EP2386432 - Véhicule articulé [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.02.2014 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hübner GmbH Heinrich-Hertz-Strasse 2 34123 Kassel / DE | [2013/14] |
Précédent [2011/46] | Pour tous les Etats désignés Hübner GmbH Heinrich-Hertz-Strasse 2 D-34123 Kassel / DE | Inventeur(s) | 01 /
Jünke, Volker Beuernsche Höhle 20 34587 Felsberg / DE | [2011/46] | Mandataire(s) | Walther Bayer Faber Patentanwälte PartGmbB Heimradstraße 2 34130 Kassel / DE | [N/P] |
Précédent [2011/46] | Walther, Walther & Hinz GbR Heimradstrasse 2 34130 Kassel / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10004946.9 | 11.05.2010 | [2011/46] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2386432 | Date: | 16.11.2011 | Langue: | DE | [2011/46] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2386432 | Date: | 03.04.2013 | Langue: | DE | [2013/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.10.2010 | Classification | IPC: | B60D5/00, B61D17/22 | [2011/46] | CPC: |
B60D5/003 (EP);
B61D17/22 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/46] | Titre | Allemand: | Gelenkfahrzeug | [2011/46] | Anglais: | Articulated vehicle | [2011/46] | Français: | Véhicule articulé | [2011/46] | Procédure d'examen | 14.02.2011 | Requête en examen déposée [2011/46] | 27.02.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.04.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.12.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.01.2013 | Taxe de délivrance payée | 23.01.2013 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 27.02.2012 | Opposition(s) | 06.01.2014 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.04.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 11.05.2010 | AL | 03.04.2013 | CY | 03.04.2013 | CZ | 03.04.2013 | DK | 03.04.2013 | EE | 03.04.2013 | FI | 03.04.2013 | HR | 03.04.2013 | LT | 03.04.2013 | LV | 03.04.2013 | MC | 03.04.2013 | MK | 03.04.2013 | MT | 03.04.2013 | NL | 03.04.2013 | PL | 03.04.2013 | RO | 03.04.2013 | SE | 03.04.2013 | SI | 03.04.2013 | SK | 03.04.2013 | SM | 03.04.2013 | TR | 03.04.2013 | IE | 11.05.2013 | LU | 11.05.2013 | BE | 31.05.2013 | BG | 03.07.2013 | NO | 03.07.2013 | GR | 04.07.2013 | IS | 03.08.2013 | PT | 05.08.2013 | [2018/46] |
Précédent [2015/34] | HU | 11.05.2010 | |
CY | 03.04.2013 | ||
CZ | 03.04.2013 | ||
DK | 03.04.2013 | ||
EE | 03.04.2013 | ||
FI | 03.04.2013 | ||
HR | 03.04.2013 | ||
LT | 03.04.2013 | ||
LV | 03.04.2013 | ||
MC | 03.04.2013 | ||
MK | 03.04.2013 | ||
MT | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
PL | 03.04.2013 | ||
RO | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
SK | 03.04.2013 | ||
SM | 03.04.2013 | ||
TR | 03.04.2013 | ||
IE | 11.05.2013 | ||
LU | 11.05.2013 | ||
BE | 31.05.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
NO | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Précédent [2015/32] | CY | 03.04.2013 | |
CZ | 03.04.2013 | ||
DK | 03.04.2013 | ||
EE | 03.04.2013 | ||
FI | 03.04.2013 | ||
HR | 03.04.2013 | ||
LT | 03.04.2013 | ||
LV | 03.04.2013 | ||
MC | 03.04.2013 | ||
MK | 03.04.2013 | ||
MT | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
PL | 03.04.2013 | ||
RO | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
SK | 03.04.2013 | ||
SM | 03.04.2013 | ||
TR | 03.04.2013 | ||
IE | 11.05.2013 | ||
BE | 31.05.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
NO | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Précédent [2015/24] | CY | 03.04.2013 | |
CZ | 03.04.2013 | ||
DK | 03.04.2013 | ||
EE | 03.04.2013 | ||
FI | 03.04.2013 | ||
HR | 03.04.2013 | ||
LT | 03.04.2013 | ||
LV | 03.04.2013 | ||
MC | 03.04.2013 | ||
MT | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
PL | 03.04.2013 | ||
RO | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
SK | 03.04.2013 | ||
SM | 03.04.2013 | ||
IE | 11.05.2013 | ||
BE | 31.05.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
NO | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Précédent [2015/13] | CY | 03.04.2013 | |
CZ | 03.04.2013 | ||
DK | 03.04.2013 | ||
EE | 03.04.2013 | ||
FI | 03.04.2013 | ||
HR | 03.04.2013 | ||
LT | 03.04.2013 | ||
LV | 03.04.2013 | ||
MC | 03.04.2013 | ||
MT | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
PL | 03.04.2013 | ||
RO | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
