EP2376561 - COMPOSITIONS D'ORGANOSILICATE MICROPOREUSES AMORPHES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.08.2019 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 31.08.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 07.05.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 02.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 03.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY, MK | publié le 05.08.2020 [2020/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés 3M Innovative Properties Company 3M Center P.O. Box 33427 St. Paul, MN 55133-3427 / US | [N/P] |
Précédent [2018/40] | Pour tous les Etats désignés 3M Innovative Properties Company 3M Center P.O.Box 33427 St. Paul, MN 55133-3427 / US | ||
Précédent [2011/42] | Pour tous les Etats désignés 3M Innovative Properties Company 3M Center Post Office Box 33427 Saint Paul, MN 55133-3427 / US | Inventeur(s) | 01 /
THOMAS, John, Christopher 3M Center Post Office Box 33427 Saint Paul, Minnesota 55133-3427 / US | 02 /
RAKOW, Neal, A. 3M Center Post Office Box 33427 Saint Paul, Minnesota 55133-3427 / US | 03 /
TREND, John, E. 3M Center Post Office Box 33427 Saint Paul, Minnesota 55133-3427 / US | [2011/42] | Mandataire(s) | Isarpatent Patent- und Rechtsanwälte Barth Charles Hassa Peckmann & Partner mbB Friedrichstrasse 31 80801 München / DE | [N/P] |
Précédent [2018/40] | Isarpatent Patent- und Rechtsanwälte Behnisch Barth Charles Hassa Peckmann & Partner mbB Friedrichstrasse 31 80801 München / DE | ||
Précédent [2011/42] | Reinhard - Skuhra - Weise & Partner GbR Patent- und Rechtsanwälte Friedrichstrasse 31 80801 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 09835733.8 | 22.12.2009 | [2018/40] | WO2009US69099 | Numéro de priorité, date | US20080140131P | 23.12.2008 Format original publié: US 140131 P | [2011/42] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2010075328 | Date: | 01.07.2010 | Langue: | EN | [2010/26] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2376561 | Date: | 19.10.2011 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 01.07.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/42] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2376561 | Date: | 03.10.2018 | Langue: | EN | [2018/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 10.09.2010 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.04.2012 | Classification | IPC: | C08J5/18, C08L83/04, C08K5/54, C09D183/14, C09D183/04 | [2012/18] | CPC: |
C09D183/14 (EP,KR,US);
B29D7/01 (KR);
C08G77/12 (EP,KR,US);
C08G77/18 (EP,KR,US);
C08G77/52 (EP,KR,US);
C08J5/18 (KR);
C08J9/00 (KR);
C08L83/02 (KR);
C08L83/04 (EP,KR,US);
C09D183/04 (EP,KR,US)
(-)
| C-Set: |
C08L83/04, C08L83/00 (EP,US)
|
Précédent IPC [2011/42] | C08J5/18, C08L83/04, C08K5/54 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2018/40] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | AMORPHE MIKROPORÖSE ORGANOSILIKATZUSAMMENSETZUNGEN | [2011/42] | Anglais: | AMORPHOUS MICROPOROUS ORGANOSILICATE COMPOSITIONS | [2011/42] | Français: | COMPOSITIONS D'ORGANOSILICATE MICROPOREUSES AMORPHES | [2011/42] | Entrée dans la phase régionale | 11.07.2011 | Taxe nationale de base payée | 11.07.2011 | Taxe de recherche payée | 11.07.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.07.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 11.07.2011 | Requête en examen déposée [2011/42] | 26.10.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 06.11.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 28.04.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.10.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 18.04.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.09.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 19.02.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.05.