EP2362730 - ADAMANTYLBENZAMIDES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 24.06.2016 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.06.2016 | Rejet de la demande | publié le 27.07.2016 [2016/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés High Point Pharmaceuticals, LLC 4170 Mendenhall Oaks Parkway High Point, NC 27265 / US | [2011/36] | Inventeur(s) | 01 /
POLISETTI, Dharma Rao 3741 Deerfield Street High Point North Carolina 27265 / US | 02 /
GUPTA, Suparna 2518 Brandt Forest Court Greensboro North Carolina 27455 / US | 03 /
EBDRUP, Soren Nymarksvej 11 DK-4000 Roskilde / DK | [2011/36] | Mandataire(s) | Cooke, Richard Spencer, et al Elkington and Fife LLP Thavies Inn House 3-4 Holborn Circus London EC1N 2HA / GB | [N/P] |
Précédent [2011/36] | Cooke, Richard Spencer, et al Elkington and Fife LLP Thavies Inn House 3-4 Holborn Circus London EC1N 2HA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 09828106.6 | 17.11.2009 | WO2009US64776 | Numéro de priorité, date | US20080116810P | 21.11.2008 Format original publié: US 116810 P | [2011/36] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010059618 | Date: | 27.05.2010 | Langue: | EN | [2010/21] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2362730 | Date: | 07.09.2011 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 27.05.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 27.05.2010 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.07.2012 | Classification | IPC: | A01N43/42, A61K31/44, A61K31/50, C07D213/64, C07D213/70, C07D213/71, C07D213/72, C07D237/14, A61P27/06 | [2012/35] | CPC: |
A61K31/44 (EP,KR,US);
C07D213/64 (KR);
A61P25/00 (EP);
A61P27/02 (EP);
A61P27/06 (EP);
A61P3/00 (EP);
A61P3/04 (EP);
A61P3/10 (EP);
A61P43/00 (EP);
A61P9/00 (EP);
A61P9/12 (EP);
C07D213/643 (EP,KR,US);
C07D213/70 (EP,KR,US);
C07D213/71 (EP,KR,US);
C07D213/74 (EP,KR,US);
|
Précédent IPC [2011/36] | A01N43/42, A61K31/44 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | AL | 23.05.2011 | BA | 23.05.2011 | RS | 23.05.2011 | Titre | Allemand: | ADAMANTYL-BENZAMID-VERBINDUNGEN | [2011/36] | Anglais: | ADAMANTYL BENZAMIDE COMPOUNDS | [2011/36] | Français: | ADAMANTYLBENZAMIDES | [2011/36] | Entrée dans la phase régionale | 23.05.2011 | Taxe nationale de base payée | 23.05.2011 | Taxe de recherche payée | 23.05.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.05.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 23.05.2011 | Requête en examen déposée [2011/36] | 26.02.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 16.07.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 17.01.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.01.2016 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2016/30] | 21.01.2016 | Date des procédures orales | 08.03.2016 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2016/30] | 08.03.2016 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 16.07.2013 | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.11.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.11.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 18.11.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.11.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 10.11.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]WO2004056745 (JANSSEN PHARMACEUTICA NV [BE], et al) [Y] 1-14 * abstract * * page 29, paragraph last *; | [IY]WO2008101914 (TRANSTECH PHARMA [US], et al) [I] 1-14 * abstract * * page 71, lines 8-12 * * embodiment 203; page 108 * * page 43, lines 30-31,34-35, * * claims 1,12,13,14,16 * [Y] 1-14; | [Y] - ROHDE J J ET AL, "DISCOVERY AND METABOLIC STABILIZATION OF POTENT AND SELECTIVE 2-AMINO-N-(ADAMANT-2-YL) ACETAMINE 11BETA-HYDROXYSTEROID DEHYDROGENASE TYPE 1 INHIBITORS", JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, US, (20061213), vol. 50, no. 1, doi:10.1021/JM0609364, ISSN 0022-2623, pages 149 - 164, XP002497957 [Y] 1-14 * abstract * * page 153; tables 2,4 * * page 156, column l, paragraph last - column r, paragraph first * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jm0609364 | [Y] - SORENSEN B ET AL, "Adamantane 11-beta-HSD-1 inhibitors: Application of an isocyanide multicomponent reaction", BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS, PERGAMON, ELSEVIER SCIENCE, GB, vol. 16, no. 23, ISSN 0960-894X, (20061201), pages 5958 - 5962, (20061201), XP027966030 [Y] 1-14 * abstract * * page 5960; table 1 * * page 5961, column l, paragraph 2 * | Recherche internationale | [Y]US5786379 (BERNARDON JEAN-MICHEL [FR]); | [Y]WO2008101886 (TRANSTECH PHARMA [US], et al); | [Y]WO2008101907 (TRANSTECH PHARMA [US], et al) | par le demandeur | US4166452 | US4265874 | US4356108 | EP0214826 | EP0368187 | EP0481522 | US5504188 | EP0705275 | WO9726265 | EP0792290 | WO9741097 | WO9808871 | WO9901423 | WO9903861 | WO9919313 | WO0190090 | WO0190091 | WO0190092 | WO0190093 | WO0190094 | WO2004089470 | WO2004089415 | WO2004089416 | - J. PHARM. SCI., (1977), vol. 66, page 2 |