EP2196386 - Véhicule de type motocyclette [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 04.10.2013 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.05.2014 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): LU | publié le 02.07.2014 [2014/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés The Four Wheeled Motorcycle Company Limited 101 Crofton Way Enfield Middlesex EN2 8HR / GB | [2012/48] |
Précédent [2010/24] | Pour tous les Etats désignés The Four Wheeled Motorcycle Company Limited 101 Crofton Way Enfield Middlesex EN2 8HR / GB | Inventeur(s) | 01 /
Shotter, Nicholas, Richard 101 Crofton Way Enfield Middlesex EN2 8HR / GB | [2010/24] | Mandataire(s) | Cameron, Stewart, et al Cameron Intellectual Property Ltd Moncrieff House Floor 4 69 West Nile Street Glasgow G1 2QB / GB | [N/P] |
Précédent [2012/48] | Cameron, Stewart, et al Cameron Intellectual Property 69 St. Vincent Street Glasgow G2 5TF / GB | ||
Précédent [2011/45] | Cameron, Stewart, et al Cameron Intellectual Property Regent Court 70 West Regent Street Glasgow G2 2QZ / GB | ||
Précédent [2011/30] | (deleted) | ||
Précédent [2010/24] | Brereton, Paul Arthur, et al Reddie & Grose 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 10003570.8 | 29.11.2001 | [2010/24] | Numéro de priorité, date | GB20000029136 | 29.11.2000 Format original publié: GB 0029136 | [2010/24] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2196386 | Date: | 16.06.2010 | Langue: | EN | [2010/24] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2196386 | Date: | 25.05.2011 | [2011/21] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2196386 | Date: | 28.11.2012 | Langue: | EN | [2012/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.04.2011 | Classification | IPC: | B62K25/24, B62K25/00, B62K5/02, B62K5/08, B60G3/20 | [2011/21] | CPC: |
B60G3/185 (EP);
B60G17/0162 (EP);
B60G21/05 (EP);
B62D9/02 (EP);
B62K25/005 (EP);
B62K25/24 (EP);
B62K5/08 (EP);
B62K5/10 (EP);
B60G2300/122 (EP);
|
Précédent IPC [2010/24] | B62K25/24, B62K25/00, B62K5/02, B62K5/08 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2010/24] | Titre | Allemand: | Motorradartiges Fahrzeug | [2010/24] | Anglais: | Motorcycle-type vehicle | [2010/24] | Français: | Véhicule de type motocyclette | [2010/24] | Procédure d'examen | 02.11.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 02.11.2011 | Requête en examen déposée [2011/50] | 13.07.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.10.2012 | Taxe de délivrance payée | 09.10.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP01998472.3 / EP1339599 | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise (EP20010998472) est 21.04.2011 | Opposition(s) | 29.08.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2013/45] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 31.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 31.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 19.11.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 10.11.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 28.11.2012 | BE | 28.11.2012 | CY | 28.11.2012 | DK | 28.11.2012 | FI | 28.11.2012 | NL | 28.11.2012 | SE | 28.11.2012 | TR | 28.11.2012 | IE | 29.11.2012 | LU | 29.11.2012 | CH | 30.11.2012 | LI | 30.11.2012 | MC | 30.11.2012 | GR | 01.03.2013 | PT | 28.03.2013 | [2014/27] |
Précédent [2014/21] | AT | 28.11.2012 | |
BE | 28.11.2012 | ||
CY | 28.11.2012 | ||
DK | 28.11.2012 | ||
FI | 28.11.2012 | ||
NL | 28.11.2012 | ||
SE | 28.11.2012 | ||
TR | 28.11.2012 | ||
IE | 29.11.2012 | ||
CH | 30.11.2012 | ||
LI | 30.11.2012 | ||
MC | 30.11.2012 | ||
GR | 01.03.2013 | ||
PT | 28.03.2013 | ||
Précédent [2013/52] | AT | 28.11.2012 | |
BE | 28.11.2012 | ||
CY | 28.11.2012 | ||
DK | 28.11.2012 | ||
FI | 28.11.2012 | ||
NL | 28.11.2012 | ||
SE | 28.11.2012 | ||
IE | 29.11.2012 | ||
CH | 30.11.2012 | ||
LI | 30.11.2012 | ||
GR | 01.03.2013 | ||
PT | 28.03.2013 | ||
Précédent [2013/47] | AT | 28.11.2012 | |
BE | 28.11.2012 | ||
DK | 28.11.2012 | ||
FI | 28.11.2012 | ||
NL | 28.11.2012 | ||
SE | 28.11.2012 | ||
IE | 29.11.2012 | ||
CH | 30.11.2012 | ||
LI | 30.11.2012 | ||
GR | 01.03.2013 | ||
PT | 28.03.2013 | ||
Précédent [2013/37] | AT | 28.11.2012 | |
BE | 28.11.2012 | ||
DK | 28.11.2012 | ||
FI | 28.11.2012 | ||
NL | 28.11.2012 | ||
SE | 28.11.2012 | ||
CH | 30.11.2012 | ||
LI | 30.11.2012 | ||
GR | 01.03.2013 | ||
PT | 28.03.2013 | ||
Précédent [2013/34] | AT | 28.11.2012 | |
BE | 28.11.2012 | ||
DK | 28.11.2012 | ||
FI | 28.11.2012 | ||
SE | 28.11.2012 | ||
CH | 30.11.2012 | ||
LI | 30.11.2012 | ||
GR | 01.03.2013 | ||
PT | 28.03.2013 | ||
Précédent [2013/33] | AT | 28.11.2012 | |
BE | 28.11.2012 | ||
FI | 28.11.2012 | ||
SE | 28.11.2012 | ||
CH | 30.11.2012 | ||
LI | 30.11.2012 | ||
GR | 01.03.2013 | ||
PT | 28.03.2013 | ||
Précédent [2013/31] | AT | 28.11.2012 | |
BE | 28.11.2012 | ||
FI | 28.11.2012 | ||
SE | 28.11.2012 | ||
GR | 01.03.2013 | ||
PT | 28.03.2013 | ||
Précédent [2013/28] | BE | 28.11.2012 | |
FI | 28.11.2012 | ||
SE | 28.11.2012 | ||
GR | 01.03.2013 | ||
PT | 28.03.2013 | ||
Précédent [2013/27] | BE | 28.11.2012 | |
FI | 28.11.2012 | ||
SE | 28.11.2012 | ||
GR | 01.03.2013 | ||
Précédent [2013/24] | FI | 28.11.2012 | |
SE | 28.11.2012 | ||
GR | 01.03.2013 | ||
Précédent [2013/22] | FI | 28.11.2012 | |
SE | 28.11.2012 | ||
Précédent [2013/21] | SE | 28.11.2012 | Citations: | Recherche | [E]WO03018390 (HANS LEEB ZWEIRAD HANDEL GMBH [AT], et al) [E] 1,10,13 * abstract *; | [A]US4890857 (DE CORTANZE ANDRE [FR]) [A] 1 * abstract *; | [AP]US6263994 (EITEL FREDERICK G [US]) [AP] 1 * abstract * |