EP2369409 - Agencement de positionnement d'un objet [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.01.2015 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.06.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 25.07.2018 [2018/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés 3D-Viz.com AG Ruessenstraße 11 6340 Baar / CH | [2011/39] | Inventeur(s) | 01 /
Keresztes, Marcus Baarermattstrasse 12 CH-6300 Zug / CH | [2011/39] | Mandataire(s) | Hössle Patentanwälte Partnerschaft Postfach 10 23 38 70019 Stuttgart / DE | [2011/39] | Numéro de la demande, date de dépôt | 10002479.3 | 10.03.2010 | [2011/39] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2369409 | Date: | 28.09.2011 | Langue: | DE | [2011/39] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2369409 | Date: | 26.02.2014 | Langue: | DE | [2014/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.09.2010 | Classification | IPC: | G03B15/07 | [2011/39] | CPC: |
G03B15/07 (EP);
G03B17/561 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/39] | Titre | Allemand: | Anordnung zum Positionieren eines Objekts | [2011/39] | Anglais: | Assembly for positioning an object | [2011/39] | Français: | Agencement de positionnement d'un objet | [2011/39] | Procédure d'examen | 22.09.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 22.09.2011 | Requête en examen déposée [2011/44] | 02.05.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 24.09.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.10.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.01.2014 | Taxe de délivrance payée | 02.01.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 02.05.2013 | Opposition(s) | 27.11.2014 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/06] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.09.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2013 | 04   M06   Taxe payée le   27.09.2013 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 10.03.2010 | BG | 26.02.2014 | CY | 26.02.2014 | CZ | 26.02.2014 | DK | 26.02.2014 | EE | 26.02.2014 | ES | 26.02.2014 | FI | 26.02.2014 | HR | 26.02.2014 | IT | 26.02.2014 | LT | 26.02.2014 | LV | 26.02.2014 | MC | 26.02.2014 | MK | 26.02.2014 | MT | 26.02.2014 | NL | 26.02.2014 | PL | 26.02.2014 | RO | 26.02.2014 | SE | 26.02.2014 | SI | 26.02.2014 | SK | 26.02.2014 | SM | 26.02.2014 | TR | 26.02.2014 | IE | 10.03.2014 | LU | 10.03.2014 | BE | 31.03.2014 | CH | 31.03.2014 | LI | 31.03.2014 | FR | 28.04.2014 | GB | 26.05.2014 | NO | 26.05.2014 | GR | 27.05.2014 | IS | 26.06.2014 | PT | 26.06.2014 | [2018/30] |
Précédent [2016/33] | HU | 10.03.2010 | |
BG | 26.02.2014 | ||
CY | 26.02.2014 | ||
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
ES | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
HR | 26.02.2014 | ||
IT | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
MC | 26.02.2014 | ||
MT | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
PL | 26.02.2014 | ||
RO | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
SI | 26.02.2014 | ||
SK | 26.02.2014 | ||
SM | 26.02.2014 | ||
TR | 26.02.2014 | ||
IE | 10.03.2014 | ||
LU | 10.03.2014 | ||
BE | 31.03.2014 | ||
CH | 31.03.2014 | ||
LI | 31.03.2014 | ||
FR | 28.04.2014 | ||
GB | 26.05.2014 | ||
NO | 26.05.2014 | ||
GR | 27.05.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Précédent [2016/32] | HU | 10.03.2010 | |
BG | 26.02.2014 | ||
CY | 26.02.2014 | ||
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
ES | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
HR | 26.02.2014 | ||
IT | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
MC | 26.02.2014 | ||
MT | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
PL | 26.02.2014 | ||
RO | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
SI | 26.02.2014 | ||
SK | 26.02.2014 | ||
SM | 26.02.2014 | ||
IE | 10.03.2014 | ||
BE | 31.03.2014 | ||
CH | 31.03.2014 | ||
LI | 31.03.2014 | ||
FR | 28.04.2014 | ||
GB | 26.05.2014 | ||
NO | 26.05.2014 | ||
GR | 27.05.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Précédent [2016/28] | BG | 26.02.2014 | |
CY | 26.02.2014 | ||
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
ES | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
HR | 26.02.2014 | ||
IT | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
MC | 26.02.2014 | ||
MT | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
PL | 26.02.2014 | ||
RO | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
SI | 26.02.2014 | ||
SK | 26.02.2014 | ||
SM | 26.02.2014 | ||
IE | 10.03.2014 | ||
CH | 31.03.2014 | ||
LI | 31.03.2014 | ||
FR | 28.04.2014 | ||
GB | 26.05.2014 | ||
NO | 26.05.2014 | ||
GR | 27.05.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Précédent [2016/22] | CY | 26.02.2014 | |
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
ES | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
HR | 26.02.2014 | ||
IT | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
MC | 26.02.2014 | ||
MT | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
PL | 26.02.2014 | ||
RO | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
