EP2251863 - Support d'enregistrement d'informations optiques et appareil de traitement d'informations optiques [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 17.08.2018 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.08.2018 | Nouvelle entrée: date d'annulation de la procédure orale | 17.08.2018 | Retrait de la demande | publié le 19.09.2018 [2018/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sharp Kabushiki Kaisha 22-22, Nagaike-cho Abeno-ku Osaka-shi, Osaka 545-8522 / JP | [N/P] |
Précédent [2010/46] | Pour tous les Etats désignés Sharp Kabushiki Kaisha 22-22, Nagaike-cho Abeno-ku Osaka-shi, Osaka 545-8522 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Mori, Go SHARP KABUSHIKI KAISHA 22-22, NAGAIKE-CHO Abeno-ku Osaka-shi Osaka 545-8522 / JP | 02 /
Yamada, Hirohisa SHARP KABUSHIKI KAISHA 22-22, NAGAIKE-CHO Abeno-ku Osaka-shi Osaka 545-8522 / JP | 03 /
Yamamoto, Masaki SHARP KABUSHIKI KAISHA 22-22, NAGAIKE-CHO Abeno-ku Osaka-shi Osaka 545-8522 / JP | 04 /
Harada, Yasuhiro SHARP KABUSHIKI KAISHA 22-22, NAGAIKE-CHO Abeno-ku Osaka-shi Osaka 545-8522 / JP | 05 /
Tajima, Hideharu SHARP KABUSHIKI KAISHA 22-22, NAGAIKE-CHO Abeno-ku Osaka-shi Osaka 545-8522 / JP | 06 /
Maeda, Shigemi SHARP KABUSHIKI KAISHA 22-22, NAGAIKE-CHO Abeno-ku Osaka-shi Osaka 545-8522 / JP | 07 /
Murakami, Yoshiteru SHARP KABUSHIKI KAISHA 22-22, NAGAIKE-CHO Abeno-ku Osaka-shi Osaka 545-8522 / JP | [2010/46] | Mandataire(s) | Müller Hoffmann & Partner Patentanwälte mbB St.-Martin-Straße 58 81541 München / DE | [N/P] |
Précédent [2010/46] | Müller - Hoffmann & Partner Patentanwälte Innere Wiener Strasse 17 81667 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10006073.0 | 30.05.2008 | [2010/46] | Numéro de priorité, date | JP20070147462 | 01.06.2007 Format original publié: JP 2007147462 | JP20070271698 | 18.10.2007 Format original publié: JP 2007271698 | [2010/46] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2251863 | Date: | 17.11.2010 | Langue: | EN | [2010/46] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2251863 | Date: | 22.12.2010 | [2010/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.11.2010 | Classification | IPC: | G11B7/005, G11B7/24 | [2010/46] | CPC: |
G11B7/00736 (EP,US);
G11B20/18 (US);
G11B20/10009 (EP,US);
G11B20/10046 (EP,US);
G11B20/1012 (EP,US);
G11B20/10481 (EP,US);
G11B7/24065 (EP,US);
G11B20/1217 (EP,US);
G11B20/1426 (EP,US);
G11B2220/2541 (EP,US);
G11B2220/2579 (EP,US);
G11B7/252 (EP,US);
G11B7/258 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/46] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Optisches Informationsaufzeichnungsmedium und optisches Informationsverarbeitungsverfahren | [2010/46] | Anglais: | Optical information recording medium and optical information processing apparatus | [2010/46] | Français: | Support d'enregistrement d'informations optiques et appareil de traitement d'informations optiques | [2010/46] | Procédure d'examen | 11.06.2010 | Requête en examen déposée [2010/46] | 22.06.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.01.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.06.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.08.2018 | Demande retirée par le demandeur [2018/38] | 14.08.2018 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 18.01.2019 | 18.01.2019 | Date des procédures orales (annulées) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP08764924.0 / EP2175447 | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise (EP20080764924) est 10.12.2015 | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.06.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.05.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.05.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 21.05.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 20.05.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 23.05.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 25.05.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US5543978 (PARK HYOUNG-WOON [KR]) [A] 1,2 * the whole document *; | [A]US6198587 (HAYASHI HIDEKI [JP]) [A] 1,2 * the whole document *; | [A]US2003198165 (MOURI HIROKI [JP], et al) [A] 1,2 * the whole document *; | [A]EP1365402 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) [A] 1,2 * the whole document *; | [A]EP1467367 (NEC CORP [JP], et al) [A] 1,2 * the whole document *; | [I]US2006072434 (SHINTANI TOSHIMICHI [JP], et al) [I] 1,2 * the whole document *; | [A]US2006176947 (LIM HYUN-WOOK [KR]) [A] 1,2 * the whole document *; | [IP]EP1835501 (RICOH KK [JP]) [IP] 1,2* the whole document * | par le demandeur | JP2001250274 | - "Bit Error Rate Characteristic of Write Once Read Many Super-Resolution Near Field Structure Disk", JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, (2006), vol. 45, no. 2B, pages 1370 - 1373 | - NIKKEI BP, NEXT GENERATION OPTICAL DISC ANATOMICAL TEXTBOOK PAPERBACK EDITION, (20031007), page 109 |