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.08.2018 | Taxe de délivrance payée | 22.08.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 22.08.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 06.11.2015 | Opposition(s) | 04.07.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.12.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.12.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.12.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 11.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 10.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 13.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 12.12.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 22.12.2009 | AT | 03.10.2018 | CY | 03.10.2018 | CZ | 03.10.2018 | DK | 03.10.2018 | EE | 03.10.2018 | ES | 03.10.2018 | FI | 03.10.2018 | HR | 03.10.2018 | IT | 03.10.2018 | LT | 03.10.2018 | LV | 03.10.2018 | MC | 03.10.2018 | MK | 03.10.2018 | NL | 03.10.2018 | PL | 03.10.2018 | RO | 03.10.2018 | SE | 03.10.2018 | SI | 03.10.2018 | SK | 03.10.2018 | SM | 03.10.2018 | TR | 03.10.2018 | IE | 22.12.2018 | LU | 22.12.2018 | MT | 22.12.2018 | BE | 31.12.2018 | CH | 31.12.2018 | FR | 31.12.2018 | LI | 31.12.2018 | BG | 03.01.2019 | NO | 03.01.2019 | GR | 04.01.2019 | IS | 03.02.2019 | PT | 03.02.2019 | [2020/31] |
Précédent [2020/30] | HU | 22.12.2009 | |
AT | 03.10.2018 | ||
CZ | 03.10.2018 | ||
DK | 03.10.2018 | ||
EE | 03.10.2018 | ||
ES | 03.10.2018 | ||
FI | 03.10.2018 | ||
HR | 03.10.2018 | ||
IT | 03.10.2018 | ||
LT | 03.10.2018 | ||
LV | 03.10.2018 | ||
MC | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
PL | 03.10.2018 | ||
RO | 03.10.2018 | ||
SE | 03.10.2018 | ||
SI | 03.10.2018 | ||
SK | 03.10.2018 | ||
SM | 03.10.2018 | ||
TR | 03.10.2018 | ||
IE | 22.12.2018 | ||
LU | 22.12.2018 | ||
MT | 22.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
BG | 03.01.2019 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
GR | 04.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
PT | 03.02.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AT | 03.10.2018 | |
CZ | 03.10.2018 | ||
DK | 03.10.2018 | ||
EE | 03.10.2018 | ||
ES | 03.10.2018 | ||
FI | 03.10.2018 | ||
HR | 03.10.2018 | ||
IT | 03.10.2018 | ||
LT | 03.10.2018 | ||
LV | 03.10.2018 | ||
MC | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
PL | 03.10.2018 | ||
RO | 03.10.2018 | ||
SE | 03.10.2018 | ||
SI | 03.10.2018 | ||
SK | 03.10.2018 | ||
SM | 03.10.2018 | ||
TR | 03.10.2018 | ||
IE | 22.12.2018 | ||
LU | 22.12.2018 | ||
MT | 22.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
BG | 03.01.2019 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
GR | 04.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
PT | 03.02.2019 | ||
Précédent [2020/08] | AT | 03.10.2018 | |
CZ | 03.10.2018 | ||
DK | 03.10.2018 | ||
EE | 03.10.2018 | ||
ES | 03.10.2018 | ||
FI | 03.10.2018 | ||
HR | 03.10.2018 | ||
IT | 03.10.2018 | ||
LT | 03.10.2018 | ||
LV | 03.10.2018 | ||
MC | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
PL | 03.10.2018 | ||
RO | 03.10.2018 | ||
SE | 03.10.2018 | ||
SI | 03.10.2018 | ||
SK | 03.10.2018 | ||
SM | 03.10.2018 | ||
IE | 22.12.2018 | ||
LU | 22.12.2018 | ||
MT | 22.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
BG | 03.01.2019 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
GR | 04.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
PT | 03.02.2019 | ||
Précédent [2020/04] | AT | 03.10.2018 | |
CZ | 03.10.2018 | ||
DK | 03.10.2018 | ||
EE | 03.10.2018 | ||
ES | 03.10.2018 | ||
FI | 03.10.2018 | ||
HR | 03.10.2018 | ||
IT | 03.10.2018 | ||
LT | 03.10.2018 | ||
LV | 03.10.2018 | ||
MC | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
PL | 03.10.2018 | ||
RO | 03.10.2018 | ||
