EP2350829 - PROCÉDÉ ET SYSTÈME DE DÉTERMINATION DE L'UTILISATION DE RESSOURCES D'ORDINATEUR DANS UNE INFORMATIQUE DE SERVICES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.02.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 08.03.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 11.12.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 09.02.2018 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés 6fusion USA Inc. Corporation Trust Center 1209 Orange Street Wilmington DE 19801 / US | [2012/11] |
Précédent [2011/31] | Pour tous les Etats désignés 6fusion USA Inc. 19C Trolley Square Wilmington, DE 19806 / US | Inventeur(s) | 01 /
COWAN, John D. C/o 6fusion USA Inc 1730 Varsity Drive Suite 140 Raleigh North Carolina 27606 / US | 02 /
SEYMOUR, Delano C/o 6fusion USA Inc 1730 Varsity Drive Suite 140 Raleigh North Carolina 27606 / US | 03 /
CARLINGTON, Julian 39 Sofar Lane St. Davids DD01 / BM | [2012/03] |
Précédent [2011/31] | 01 /
COWAN, John D. 72 Andrew Drive Seven Mile Beach Grand Cayman, APO12347 KY1-1011 / KY | ||
02 /
SEYMOUR, Delano 16 Ballast Point Road St. Davids DD01 / BM | |||
03 /
CARLINGTON, Julian 39 Sofar Lane St. Davids DD01 / BM | Mandataire(s) | HGF 1 City Walk Leeds LS11 9DX / GB | [N/P] |
Précédent [2019/15] | HGF Limited 1 City Walk Leeds LS11 9DX / GB | ||
Précédent [2013/29] | Vaughan, Christopher Tammo, et al Harrison Goddard Foote LLP Belgrave Hall Belgrave Street Leeds LS2 8DD / GB | ||
Précédent [2011/31] | Harrison Goddard Foote Belgrave Hall Belgrave Street Leeds LS2 8DD / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 09821494.3 | 22.10.2009 | [2011/31] | WO2009CA01550 | Numéro de priorité, date | US20080107557P | 22.10.2008 Format original publié: US 107557 P | [2011/31] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010045744 | Date: | 29.04.2010 | Langue: | EN | [2010/17] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2350829 | Date: | 03.08.2011 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 29.04.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/31] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2350829 | Date: | 10.04.2019 | Langue: | EN | [2019/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CA | 29.04.2010 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.07.2016 | Classification | IPC: | G06F11/30, H04L12/26, G06F11/34 | [2016/31] | CPC: |
G06F11/3495 (EP,US);
G06F11/3409 (EP,US);
G06F11/3442 (EP,US);
H04L43/022 (EP,US);
H04L43/04 (EP,US);
H04L43/0876 (EP,US);
|
Précédent IPC [2011/31] | G06F11/30, H04L12/26 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2019/15] |
Précédent [2011/31] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND SYSTEM ZUR BESTIMMUNG DER NUTZUNG VON COMPUTERRESSOURCEN BEI UTILITY-COMPUTING | [2011/31] | Anglais: | METHOD AND SYSTEM FOR DETERMINING COMPUTER RESOURCE USAGE IN UTILITY COMPUTING | [2011/31] | Français: | PROCÉDÉ ET SYSTÈME DE DÉTERMINATION DE L'UTILISATION DE RESSOURCES D'ORDINATEUR DANS UNE INFORMATIQUE DE SERVICES | [2011/31] | Entrée dans la phase régionale | 20.05.2011 | Taxe nationale de base payée | 20.05.2011 | Taxe de recherche payée | 20.05.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.05.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 20.05.2011 | Requête en examen déposée [2011/31] | 23.01.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 07.02.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.05.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.12.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.02.2019 | Taxe de délivrance payée | 26.02.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 26.02.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 07.02.2018 | Opposition(s) | 13.01.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.10.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.09.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.08.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.10.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 16.10.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 19.10.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 06.10.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 03.10.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 22.10.2009 | AT | 10.04.2019 | CY | 10.04.2019 | CZ | 10.04.2019 | DK | 10.04.2019 | EE | 10.04.2019 | ES | 10.04.2019 | FI | 10.04.2019 | HR | 10.04.2019 | IT | 10.04.2019 | LT | 10.04.2019 | LV | 10.04.2019 | MC | 10.04.2019 | MK | 10.04.2019 | MT | 10.04.2019 | NL | 10.04.2019 | PL | 10.04.2019 | RO | 10.04.2019 | SE | 10.04.2019 | SI | 10.04.2019 | SK | 10.04.2019 | SM | 10.04.2019 | TR | 10.04.2019 | BG | 10.07.2019 | NO | 10.07.2019 | GR | 11.07.2019 | IS | 10.08.2019 | PT | 10.09.2019 | GB | 22.10.2019 | IE | 22.10.2019 | LU | 22.10.2019 | BE | 31.10.2019 | CH | 31.10.2019 | FR | 31.10.2019 | LI | 31.10.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/35] | HU | 22.10.2009 | |
AT | 10.04.2019 | ||
CY | 10.04.2019 | ||
CZ | 10.04.2019 | ||
DK | 10.04.2019 | ||
EE | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
IT | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
MC | 10.04.2019 | ||
MT | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RO | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
SI | 10.04.2019 | ||
SK | 10.04.2019 | ||
SM | 10.04.2019 | ||
TR | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
GB | 22.10.2019 | ||
IE | 22.10.2019 | ||
LU | 22.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
FR | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Précédent [2021/34] | HU | 22.10.2009 | |
AT | 10.04.2019 | ||
CY | 10.04.2019 | ||
CZ | 10.04.2019 | ||
DK | 10.04.2019 | ||
EE | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
IT | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
MC | 10.04.2019 | ||
MT | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RO | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
SI | 10.04.2019 | ||
SK | 10.04.2019 | ||
SM | 10.04.2019 | ||
TR | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
GB | 22.10.2019 | ||
IE | 22.10.2019 | ||
LU | 22.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Précédent [2021/33] | HU | 22.10.2009 | |
AT | 10.04.2019 | ||
CY | 10.04.2019 | ||
CZ | 10.04.2019 | ||
DK | 10.04.2019 | ||
EE | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
IT | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
MC | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RO | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
SI | 10.04.2019 | ||
SK | 10.04.2019 | ||
SM | 10.04.2019 | ||