SK | 03.04.2013 | ||
IE | 11.05.2013 | ||
BE | 31.05.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
NO | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Précédent [2014/20] | CY | 03.04.2013 | |
CZ | 03.04.2013 | ||
DK | 03.04.2013 | ||
EE | 03.04.2013 | ||
FI | 03.04.2013 | ||
HR | 03.04.2013 | ||
LT | 03.04.2013 | ||
LV | 03.04.2013 | ||
MC | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
PL | 03.04.2013 | ||
RO | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
SK | 03.04.2013 | ||
IE | 11.05.2013 | ||
BE | 31.05.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
NO | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Précédent [2014/14] | CY | 03.04.2013 | |
CZ | 03.04.2013 | ||
DK | 03.04.2013 | ||
EE | 03.04.2013 | ||
FI | 03.04.2013 | ||
HR | 03.04.2013 | ||
LT | 03.04.2013 | ||
LV | 03.04.2013 | ||
MC | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
PL | 03.04.2013 | ||
RO | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
SK | 03.04.2013 | ||
BE | 31.05.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
NO | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Précédent [2014/11] | CY | 03.04.2013 | |
CZ | 03.04.2013 | ||
DK | 03.04.2013 | ||
EE | 03.04.2013 | ||
FI | 03.04.2013 | ||
HR | 03.04.2013 | ||
LT | 03.04.2013 | ||
LV | 03.04.2013 | ||
MC | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
PL | 03.04.2013 | ||
RO | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
SK | 03.04.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
NO | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Précédent [2014/09] | CY | 03.04.2013 | |
DK | 03.04.2013 | ||
EE | 03.04.2013 | ||
FI | 03.04.2013 | ||
HR | 03.04.2013 | ||
LT | 03.04.2013 | ||
LV | 03.04.2013 | ||
MC | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
PL | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
NO | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Précédent [2014/08] | CY | 03.04.2013 | |
FI | 03.04.2013 | ||
HR | 03.04.2013 | ||
LT | 03.04.2013 | ||
LV | 03.04.2013 | ||
MC | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
PL | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
NO | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Précédent [2013/52] | CY | 03.04.2013 | |
FI | 03.04.2013 | ||
HR | 03.04.2013 | ||
LT | 03.04.2013 | ||
LV | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
PL | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
NO | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Précédent [2013/51] | FI | 03.04.2013 | |
HR | 03.04.2013 | ||
LT | 03.04.2013 | ||
LV | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
PL | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
NO | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Précédent [2013/50] | FI | 03.04.2013 | |
LT | 03.04.2013 | ||
LV | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
PL | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
BG | 03.07.2013 | ||
NO | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Précédent [2013/49] | FI | 03.04.2013 | |
LT | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
NO | 03.07.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Précédent [2013/48] | LT | 03.04.2013 | |
NL | 03.04.2013 | ||
SI | 03.04.2013 | ||
NO | 03.07.2013 | ||
IS | 03.08.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Précédent [2013/47] | LT | 03.04.2013 | |
SI | 03.04.2013 | ||
NO | 03.07.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Précédent [2013/37] | SI | 03.04.2013 | Citations: | Recherche | [XYI]EP2149463 (PEI PROTEZIONI ELABORAZIONI [IT]) [X] 1-7,10,13-15 * paragraph [0016] - paragraph [0029] * * paragraph [0043] * * figure - * [Y] 8,13 [I] 11,12; | [X]DE29509204U (HUEBNER GUMMI & KUNSTSTOFF [DE]) [X] 1-3,9,14,15 * page 3, paragraph l - page 4, paragraph 3 * * figure - *; | [XY]WO02079017 (PARK SU JOUNG [KR], et al) [X] 1 * page 3, line 21 - line 29 * * page 5, line 18 - page 6, line 5 * * figures 1-3-5 * [Y] 8; | [X]DE1400854 (KLOECKNER HUMBOLDT DEUTZ AG) [X] 1 * page 4, paragraph l * * page 5, paragraph l - page 7 * * figure 1 *; | [Y]EP0336809 (CAOUTCHOUC MANUF PLASTIQUE [FR], et al) [Y] 13 * column 3, line 50 - column 4, line 23 * * figures 1a,1b *; | [A]DE10044127 (CONTITECH ELASTOMER BESCH GMBH [DE]) [A] 1 * abstract * | par le demandeur | EP2002998 |