EP2236580 - Materiaux phosphorescents a base de cerium nitrure et oxynitrure pour applications d'eclairage a semi-conducteurs [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2010/40] | Matériaux au phosphore à base de cérium de nitrure et d'oxynitrure pour applications d'éclairage à l'état solide | ||
[2010/42] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 11.01.2013 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.01.2013 | Demande réputée retirée | publié le 13.02.2013 [2013/07] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés The Regents of the University of California 1111 Franklin Street, 12th Floor Oakland, CA 94607 / US | [N/P] |
Précédent [2010/40] | Pour tous les Etats désignés The Regents of the University of California 1111 Franklin Street, 12th Floor Oakland, CA 94607 / US | Inventeur(s) | 01 /
Le Toquin, Ronan P. 6514 Rossford Lane Durham, NC 27713 / US | 02 /
Cheetham, Anthony K. 1695 East Valley Raod Santa Barbara, CA 93108 / US | [2010/40] | Mandataire(s) | Jackson, Martin Peter J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [N/P] |
Précédent [2010/40] | Jackson, Martin Peter J.A. Kemp & Co. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 10007184.4 | 02.10.2006 | [2010/40] | Numéro de priorité, date | US20050722682P | 30.09.2005 Format original publié: US 722682 P | US20050722900P | 30.09.2005 Format original publié: US 722900 P | [2010/40] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2236580 | Date: | 06.10.2010 | Langue: | EN | [2010/40] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2236580 | Date: | 03.11.2010 | [2010/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.10.2010 | Classification | IPC: | C09K11/64, C09K11/59 | [2010/40] | CPC: |
C09K11/0883 (EP,US);
C09K11/77217 (EP,KR,US);
C09K11/77 (KR);
C09K11/77218 (EP,KR,US);
H01L33/502 (EP,US);
H05B33/14 (EP,US);
Y02B20/00 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/40] | Titre | Allemand: | Auf Nitrid und Oxynitrid cer basierende Leuchtstoffmaterialien für Halbleiter-Beleuchtungsanwendungen | [2010/42] | Anglais: | Nitride and oxy-nitride cerium based phosphor materials for solid-state lighting applications | [2010/40] | Français: | Materiaux phosphorescents a base de cerium nitrure et oxynitrure pour applications d'eclairage a semi-conducteurs | [2010/42] |
Précédent [2010/40] | Phosphormaterialien auf Basis von Nitrid- und Oxynitrid-Cerium für Festkörperbeleuchtungsanwendungen | ||
Précédent [2010/40] | Matériaux au phosphore à base de cérium de nitrure et d'oxynitrure pour applications d'éclairage à l'état solide | Procédure dexamen | 03.05.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.05.2011 | Requête en examen déposée [2011/24] | 04.08.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 09.02.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.04.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.08.2012 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2013/07] | 28.09.2012 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2013/07] | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP06825281.6 / EP1929501 | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise (EP20060825281) est 29.10.2010 | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 07.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.10.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.2012 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US2003052595 (ELLENS ANDRIES [NL], et al) [X] 1,2 * claims 1-13 *; | [XP]EP1616930 (TOSHIBA KK [JP]) [XP] 3-5,7,8,10-14 * table 1 *; | [X] - LAKSHMINARASIMHAN N ET AL, "White-light generation in Sr2SiO4:Eu<2+>, Ce<3+> under near-UV excitation", JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY ELECTROCHEM. SOC USA, (20050728), vol. 152, no. 9, doi:10.1149/1.1997169, ISSN 0013-4651, pages H152 - H156, XP002601645 [X] 3-5,7,10-14 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1149/1.1997169 | [X] - LI Y Q ET AL, "Luminescence of a new class of UV-blue-emitting phosphors MSi2O2-[delta]N2+2/3[delta]:Ce<3+> (M = Ca, Sr, Ba)", JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY R. SOC. CHEM UK, (20050907), vol. 15, no. 42, doi:10.1039/b507735d, ISSN 0959-9428, pages 4492 - 4496, XP002601646 [X] 3-6,10-14 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1039/B507735D | [X] - KELSEY P V JR ET AL, "Ce<3+>-activated photoluminescence in the BaO-SrO-SiO2 system. I. Crystalline phases", JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY USA, (19760930), vol. 123, no. 9, ISSN 0013-4651, pages 1384 - 1388, XP002601647 [X] 3-5,7,8,10-14 * the whole document * | Examen | - LAKSHMINARASIMHAN N ET AL, "White-light generation in Sr2SiO4:Eu<2+>, Ce<3+> under near-UV excitation", INSPEC, THE INSTITUTION OF ELECTRICAL ENGINEERS, STEVENAGE, GB, (200509), Database accession no. 8756174 | - JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY ELECTROCHEM. SOC USA, vol. 152, no. 9, doi:10.1149/1.1997169, ISSN 0013-4651, pages H152 - H156 | par le demandeur | US5998925 | US2003006702 | US6670748 | US6682663 | US6717353 | - G. BLASSE; A. BRILL, APPL. PHYS. LETT., (1967), page 11 | - J. CHEM. PHYS., (1967), vol. 47, page 5139 | - T. JUSTEL; H. NIKOL; C. RONDA, ANGEW. CHEM. INT. ED., (1998), vol. 37, pages 3084 - 3103 | - J. W. H. VAN KREVEL; H. T. HINTZEN; R. METSELAAR; A. MEIJERINK, J. ALLOYS COMPD., (1998), vol. 268, no. 1-2, pages 272 - 277 | - J. W. H. VAN KREVEL; J. W. T. VAN RUTTEN; H. MANDAL; H. T. HINZEN; R. METSELAAR, J. SOLID STATE CHEM., (2002), vol. 165, no. 1, pages 19 - 24 | - Z. K. HUANG; W. Y. SUN; D. S. YAN, JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE LETTERS, (1985), vol. 4, pages 255 - 259 |