TR | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
GB | 22.10.2019 | ||
IE | 22.10.2019 | ||
LU | 22.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AT | 10.04.2019 | |
CY | 10.04.2019 | ||
CZ | 10.04.2019 | ||
DK | 10.04.2019 | ||
EE | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
IT | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
MC | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RO | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
SI | 10.04.2019 | ||
SK | 10.04.2019 | ||
SM | 10.04.2019 | ||
TR | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
GB | 22.10.2019 | ||
IE | 22.10.2019 | ||
LU | 22.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Précédent [2020/48] | AT | 10.04.2019 | |
CZ | 10.04.2019 | ||
DK | 10.04.2019 | ||
EE | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
IT | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
MC | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RO | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
SI | 10.04.2019 | ||
SK | 10.04.2019 | ||
SM | 10.04.2019 | ||
TR | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
GB | 22.10.2019 | ||
IE | 22.10.2019 | ||
LU | 22.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Précédent [2020/46] | AT | 10.04.2019 | |
CZ | 10.04.2019 | ||
DK | 10.04.2019 | ||
EE | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
IT | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
MC | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RO | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
SI | 10.04.2019 | ||
SK | 10.04.2019 | ||
SM | 10.04.2019 | ||
TR | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
IE | 22.10.2019 | ||
LU | 22.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Précédent [2020/38] | AT | 10.04.2019 | |
CZ | 10.04.2019 | ||
DK | 10.04.2019 | ||
EE | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
IT | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
MC | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RO | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
SI | 10.04.2019 | ||
SK | 10.04.2019 | ||
SM | 10.04.2019 | ||
TR | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
LU | 22.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Précédent [2020/35] | AT | 10.04.2019 | |
CZ | 10.04.2019 | ||
DK | 10.04.2019 | ||
EE | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
IT | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
MC | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RO | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
SI | 10.04.2019 | ||
SK | 10.04.2019 | ||
SM | 10.04.2019 | ||
TR | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
LU | 22.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Précédent [2020/34] | AT | 10.04.2019 | |
CZ | 10.04.2019 | ||
DK | 10.04.2019 | ||
EE | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
IT | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
MC | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RO | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
SI | 10.04.2019 | ||
SK | 10.04.2019 | ||
SM | 10.04.2019 | ||
TR | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Précédent [2020/29] | AT | 10.04.2019 | |
CZ | 10.04.2019 | ||
DK | 10.04.2019 | ||
EE | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
IT | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
MC | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RO | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
SI | 10.04.2019 | ||
SK | 10.04.2019 | ||
SM | 10.04.2019 | ||
TR | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Précédent [2020/25] | AT | 10.04.2019 | |
CZ | 10.04.2019 | ||
DK | 10.04.2019 | ||
EE | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
IT | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RO | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
SI | 10.04.2019 | ||
SK | 10.04.2019 | ||
SM | 10.04.2019 | ||
TR | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AT | 10.04.2019 | |
CZ | 10.04.2019 | ||
DK | 10.04.2019 | ||
EE | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
IT | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RO | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
SK | 10.04.2019 | ||
SM | 10.04.2019 | ||
TR | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Précédent [2020/14] | AT | 10.04.2019 | |
CZ | 10.04.2019 | ||
DK | 10.04.2019 | ||
EE | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
IT | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RO | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
SK | 10.04.2019 | ||
SM | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Précédent [2020/12] | AT | 10.04.2019 | |
CZ | 10.04.2019 | ||
DK | 10.04.2019 | ||
EE | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
IT | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RO | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
SK | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Précédent [2020/11] | AT | 10.04.2019 | |
CZ | 10.04.2019 | ||
DK | 10.04.2019 | ||
EE | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RO | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
SK | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Précédent [2020/10] | AT | 10.04.2019 | |
CZ | 10.04.2019 | ||
DK | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RO | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Précédent [2020/09] | AT | 10.04.2019 | |
CZ | 10.04.2019 | ||
DK | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Précédent [2020/04] | AT | 10.04.2019 | |
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Précédent [2020/03] | AT | 10.04.2019 | |
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Précédent [2019/52] | ES | 10.04.2019 | |
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Précédent [2019/51] | ES | 10.04.2019 | |
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Précédent [2019/50] | ES | 10.04.2019 | |
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Précédent [2019/48] | ES | 10.04.2019 | |
FI | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Précédent [2019/47] | ES | 10.04.2019 | |
FI | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
Précédent [2019/44] | NL | 10.04.2019 | Citations: | Recherche | [X]US2006225079 (NAYAK RANJIT K [US], et al) [X] 1-12* the whole document * | Recherche internationale | [Y]US2006218059 (HARTLEY JOHN J [US], et al); | [Y]US2006225079 (NAYAK RANJIT K [US], et al); | [A]US2007112652 (RICKETTS JOHN A [US]); | [Y]US2008097932 (DYCK BILL [US], et al) | par le demandeur | US2006225079 |