Extrait du Registre européen des brevets

EP Tous les documents: EP2308492 Alerte pour un dossier: RSS Courriel

S'abonner aux alertes par courriel


Dossier(s):  EP2308492



Un courriel de confirmation sera envoyé à l’adresse indiquée






Date Type de document Procédure Nombre de pages
Nombre total de pages: 426
19.07.2017 Notification relative à l'expiration du délai d'opposition Recherche / Examen 1
14.09.2016 Envoi du certificat de brevet européen à la règle 74 CBE Recherche / Examen 1
19.08.2016 Décision de délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 2
02.08.2016 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
02.08.2016 Soumission des traductions des revendications Recherche / Examen 1
02.08.2016 Traduction des revendications en français Recherche / Examen 1
02.08.2016 Traduction des revendications en allemand Recherche / Examen 1
02.08.2016 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 2
13.04.2016 CDS mise à jour - modifications concernant le mandataire du demandeur (Association) Recherche / Examen 1
07.04.2016 Annexe à la notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen Recherche / Examen 1
07.04.2016 Données bibliographiques de la demande de brevet européen Recherche / Examen 2
07.04.2016 Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen Recherche / Examen 5
07.04.2016 Intention de délivrance (signatures) Recherche / Examen 1
07.04.2016 Texte envisagé pour la délivrance (copie au propre) Recherche / Examen 40
07.04.2016 Texte envisagé pour la délivrance (version pour approbation) Recherche / Examen 40
01.04.2016 Dépôt concernant la représentation Recherche / Examen 2
24.03.2016 Annexe à la notification Recherche / Examen 1
24.03.2016 Entretien téléphonique/de vive voix Recherche / Examen 1
24.03.2016 Résultat d'entretien téléphonique/de vive voix Recherche / Examen 1
15.03.2016 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 2
15.03.2016 Revendications Recherche / Examen 4
15.03.2016 Revendications Recherche / Examen 4
15.03.2016 Description Recherche / Examen 20
15.03.2016 Description Recherche / Examen 23
15.03.2016 Description Recherche / Examen 23
15.03.2016 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 1
15.03.2016 Lettre concernant la procédure orale Recherche / Examen 3
09.03.2016 Annexe à la notification Recherche / Examen 1
09.03.2016 Notification concernant la date de la procédure orale Recherche / Examen 1
04.03.2016 Constatations quant à des documents déposés pour la procédure orale Recherche / Examen 2
16.02.2016 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
16.02.2016 Revendications Recherche / Examen 4
16.02.2016 Revendications Recherche / Examen 4
16.02.2016 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 1
16.02.2016 Lettre concernant la procédure orale Recherche / Examen 11
13.11.2015 Accusé de réception Recherche / Examen 1
11.11.2015 Accusé de réception Recherche / Examen 1
10.11.2015 Annexe à la notification Recherche / Examen 3
10.11.2015 Citation à une procédure orale Recherche / Examen 1
03.11.2015 Préparation de la procédure orale Recherche / Examen 2
26.05.2015 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
26.05.2015 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 1
26.05.2015 Réponse à la notification de la division d'examen Recherche / Examen 7
26.03.2015 Accord d'une prorogation de délai (procédure d'examen) Recherche / Examen 1
16.03.2015 Requête en prorogation du délai de réponse à la notification de la division d'examen Recherche / Examen 1
13.11.2014 Annexe à la notification Recherche / Examen 4
13.11.2014 Notification de la division d'examen Recherche / Examen 2
03.03.2014 Demande de renseignement quant à la date d'envoi d'une notification de la division d'examen Recherche / Examen 1
13.10.2011 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
13.10.2011 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 2
13.10.2011 Réponse à l'opinion écrite établie par l'OEB Recherche / Examen 5
18.04.2011 Rappel du délai de paiement de la taxe d'examen/ de désignation/de correction dans l'opinion écrite/modification Recherche / Examen 2
16.03.2011 Notification d'imminente publication Recherche / Examen 1
27.01.2011 Notification relative à l'envoi du rapport de recherche européenne Recherche / Examen 1
27.01.2011 Avis relatif au rapport de recherche européenne Recherche / Examen 4
27.01.2011 Rapport de recherche européen Recherche / Examen 6
04.08.2010 Confirmation de réception du document de priorité transmis (électroniquement) Recherche / Examen 1
27.07.2010 Abrégé Recherche / Examen 1
27.07.2010 Revendications Recherche / Examen 3
27.07.2010 Description Recherche / Examen 42
27.07.2010 Désignation de l'inventeur Recherche / Examen 1
27.07.2010 Dessins Recherche / Examen 1
27.07.2010 Lettre concernant des questions sur la recherche Recherche / Examen 7
27.07.2010 Requête en délivrance d'un brevet européen (demande divisionnaire) Recherche / Examen 8
09.08.2006 Document de priorité (transmis électroniquement) Recherche / Examen 55
09.08.2006 Document de priorité (transmis électroniquement) Recherche / Examen 49