EP2381807 - VÊTEMENT DE PROTECTION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 04.11.2015 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.11.2015 | Demande réputée retirée | publié le 02.12.2015 [2015/49] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Denim Brothers Group Pty Ltd 61-63 Temple Drive Thomastown, VIC 3074 / AU | [2011/44] | Inventeur(s) | 01 /
COTSOGLOU, Jonathan 61-63 Temple Drive Thomastown Victoria 3074 / AU | 02 /
DAYOUB, Alfred Fouad 61-63 Temple Drive Thomastown Victoria 3074 / AU | [2011/44] | Mandataire(s) | Budde Schou A/S Dronningens Tvaergade 30 1302 Copenhagen K / DK | [N/P] |
Précédent [2014/25] | Budde Schou A/S Hausergade 3 1128 Copenhagen K / DK | ||
Précédent [2011/44] | Roerboel, Leif, et al Budde Schou A/S Vester Søgade 10 1601 Copenhagen V / DK | Numéro de la demande, date de dépôt | 09833937.7 | 23.12.2009 | WO2009AU01691 | Numéro de priorité, date | AU20080261193 | 23.12.2008 Format original publié: AU 2008261193 | [2011/44] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010071937 | Date: | 01.07.2010 | Langue: | EN | [2010/26] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2381807 | Date: | 02.11.2011 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 01.07.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | AU | 01.07.2010 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.07.2013 | Classification | IPC: | A41D13/00, A41D13/02, A41D13/05, A41D27/04, A41D31/00, A41D1/02, A41D1/08 | [2013/34] | CPC: |
A41D13/05 (EP,US);
A41D1/084 (US);
A41D13/0575 (EP,US);
A41D27/04 (EP,US);
A41D1/02 (EP,US);
A41D1/08 (EP);
|
Précédent IPC [2011/44] | A41D13/00, A41D13/02, A41D13/05 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | SCHUTZKLEIDUNG | [2011/44] | Anglais: | PROTECTIVE GARMENT | [2011/44] | Français: | VÊTEMENT DE PROTECTION | [2011/44] | Entrée dans la phase régionale | 25.07.2011 | Taxe nationale de base payée | 25.07.2011 | Taxe de recherche payée | 25.07.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.07.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 25.07.2011 | Requête en examen déposée [2011/44] | 10.04.2012 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Revendications {1} | 16.01.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 01.07.2015 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2015/49] | 28.07.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2015/49] | Requête en poursuite de la procédure de: | Perte de droit: revendications | 24.04.2012 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 24.04.2012 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 24.04.2012 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.12.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.06.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.06.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2012 | 04   M06   Taxe payée le   11.06.2013 | 31.12.2013 | 05   M06   Taxe payée le   27.06.2014 | 31.12.2014 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]GB2110067 (BELSTAFF INTERNATIONAL LIMITED) [X] 1,5,6,9-14 * abstract * * page 1, line 41 - line 47 * * page 1, line 78 - line 98 * * page 1, line 118 - line 129 * [I] 7,8; | [XI]US5542124 (GRILLIOT WILLIAM L [US], et al) [X] 1-6,9-14 * abstract * * column 1, line 12 - line 27 * * column 2, line 27 - column 3, line 13 * * column 4, line 14 - line 50 * [I] 7,8; | [XI]WO0201977 (GORE W L & ASS UK [GB], et al) [X] 1-3,7,9,12-14 * abstract * * page 1, line 1 - line 11 * * page 3, line 3 - line 10 * * page 3, line 23 - line 25 * * page 4, line 2 - line 9 * * page 6, line 27 * * page 7, line 12 - line 16 * * page 9, line 1 - line 4 * [I] 4-6,8,10,11; | [XI]EP1902638 (LION APPAREL INC [US]) [X] 1-3,7,9-14 * abstract * * paragraphs [0001] , [0004] , [0010] , [0013] , [0014] , [0016] , [0017] , [0027] *[I] 4-6,8 | Recherche internationale | [Y]US3617719 (WONG SUNG Y, et al); | [X]GB2110067 (BELSTAFF INTERNATIONAL LIMITED); | [X]US5542124 (GRILLIOT WILLIAM L [US], et al); | [Y]US6434749 (GROUNDS BRIGHDIE M [US], et al); | [X]US2006032075 (VOSSOUGHI BEHROUZ [US], et al) |