EP2464564 - SYSTÈME DE FLOTTABILITÉ CONTRÔLABLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 23.03.2018 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 30.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 23.03.2018 | Demande réputée retirée | publié le 25.04.2018 [2018/17] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Lyons, Tim 32 Grove Street Shoalwater, Western Australia 6010 / AU | [2012/25] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2012/25] | Mandataire(s) | Green, Mark Charles Murgitroyd & Company London Euston House 24 Eversholt Street London NW1 1AD / GB | [N/P] |
Précédent [2012/25] | Green, Mark Charles Urquhart-Dykes & Lord LLP 3rd Floor 33 Glasshouse Street London W1B 5DG / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 09831313.3 | 09.12.2009 | WO2009AU01599 | Numéro de priorité, date | AU20090903837 | 14.08.2009 Format original publié: AU 2009903837 | [2012/25] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010065999 | Date: | 17.06.2010 | Langue: | EN | [2010/24] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2464564 | Date: | 20.06.2012 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 17.06.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | AU | 17.06.2010 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.03.2013 | Classification | IPC: | B63C7/10, B63G8/40, E02B17/02, B64D25/00, B63B38/00, B64C1/34, E02D29/09, B63C9/28, B64D47/00, B63B35/00 | [2012/25] | CPC: |
B63C7/10 (EP,US);
B64D25/18 (EP,US);
E21B19/002 (EP,US);
B63G8/14 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/25] | Titre | Allemand: | REGELBARES AUFTRIEBSSYSTEM | [2012/25] | Anglais: | A CONTROLLABLE BUOYANCY SYSTEM | [2012/25] | Français: | SYSTÈME DE FLOTTABILITÉ CONTRÔLABLE | [2012/25] | Entrée dans la phase régionale | 13.03.2012 | Taxe nationale de base payée | 13.03.2012 | Taxe de recherche payée | 13.03.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.03.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 13.03.2012 | Requête en examen déposée [2012/25] | 17.01.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.06.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 02.01.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.05.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 25.11.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.05.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 21.11.2017 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2018/17] | 18.12.2017 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2018/17] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 24.06.2015 | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de déclaration concernant le souhait de maintenir la demande | 17.01.2014 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 17.01.2014 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 05.02.2014 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse dans les délais au rapport de recherche européenne élargi/opinion écrite de ladministration chargée de la recherche internationale/rapport dexamen préliminaire international/rapport de recherche internationale supplémentaire/Rapport complémentaire de recherche européenne | 17.01.2014 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 17.01.2014 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 05.02.2014 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.06.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.12.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 18.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 10.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 29.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2012 | 04   M06   Taxe payée le   24.06.2013 | 31.12.2017 | 09   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]GB2435856 (PRITCHARD PHILIP ANTHONY [GB]) [X] 1-4,10,23,25,26 * abstract * * page 17, line 16 - page 19, line 28 * * figures 10-13 * [Y] 24; | [X]GB1208162 (ROCKET RESEARCH CORP [US]) [X] 1-3,25,26 * the whole document *; | [X]US6347970 (WEINEL JOHN THOMAS [US]) [X] 1-3,23,25 * abstract * * column 3, line 22 - column 4, line 64 * * figure 1 *; | [Y]WO9210618 (MAHLKOW GERHARD [DE]) [Y] 24 * abstract * * figure 1 * | Recherche internationale | [X]NL1024588C (ANTONIUS JOHANNES JOSEPHUS COLEN TE KRIMIPEN A.D. IJSSEL); | [X]US4945851 (BUCKLE); | [X]US3146750 (EBBETS ET AL); | [X]WO9701480 (CONTROLLED LIFTING INTERNATIONAL LTD); | [X]WO0029285 (CONTROLLED VARIABLE BUOYANCY SYSTEMS LIMITED); | [Y]US3613616 (BASSET) |