SE | 03.10.2018 | ||
SI | 03.10.2018 | ||
SK | 03.10.2018 | ||
SM | 03.10.2018 | ||
IE | 22.12.2018 | ||
LU | 22.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
BG | 03.01.2019 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
GR | 04.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
PT | 03.02.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AT | 03.10.2018 | |
CZ | 03.10.2018 | ||
DK | 03.10.2018 | ||
EE | 03.10.2018 | ||
ES | 03.10.2018 | ||
FI | 03.10.2018 | ||
HR | 03.10.2018 | ||
IT | 03.10.2018 | ||
LT | 03.10.2018 | ||
LV | 03.10.2018 | ||
MC | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
PL | 03.10.2018 | ||
RO | 03.10.2018 | ||
SE | 03.10.2018 | ||
SI | 03.10.2018 | ||
SK | 03.10.2018 | ||
SM | 03.10.2018 | ||
IE | 22.12.2018 | ||
LU | 22.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
BG | 03.01.2019 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
GR | 04.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
PT | 03.02.2019 | ||
Précédent [2019/49] | AT | 03.10.2018 | |
CZ | 03.10.2018 | ||
DK | 03.10.2018 | ||
EE | 03.10.2018 | ||
ES | 03.10.2018 | ||
FI | 03.10.2018 | ||
HR | 03.10.2018 | ||
IT | 03.10.2018 | ||
LT | 03.10.2018 | ||
LV | 03.10.2018 | ||
MC | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
PL | 03.10.2018 | ||
RO | 03.10.2018 | ||
SE | 03.10.2018 | ||
SI | 03.10.2018 | ||
SK | 03.10.2018 | ||
SM | 03.10.2018 | ||
IE | 22.12.2018 | ||
LU | 22.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
BG | 03.01.2019 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
GR | 04.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
PT | 03.02.2019 | ||
Précédent [2019/48] | AT | 03.10.2018 | |
CZ | 03.10.2018 | ||
DK | 03.10.2018 | ||
EE | 03.10.2018 | ||
ES | 03.10.2018 | ||
FI | 03.10.2018 | ||
HR | 03.10.2018 | ||
IT | 03.10.2018 | ||
LT | 03.10.2018 | ||
LV | 03.10.2018 | ||
MC | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
PL | 03.10.2018 | ||
RO | 03.10.2018 | ||
SE | 03.10.2018 | ||
SK | 03.10.2018 | ||
SM | 03.10.2018 | ||
IE | 22.12.2018 | ||
LU | 22.12.2018 | ||
BG | 03.01.2019 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
GR | 04.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
PT | 03.02.2019 | ||
Précédent [2019/40] | AT | 03.10.2018 | |
CZ | 03.10.2018 | ||
DK | 03.10.2018 | ||
EE | 03.10.2018 | ||
ES | 03.10.2018 | ||
FI | 03.10.2018 | ||
HR | 03.10.2018 | ||
IT | 03.10.2018 | ||
LT | 03.10.2018 | ||
LV | 03.10.2018 | ||
MC | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
PL | 03.10.2018 | ||
RO | 03.10.2018 | ||
SE | 03.10.2018 | ||
SK | 03.10.2018 | ||
SM | 03.10.2018 | ||
LU | 22.12.2018 | ||
BG | 03.01.2019 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
GR | 04.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
PT | 03.02.2019 | ||
Précédent [2019/39] | AT | 03.10.2018 | |
CZ | 03.10.2018 | ||
DK | 03.10.2018 | ||
EE | 03.10.2018 | ||
ES | 03.10.2018 | ||
FI | 03.10.2018 | ||
HR | 03.10.2018 | ||
IT | 03.10.2018 | ||
LT | 03.10.2018 | ||
LV | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
PL | 03.10.2018 | ||
RO | 03.10.2018 | ||
SE | 03.10.2018 | ||
SK | 03.10.2018 | ||
SM | 03.10.2018 | ||
LU | 22.12.2018 | ||
BG | 03.01.2019 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
GR | 04.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
PT | 03.02.2019 | ||
Précédent [2019/37] | AT | 03.10.2018 | |
CZ | 03.10.2018 | ||
DK | 03.10.2018 | ||
EE | 03.10.2018 | ||
ES | 03.10.2018 | ||
FI | 03.10.2018 | ||
HR | 03.10.2018 | ||
IT | 03.10.2018 | ||
LT | 03.10.2018 | ||
LV | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
PL | 03.10.2018 | ||
RO | 03.10.2018 | ||
SE | 03.10.2018 | ||
SM | 03.10.2018 | ||
BG | 03.01.2019 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
