EP2178322 - Procédé pour controller une configuration multi-dispositifs de dispositifs de télécommunication [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 28.09.2012 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.09.2012 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 31.10.2012 [2012/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés T-Mobile Deutschland GmbH Landgrabenweg 151 53227 Bonn / DE | [N/P] |
Précédent [2010/16] | Pour tous les Etats désignés T-Mobile Deutschland GmbH Landgrabenweg 151 53227 Bonn / DE | Inventeur(s) | 01 /
Dennert, Thomas Rathausstr. 53 53844 Troisdorf / DE | 02 /
Quast, Joachim Erzstr. 22a 53604 Bad Honnef / DE | 03 /
Spörl, Michael Mirecourtstr. 20 53255 Bonn / DE | 04 /
Vöhringer, Gerrit Paulstr. 7 53111 Bonn / DE | 05 /
Wegmann, Georg Heerstr. 163 53111 Bonn / DE | [2010/16] | Mandataire(s) | Riebling, Peter Patentanwalt Postfach 31 60 88113 Lindau / DE | [N/P] |
Précédent [2011/47] | Riebling, Peter Patentanwalt Postfach 31 60 88113 Lindau / DE | ||
Précédent [2010/16] | Riebling, Peter Patentanwalt Postfach 31 60 88113 Lindau / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10000377.1 | 08.10.2004 | [2010/16] | Numéro de priorité, date | DE20031047617 | 09.10.2003 Format original publié: DE 10347617 | [2010/16] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2178322 | Date: | 21.04.2010 | Langue: | DE | [2010/16] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2178322 | Date: | 23.11.2011 | Langue: | DE | [2011/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.03.2010 | Classification | IPC: | H04W8/18 | [2010/16] | CPC: |
H04W8/18 (EP,US);
H04W28/18 (EP,US);
H04W28/26 (EP,US);
H04W4/16 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/16] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Ansteuerung einer Mehrgerätekonfiguration von Telekommunikationsendgeräten | [2010/16] | Anglais: | Method for controlling a multi-device configuration of telecommunications devices | [2010/16] | Français: | Procédé pour controller une configuration multi-dispositifs de dispositifs de télécommunication | [2010/16] | Procédure d'examen | 10.02.2010 | Requête en examen déposée [2010/16] | 26.07.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 25.11.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.07.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.08.2011 | Taxe de délivrance payée | 22.08.2011 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP04790190.5 / EP1673956 | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise (EP20040790190) est 02.03.2009 | Opposition(s) | 24.08.2012 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2012/44] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.02.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.02.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.02.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.02.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 06.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 20.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 23.11.2011 | DK | 23.11.2011 | EE | 23.11.2011 | IE | 23.11.2011 | SI | 23.11.2011 | PT | 23.03.2012 | [2012/35] |
Précédent [2012/28] | CY | 23.11.2011 | |
SI | 23.11.2011 | ||
PT | 23.03.2012 | ||
Précédent [2012/25] | SI | 23.11.2011 | |
PT | 23.03.2012 | ||
Précédent [2012/23] | PT | 23.03.2012 | Citations: | Recherche | [A]EP0711090 (OKI ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [A] 1 * column 2, line 13 - line 36 * * column 3, line 39 - line 45 * * column 6, line 19 - line 39 * * figures 1a,1b *; | [A]US5708809 (LEIMKOETTER ULRICH [DE]) [A] 1 * column 1, line 62 - column 2, line 13 * * column 5, line 44 - column 7, line 12 * * figure 1 *; | [A]US2002028678 (OHMOTO KOUJIRO [JP]) [A] 1 * paragraph [0031] - paragraph [0038] ** figure 1 *; | [A]US6366777 (UUSITALO MARKKU [FI]) [A] 1 * column 4, line 33 - line 58 * * column 5, line 33 - line 48 * * figure 4 * | par le demandeur | EP0740482 | WO0101708 |