EP2376706 - PATE DE FIBRE AMÉLIORÉE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2011/42] | COMPOSITION DE FABRICATION FIBREUSE AMÉLIORÉE | ||
[2013/41] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.01.2015 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.06.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 25.07.2018 [2018/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Papyrus Technology Pty Ltd Ground Floor Elizabeth House 231 North Terrace Adelaide, South Australia 5000 / AU | [2011/42] | Inventeur(s) | 01 /
AZER, Ramy, Abraham 35-37 Stirling Street Thebarton South Australia 5031 / AU | [2011/42] | Mandataire(s) | Finnie, Peter John Gill Jennings & Every LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2ES / GB | [2011/42] | Numéro de la demande, date de dépôt | 09833945.0 | 24.12.2009 | WO2009AU01703 | Numéro de priorité, date | AU20080906622 | 24.12.2008 Format original publié: AU 2008906622 | [2011/42] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010071945 | Date: | 01.07.2010 | Langue: | EN | [2010/26] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2376706 | Date: | 19.10.2011 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 01.07.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/42] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2376706 | Date: | 26.03.2014 | Langue: | EN | [2014/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | AU | 01.07.2010 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.04.2012 | Classification | IPC: | D21H11/12, D21B1/30, D21B1/04, D21C3/00, D21B1/06, D21H15/06 | [2013/41] | CPC: |
D21H11/12 (EP,US);
D21B1/061 (EP,US);
D21H15/06 (EP,US);
Y10T83/0267 (EP,US)
|
Précédent IPC [2012/19] | D21H11/12, D21B1/30, D21B1/04, D21C3/00, D21B1/06 | ||
Précédent IPC [2011/42] | D21H11/12, D21B1/30, D21B1/04, D21C3/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2014/13] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERBESSERTER FASERSTOFF | [2013/41] | Anglais: | IMPROVED FIBRE FURNISH | [2011/42] | Français: | PATE DE FIBRE AMÉLIORÉE | [2013/42] |
Précédent [2011/42] | VERBESSERTE FASERANWENDUNG | ||
Précédent [2011/42] | COMPOSITION DE FABRICATION FIBREUSE AMÉLIORÉE | Entrée dans la phase régionale | 15.07.2011 | Taxe nationale de base payée | 15.07.2011 | Taxe de recherche payée | 15.07.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.07.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 15.07.2011 | Requête en examen déposée [2011/42] | 02.11.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 07.10.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.02.2014 | Taxe de délivrance payée | 11.02.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 07.10.2013 | Opposition(s) | 06.01.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/10] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.11.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.12.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.12.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 24.12.2009 | AT | 26.03.2014 | BE | 26.03.2014 | CY | 26.03.2014 | CZ | 26.03.2014 | DK | 26.03.2014 | EE | 26.03.2014 | ES | 26.03.2014 | FI | 26.03.2014 | HR | 26.03.2014 | IT | 26.03.2014 | LT | 26.03.2014 | LV | 26.03.2014 | MC | 26.03.2014 | MK | 26.03.2014 | MT | 26.03.2014 | NL | 26.03.2014 | PL | 26.03.2014 | RO | 26.03.2014 | SE | 26.03.2014 | SI | 26.03.2014 | SK | 26.03.2014 | SM | 26.03.2014 | TR | 26.03.2014 | BG | 26.06.2014 | NO | 26.06.2014 | GR | 27.06.2014 | IS | 26.07.2014 | PT | 28.07.2014 | IE | 24.12.2014 | LU | 24.12.2014 | CH | 31.12.2014 | LI | 31.12.2014 | [2018/30] |
Précédent [2016/33] | HU | 24.12.2009 | |
AT | 26.03.2014 | ||
BE | 26.03.2014 | ||
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
DK | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
ES | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
IT | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
MC | 26.03.2014 | ||
MT | 26.03.2014 | ||
NL | 26.03.2014 | ||
PL | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
SI | 26.03.2014 | ||
SK | 26.03.2014 | ||
SM | 26.03.2014 | ||
TR | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
GR | 27.06.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
PT | 28.07.2014 | ||
IE | 24.12.2014 | ||
LU | 24.12.2014 | ||
CH | 31.12.2014 | ||
LI | 31.12.2014 | ||
Précédent [2016/32] | HU | 24.12.2009 | |
AT | 26.03.2014 | ||
BE | 26.03.2014 | ||
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
DK | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
ES | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
IT | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
MC | 26.03.2014 | ||
NL | 26.03.2014 | ||
PL | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
SI | 26.03.2014 | ||
SK | 26.03.2014 | ||
SM | 26.03.2014 | ||
TR | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
GR | 27.06.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
PT | 28.07.2014 | ||
IE | 24.12.2014 | ||
LU | 24.12.2014 | ||
CH | 31.12.2014 | ||
LI | 31.12.2014 | ||
Précédent [2016/28] | AT | 26.03.2014 | |
BE | 26.03.2014 | ||
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
DK | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
ES | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
IT | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
MC | 26.03.2014 | ||
NL | 26.03.2014 | ||
PL | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
SI | 26.03.2014 | ||
SK | 26.03.2014 | ||
SM | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
GR | 27.06.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
PT | 28.07.2014 | ||
IE | 24.12.2014 | ||
LU | 24.12.2014 | ||
CH | 31.12.2014 | ||
LI | 31.12.2014 | ||
Précédent [2016/27] | AT | 26.03.2014 | |
BE | 26.03.2014 | ||
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
DK | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
ES | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
IT | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
MC | 26.03.2014 | ||