GR | 04.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
PT | 03.02.2019 | ||
Précédent [2019/34] | AT | 03.10.2018 | |
CZ | 03.10.2018 | ||
DK | 03.10.2018 | ||
ES | 03.10.2018 | ||
FI | 03.10.2018 | ||
HR | 03.10.2018 | ||
IT | 03.10.2018 | ||
LT | 03.10.2018 | ||
LV | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
PL | 03.10.2018 | ||
SE | 03.10.2018 | ||
BG | 03.01.2019 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
GR | 04.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
PT | 03.02.2019 | ||
Précédent [2019/26] | AT | 03.10.2018 | |
CZ | 03.10.2018 | ||
ES | 03.10.2018 | ||
FI | 03.10.2018 | ||
HR | 03.10.2018 | ||
LT | 03.10.2018 | ||
LV | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
PL | 03.10.2018 | ||
SE | 03.10.2018 | ||
BG | 03.01.2019 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
GR | 04.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
PT | 03.02.2019 | ||
Précédent [2019/24] | AT | 03.10.2018 | |
CZ | 03.10.2018 | ||
ES | 03.10.2018 | ||
FI | 03.10.2018 | ||
HR | 03.10.2018 | ||
LT | 03.10.2018 | ||
LV | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
PL | 03.10.2018 | ||
SE | 03.10.2018 | ||
BG | 03.01.2019 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
GR | 04.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
Précédent [2019/23] | AT | 03.10.2018 | |
CZ | 03.10.2018 | ||
ES | 03.10.2018 | ||
FI | 03.10.2018 | ||
HR | 03.10.2018 | ||
LT | 03.10.2018 | ||
LV | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
PL | 03.10.2018 | ||
BG | 03.01.2019 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
Précédent [2019/22] | CZ | 03.10.2018 | |
FI | 03.10.2018 | ||
LT | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
PL | 03.10.2018 | ||
BG | 03.01.2019 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
Précédent [2019/21] | FI | 03.10.2018 | |
LT | 03.10.2018 | ||
NL | 03.10.2018 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
IS | 03.02.2019 | ||
Précédent [2019/20] | LT | 03.10.2018 | |
NL | 03.10.2018 | ||
NO | 03.01.2019 | ||
Précédent [2019/17] | NL | 03.10.2018 | Citations: | Recherche | [X]US2007243395 (YAMAYA MASAAKI [JP], et al) [X] 1-10 * paragraph [0122]; examples 1,3; claims 1,5 *; | [A]US5321102 (LOY DOUGLAS A [US], et al) [A] 1-10 * compound EQ 3 * | Recherche internationale | [X]KR20030086637 (LG CHEMICAL LTD [KR]); | [X]KR100373210B (LG CHEM. INVESTMENT, LTD.); | [A]US2007184557 (CRUDDEN CATHLEEN M [CA], et al) | Examen | - RAMAN N K ET AL, "Organic @?template@? approach to molecular sieving silica membranes", JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE, ELSEVIER BV, NL, (19950929), vol. 105, no. 3, doi:10.1016/0376-7388(95)00067-M, ISSN 0376-7388, pages 273 - 279, XP004041304 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0376-7388(95)00067-M | - BOURY B ET AL, "GENERATION OF MICROPOROSITY IN A HYBRID MATERIAL. ACCESS TO PILLARED AMORPHOUS ORGANOSILICATE", CHEMISTRY OF MATERIALS, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, US, (19990101), vol. 11, doi:10.1021/CM991042T, ISSN 0897-4756, pages 2796 - 2803, XP001021032 DOI: http://dx.doi.org/10.1021/cm991042t | par le demandeur | US2007243395 | KR20030086637 | KR100373210B | US2008006375 | US2004184948 | US2007184557 | - N.K. RAMAN; C.J. BRINKER, "Organic ''template'' approach to molecular sieving silica membranes", Journal of Membrane Science, (19950000), vol. 105, doi:doi:10.1016/0376-7388(95)00067-M, pages 273 - 279, XP004041304 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0376-7388(95)00067-M | - B. ROURY et al., "Generation of Microporosity in a Hybrid Material. Access to Pillared Amorphous Organosilicate", Chem Mater., (19990000), vol. 11, doi:doi:10.1021/cm991042t, pages 2796 - 2803, XP001021032 DOI: http://dx.doi.org/10.1021/cm991042t |