SI | 26.02.2014 | ||
SK | 26.02.2014 | ||
SM | 26.02.2014 | ||
IE | 10.03.2014 | ||
CH | 31.03.2014 | ||
LI | 31.03.2014 | ||
FR | 28.04.2014 | ||
GB | 26.05.2014 | ||
NO | 26.05.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Précédent [2016/12] | CY | 26.02.2014 | |
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
ES | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
HR | 26.02.2014 | ||
IT | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
MC | 26.02.2014 | ||
MT | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
PL | 26.02.2014 | ||
RO | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
SI | 26.02.2014 | ||
SK | 26.02.2014 | ||
IE | 10.03.2014 | ||
CH | 31.03.2014 | ||
LI | 31.03.2014 | ||
FR | 28.04.2014 | ||
GB | 26.05.2014 | ||
NO | 26.05.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Précédent [2015/24] | CY | 26.02.2014 | |
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
ES | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
HR | 26.02.2014 | ||
IT | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
MC | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
PL | 26.02.2014 | ||
RO | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
SI | 26.02.2014 | ||
SK | 26.02.2014 | ||
IE | 10.03.2014 | ||
CH | 31.03.2014 | ||
LI | 31.03.2014 | ||
FR | 28.04.2014 | ||
GB | 26.05.2014 | ||
NO | 26.05.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Précédent [2015/18] | CY | 26.02.2014 | |
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
ES | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
HR | 26.02.2014 | ||
IT | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
MC | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
PL | 26.02.2014 | ||
RO | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
SK | 26.02.2014 | ||
IE | 10.03.2014 | ||
CH | 31.03.2014 | ||
LI | 31.03.2014 | ||
NO | 26.05.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Précédent [2015/08] | CY | 26.02.2014 | |
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
ES | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
HR | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
MC | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
PL | 26.02.2014 | ||
RO | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
SK | 26.02.2014 | ||
IE | 10.03.2014 | ||
CH | 31.03.2014 | ||
LI | 31.03.2014 | ||
NO | 26.05.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Précédent [2015/07] | CY | 26.02.2014 | |
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
ES | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
HR | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
MC | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
PL | 26.02.2014 | ||
RO | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
SK | 26.02.2014 | ||
IE | 10.03.2014 | ||
NO | 26.05.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Précédent [2014/52] | CY | 26.02.2014 | |
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
ES | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
HR | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
MC | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
PL | 26.02.2014 | ||
RO | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
SK | 26.02.2014 | ||
NO | 26.05.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Précédent [2014/50] | CY | 26.02.2014 | |
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
ES | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
HR | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
PL | 26.02.2014 | ||
RO | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
SK | 26.02.2014 | ||
NO | 26.05.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Précédent [2014/49] | CY | 26.02.2014 | |
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
HR | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
RO | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
NO | 26.05.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Précédent [2014/48] | CY | 26.02.2014 | |
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
HR | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
NO | 26.05.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Précédent [2014/41] | CY | 26.02.2014 | |
FI | 26.02.2014 | ||
HR | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
NO | 26.05.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Précédent [2014/39] | CY | 26.02.2014 | |
FI | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
NO | 26.05.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Précédent [2014/37] | CY | 26.02.2014 | |
FI | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
NO | 26.05.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Précédent [2014/36] | LT | 26.02.2014 | |
NO | 26.05.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | Citations: | Recherche | [X]US2001041064 (HUEBNER ROGER F [US]) [X] 1-15 * abstract *; | [X]US5778258 (ZAMOYSKI MARK [US]) [X] 1-15 * abstract *; | [X]US6106124 (TARSIA JOSEPH [US]) [X] 1-15 * abstract * | par le demandeur | EP1524864 | EP0499998 | DE20118522U |