascular Biogenics Ltd. 6 Jonathan Netanyahu Street 60376 Or Yehuda / IL | [2011/31] | Inventeur(s) | 01 /
BREITBART, Eyal 27 HaYitzhar Street 73127 Hashmonaim / IL | 02 /
KOVALEVSKI-ISHAI, Eti 68 Sokolov Street 42255 Netania / IL | 03 /
FEIGE, Erez P.O. Box 170 50295 Hemed / IL | 04 /
MENDEL, Itzhak Tzipora Tov 5, Apartment 8 76349 Rehovot / IL | 05 /
ZINIUK, Zeev 11/5 Gorodisky Street 76231 Rechovot / IL | 06 /
HALPERIN, Gideon 6 HaTomer Street 90836 Har-Adar / IL | [2011/42] |
Précédent [2011/31] | 01 /
BREITBART, Eyal 27 HaYitzhar Street 73127 Hashmonaim / IL | ||
02 /
KOVALEVSKI-ISHAI, Eti 68 Sokolov Street 42255 Netania / IL | |||
03 /
FEIGE, Erez P.O. Box 170 50295 Hemed / IL | |||
04 /
MENDEL, Itzhak 20/7 Shpinoza Street 76452 Rechovot / IL | |||
05 /
ZINIUK, Zeev 11/5 Gorodisky Street 76231 Rechovot / IL | |||
06 /
HALPERIN, Gideon 6 HaTomer Street 90836 Har-Adar / IL | Mandataire(s) | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Précédent [2014/27] | Fickert, Stefan Christopher Vossius & Partner Siebertstrasse 4 81675 München / DE | ||
Précédent [2014/09] | Dennemeyer & Associates S.A. Poccistrasse 11 80336 München / DE | ||
Précédent [2014/05] | Speich, Stéphane, et al Dennemeyer & Associates S.A. 55, rue des Bruyères 1274 Luxembourg-Howald / LU | ||
Précédent [2012/47] | Dennemeyer & Associates S.A. 55, rue des Bruyères 1274 Howald / LU | ||
Précédent [2011/31] | Fichter, Robert Arno Dennemeyer & Associates S.A. 55, rue des Bruyères 1274 Howald / LU | Numéro de la demande, date de dépôt | 09818874.1 | 01.10.2009 | [2011/31] | WO2009IL00949 | Numéro de priorité, date | US20080103571P | 08.10.2008 Format original publié: US 103571 P | [2011/31] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2010041242 | Date: | 15.04.2010 | Langue: | EN | [2010/15] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2348864 | Date: | 03.08.2011 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 15.04.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 03.06.2010 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.06.2013 | Classification | IPC: | A01N57/00, A61K31/66, C07F9/10 | [2013/31] | CPC: |
C07F9/10 (EP,US);
A61P37/06 (EP)
|
Précédent IPC [2011/31] | A01N57/00, A61K31/66 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/31] | Titre | Allemand: | OXIDIERTE THIOPHOSPHOLIPIDVERBINDUNGEN UND IHRE VERWENDUNG | [2011/31] | Anglais: | OXIDIZED THIOPHOSPHOLIPID COMPOUNDS AND USES THEREOF | [2011/31] | Français: | COMPOSÉS DE THIOPHOSPHOLIPIDES OXYDÉS ET LEURS UTILISATIONS | [2011/31] | Entrée dans la phase régionale | 20.04.2011 | Taxe nationale de base payée | 20.04.2011 | Taxe de recherche payée | 20.04.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.04.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 20.04.2011 | Requête en examen déposée [2011/31] | 16.01.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.03.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.08.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.09.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.01.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.04.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 09.07.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.02.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.06.2016 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2016/51] | 01.08.2016 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2016/51] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 27.03.2014 | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.10.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.10.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.10.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 26.10.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US2007099868 (HARATS DROR [IL], et al) [Y] 8-15 * abstract * * paragraph [0366] * * compounds VII (CI-201) *; | [Y] - THERESA ROSARIO-JANSEN ET AL, "Phospholipids Chiral at Phosphorus. 13. Stereochemical Comparison of Phospholipase A2, Lecithin-Cholesterol Acyl Transferase, and Platelet-Activating Factor", PHOSPHORUS AND SULFUR AND THE RELATED ELEMENTS, GORDON AND BREACH - HARWOOD ACADEMIC, CH, (19870101), vol. 30, no. 3-4, ISSN 0308-664X, pages 601 - 604, XP008161110 [Y] 8-15 * abstract * * scheme 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1080/03086648708079137 | Recherche internationale | [Y]US2007099868 (HARATS DROR [IL], et al); | [Y]US2007264206 (BOGA RAMESHBABU [US], et al) | par le demandeur | - Gordon and breach, HARWOOD ACADEMIC, (19870101), vol. 30, pages 601 - 604 |