Etats contractants désignés | AT | | BE | | BG | | CH | | CY | | CZ | | DE | | DK | | EE | | ES | | FI | | FR | | GB | | GR | | HR | | HU | | IE | | IS | | IT | | LI | | LT | | LU | | LV | | MC | | MT | | NL | | NO | | PL | | PT | | RO | | SE | | SI | | SK | | TR | | Procédure d'examen | 18.01.2019 | Date des procédures orales (annulées) | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.06.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.05.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.05.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 21.05.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 20.05.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 23.05.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 25.05.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | Données INPADOC Tooltip | L'OEB n'est pas responsable de l'exactitude des données relatives à la situation juridique dans la phase post-délivrance, y compris - et sans restriction - de leur exhaustivité, de leur actualité ou de leur pertinence à l'égard d'un but spécifique. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous adresser aux services nationaux de la propriété industrielle compétents. | Date de l'événement: | 17.11.2010 | | Description de l'événement: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20100611 | | Date de l'événement: | 17.11.2010 | | Description de l'événement: | DIVISIONAL APPLICATION: REFERENCE TO EARLIER APPLICATION | Ref Document Number: | 2175447 | Country of Ref Document: | EP | Kind Code of Ref Document: | P | | Date de l'événement: | 17.11.2010 | | Description de l'événement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A2 | Designated State(s): | AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR | | Date de l'événement: | 17.11.2010 | | Description de l'événement: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT | Countries concerned: | AL BA MK RS | | Date de l'événement: | 22.12.2010 | | Description de l'événement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A3 | Designated State(s): | AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR | | Date de l'événement: | 22.12.2010 | | Description de l'événement: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT | Countries concerned: | AL BA MK RS | | Date de l'événement: | 02.03.2016 | | Description de l'événement: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 20160127 | | Date de l'événement: | 19.09.2018 | | Description de l'événement: | APPLICATION WITHDRAWN | Effective DATE: | 20180814 | | Date de l'événement: | 19.11.2010 | | Description de l'événement: | SEARCH REPORT DESPATCHED | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009013 | | Date de l'événement: | 15.10.2010 | | Description de l'événement: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Date de l'événement: | 17.08.2018 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION HAS BEEN WITHDRAWN | |