EP2437733 - FORME POSOLOGIQUE À LIBÉRATION PROLONGÉE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 19.05.2017 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 23.01.2017 | Dernier événement Tooltip | 19.05.2017 | Demande réputée retirée | publié le 21.06.2017 [2017/25] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Dow Global Technologies LLC 2040 Dow Center Midland, MI 48674 / US | [2012/15] | Inventeur(s) | 01 /
ZHAI, Dayu 35-501 No.2878 Gaoqing Road Shanghai 200124 / CN | 02 /
GAN, Yong 10-1702 No.88 East Jin An Rd. Shanghai 201204 / CN | 03 /
SCHMITT, Robert, L. 40 Regional Road Annandale New Jersey 08801 / US | 04 /
ZHU, Chunliu 7-302 2373 Long Hua Road Shanghai 200030 / CN | 05 /
CHAN, Alan, Ka Chun 5413 Tyler Street Midland Michigan 48642 / US | [2012/15] | Mandataire(s) | f & e patent Braunsberger Feld 29 51429 Bergisch Gladbach / DE | [N/P] |
Précédent [2013/22] | polypatent BGL Braunsberger Feld 29 51429 Bergisch Gladbach / DE | ||
Précédent [2012/15] | Fleischer, Holm Herbert, et al Braunsberger Feld 29 51429 Bergisch Gladbach / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 09845392.1 | 02.06.2009 | WO2009CN72099 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010139111 | Date: | 09.12.2010 | Langue: | EN | [2010/49] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2437733 | Date: | 11.04.2012 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 09.12.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 09.12.2010 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.12.2013 | Classification | IPC: | A61K9/32, A61K9/22, A61K9/50, A61K47/38, A61K47/34, A61K9/00, A61K31/00 | [2014/02] | CPC: |
A61K9/0004 (EP,US);
A61K31/00 (EP,US)
|
Précédent IPC [2012/15] | A61K9/32, A61K9/22, A61K9/50, A61K47/38, A61K47/34 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2012/15] | Titre | Allemand: | RETARD-DARREICHUNGSFORM | [2012/15] | Anglais: | SUSTAINED RELEASE DOSAGE FORM | [2012/15] | Français: | FORME POSOLOGIQUE À LIBÉRATION PROLONGÉE | [2012/15] | Entrée dans la phase régionale | 22.12.2011 | Taxe nationale de base payée | 22.12.2011 | Taxe de recherche payée | 22.12.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.12.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 01.04.2011 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: CN | 22.12.2011 | Requête en examen déposée [2012/15] | 05.05.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.09.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.01.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.08.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.12.2016 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2017/25] | 24.01.2017 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2017/25] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 24.09.2014 | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.11.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.06.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.06.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 10.06.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 10.06.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]EP0347024 (ALZA CORP [US]) [X] 1-12 * examples 1-3 *; | [X]WO2006123364 (SUN PHARMACEUTICAL IND LTD [IN]; DHARMADHIKARI NITIN BHALACHAND [IN];) [X] 1-12 * examples 1-3 *; | [E]EP2085078 (COSCI MED TECH CO LTD [CN]) [E] 1-12 * example 2 *; | [X]WO2008052417 (COSCI MED TECH CO LTD [CN]; WANG JINGANG [CN]; JIANG HAISONG [CN]) [X] 1-12 * example 2 *; | [XI]WO02062299 (ANDRX PHARMACEUTICALS INC [US]) [X] 1 * examples 1,3 * [I] 2-12; | [I] - VERMA R K ET AL, "Formulation aspects in the development of osmotically controlled oral drug delivery systems", JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, (20020219), vol. 79, no. 1-3, doi:10.1016/S0168-3659(01)00550-8, ISSN 0168-3659, pages 7 - 27, XP004340909 [I] 1-12 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0168-3659(01)00550-8 | [I] - FLORENCE LECOMTE ET AL, "pH-Sensitive Polymer Blends used as Coating Materials to Control Drug Release from Spherical Beads: Importance of the Type of Core", BIOMACROMOLECULES, (20050701), vol. 6, no. 4, doi:10.1021/bm0500704, ISSN 1525-7797, pages 2074 - 2083, XP055031840 [I] 1-12 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/bm0500704 | Recherche internationale | [X]CN101146521 (SUN PHARM IND LTD.); | [X]CN1074603 (BAYERAG); | [A]CN1923184 (BEIJING KEXIN BICHENG SCI & TECH DEV CO.); | [A]US6485748 (ANDRX PHARMACEUTICALS, INC.); | [A]WO02062299 (ANDRX PHARMACEUTICALS, INC.) |