NL | 26.03.2014 | ||
PL | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
SI | 26.03.2014 | ||
SK | 26.03.2014 | ||
SM | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
PT | 28.07.2014 | ||
IE | 24.12.2014 | ||
LU | 24.12.2014 | ||
CH | 31.12.2014 | ||
LI | 31.12.2014 | ||
Précédent [2016/22] | AT | 26.03.2014 | |
BE | 26.03.2014 | ||
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
DK | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
ES | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
IT | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
NL | 26.03.2014 | ||
PL | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
SI | 26.03.2014 | ||
SK | 26.03.2014 | ||
SM | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
PT | 28.07.2014 | ||
IE | 24.12.2014 | ||
LU | 24.12.2014 | ||
CH | 31.12.2014 | ||
LI | 31.12.2014 | ||
Précédent [2015/47] | AT | 26.03.2014 | |
BE | 26.03.2014 | ||
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
DK | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
ES | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
IT | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
NL | 26.03.2014 | ||
PL | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
SI | 26.03.2014 | ||
SK | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
PT | 28.07.2014 | ||
IE | 24.12.2014 | ||
LU | 24.12.2014 | ||
CH | 31.12.2014 | ||
LI | 31.12.2014 | ||
Précédent [2015/46] | AT | 26.03.2014 | |
BE | 26.03.2014 | ||
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
DK | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
ES | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
IT | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
NL | 26.03.2014 | ||
PL | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
SI | 26.03.2014 | ||
SK | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
PT | 28.07.2014 | ||
IE | 24.12.2014 | ||
LU | 24.12.2014 | ||
Précédent [2015/36] | AT | 26.03.2014 | |
BE | 26.03.2014 | ||
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
DK | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
ES | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
IT | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
NL | 26.03.2014 | ||
PL | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
SI | 26.03.2014 | ||
SK | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
PT | 28.07.2014 | ||
LU | 24.12.2014 | ||
Précédent [2015/35] | AT | 26.03.2014 | |
BE | 26.03.2014 | ||
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
DK | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
ES | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
IT | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
NL | 26.03.2014 | ||
PL | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
SK | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
PT | 28.07.2014 | ||
LU | 24.12.2014 | ||
Précédent [2015/18] | AT | 26.03.2014 | |
BE | 26.03.2014 | ||
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
DK | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
ES | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
IT | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
NL | 26.03.2014 | ||
PL | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
SK | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
PT | 28.07.2014 | ||
Précédent [2015/08] | AT | 26.03.2014 | |
BE | 26.03.2014 | ||
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
DK | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
ES | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
NL | 26.03.2014 | ||
PL | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
SK | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
PT | 28.07.2014 | ||
Précédent [2015/02] | AT | 26.03.2014 | |
BE | 26.03.2014 | ||
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
ES | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
NL | 26.03.2014 | ||
PL | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
SK | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
PT | 28.07.2014 | ||
Précédent [2014/51] | AT | 26.03.2014 | |
BE | 26.03.2014 | ||
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
ES | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
NL | 26.03.2014 | ||
PL | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
SK | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
Précédent [2014/50] | BE | 26.03.2014 | |
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
ES | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
NL | 26.03.2014 | ||
PL | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
SK | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
Précédent [2014/49] | BE | 26.03.2014 | |
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
Précédent [2014/48] | BE | 26.03.2014 | |
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
Précédent [2014/47] | BE | 26.03.2014 | |
CY | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
Précédent [2014/46] | BE | 26.03.2014 | |
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
Précédent [2014/41] | FI | 26.03.2014 | |
HR | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
Précédent [2014/37] | FI | 26.03.2014 | |
LT | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
Précédent [2014/36] | LT | 26.03.2014 | |
NO | 26.06.2014 | Citations: | Recherche | [XD]WO2006029469 (PAPYRUS AUSTRALIA LTD [AU], et al) [XD] 1-3,5-7,9-16 * the whole document *; | [X]WO2008003121 (BURTON RUSSELL LESLIE [AU]) [X] 1,2,4,8,9,11-13,15-17 * page 7, line 5 - line 9; figures 1,9; claims 12,13,23 *; | [X]JP2002339281 (MIKI TOKUSHU PAPER MFG CO LTD) [X] 1,9,13 * paragraph [0026] * | Recherche internationale | [X]WO2008003121 (BURTON RUSSELL LESLIE [AU]); | [X]BRPI0601860 (FONZAGHI ERIKA BOSCOLO [BR], et al); | [X]WO2006029469 (PAPYRUS AUSTRALIA LTD [AU], et al); | [A]JP2002339281 (MIKI TOKUSHU PAPER MFG CO LTD); | [A]GB2283989 (JIN YUAN PAPER CORP [TW]); | [A]JPS5673191 (ISEKI AGRICULT MACH) | par le demandeur | WO2006029469 | US1981883 |