EP2308492 - Procédé de préparation du lansoprazole [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.07.2017 Base de données mise à jour au 26.04.2025 | Dernier événement Tooltip | 06.03.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 08.04.2020 [2020/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto Smarjeska cesta 6 8501 Novo mesto / SI | [2011/15] | Inventeur(s) | 01 /
Kotar-Jordan, Berta Vodeniska 19 8311 Kostanjevica na Krki / SI | 02 /
Vrecer, Franc Potok 5b 8351 Straza pri Novem mestu / SI | 03 /
Segula, Zakelj, Mojca Naversnikova 26 2000 Maribor / SI | 04 /
Ritlop, Gregor Besednjakova 13 2000 Maribor / SI | [2011/15] | Mandataire(s) | Uexküll & Stolberg Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Beselerstraße 4 22607 Hamburg / DE | [2016/37] |
Précédent [2011/15] | UEXKÜLL & STOLBERG Patentanwälte Beselerstrasse 4 22607 Hamburg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10007788.2 | 13.01.2006 | [2011/15] | Numéro de priorité, date | EP20050000663 | 14.01.2005 Format original publié: EP 05000663 | US20050269211 | 08.11.2005 Format original publié: US 269211 | [2011/15] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2308492 | Date: | 13.04.2011 | Langue: | EN | [2011/15] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2308492 | Date: | 14.09.2016 | Langue: | EN | [2016/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.01.2011 | Classification | IPC: | A61K31/4439, C07D401/12, A61P1/04 | [2011/15] | CPC: |
C07D401/12 (EP,US);
A61P1/00 (EP);
A61P1/04 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2016/37] |
Précédent [2011/15] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | 13.10.2011 | BA | 13.10.2011 | HR | 13.10.2011 | MK | 13.10.2011 | YU | 13.10.2011 | Titre | Allemand: | Verfahren zur Herstellung von Lansoprazol | [2011/15] | Anglais: | Process for preparing lansoprazole | [2011/15] | Français: | Procédé de préparation du lansoprazole | [2011/15] | Procédure d'examen | 13.10.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.10.2011 | Requête en examen déposée [2011/47] | 13.11.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 26.05.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.03.2016 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 16.03.2016 | 16.03.2016 | Date des procédures orales (annulées) | 07.04.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.08.2016 | Taxe de délivrance payée | 02.08.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 02.08.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP06706233.1 / EP1838314 | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise (EP20060706233) est 05.01.2009 | Opposition(s) | 15.06.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/34] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.07.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.07.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.07.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.01.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 11.01.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 10.01.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 21.01.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 13.01.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 25.01.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 13.01.2006 | AT | 14.09.2016 | BE | 14.09.2016 | CY | 14.09.2016 | CZ | 14.09.2016 | DK | 14.09.2016 | EE | 14.09.2016 | ES | 14.09.2016 | FI | 14.09.2016 | IT | 14.09.2016 | LT | 14.09.2016 | LV | 14.09.2016 | MC | 14.09.2016 | NL | 14.09.2016 | PL | 14.09.2016 | RO | 14.09.2016 | SE | 14.09.2016 | SK | 14.09.2016 | TR | 14.09.2016 | BG | 14.12.2016 | GR | 15.12.2016 | GB | 13.01.2017 | IE | 13.01.2017 | LU | 13.01.2017 | IS | 14.01.2017 | PT | 16.01.2017 | CH | 31.01.2017 | FR | 31.01.2017 | LI | 31.01.2017 | [2020/15] |
Précédent [2019/46] | HU | 13.01.2006 | |
AT | 14.09.2016 | ||
BE | 14.09.2016 | ||
CY | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
GB | 13.01.2017 | ||
IE | 13.01.2017 | ||
LU | 13.01.2017 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
CH | 31.01.2017 | ||
FR | 31.01.2017 | ||
LI | 31.01.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 13.01.2006 | |
AT | 14.09.2016 | ||
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
GB | 13.01.2017 | ||
IE | 13.01.2017 | ||
LU | 13.01.2017 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
CH | 31.01.2017 | ||
FR | 31.01.2017 | ||
LI | 31.01.2017 | ||
Précédent [2018/13] | AT | 14.09.2016 | |
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
GB | 13.01.2017 | ||
IE | 13.01.2017 | ||
LU | 13.01.2017 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
CH | 31.01.2017 | ||
FR | 31.01.2017 | ||
LI | 31.01.2017 | ||
Précédent [2017/51] | AT | 14.09.2016 | |
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
GB | 13.01.2017 | ||
LU | 13.01.2017 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
CH | 31.01.2017 | ||
FR | 31.01.2017 | ||
LI | 31.01.2017 | ||
Précédent [2017/50] | AT | 14.09.2016 | |
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
CH | 31.01.2017 | ||
FR | 31.01.2017 | ||
LI | 31.01.2017 | ||
Précédent [2017/47] | AT | 14.09.2016 | |
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
Précédent [2017/34] | AT | 14.09.2016 | |
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
Précédent [2017/32] | AT | 14.09.2016 | |
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
Précédent [2017/13] | ES | 14.09.2016 | |
FI | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
Précédent [2017/12] | ES | 14.09.2016 | |
FI | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
Précédent [2017/10] | FI | 14.09.2016 | |
LT | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
Précédent [2017/07] | LT | 14.09.2016 | Citations: | Recherche | [A]WO9821201 (TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD [JP], et al); | [A]WO0072827 (ACUSPHERE INC [US]); | [A]WO0078729 (INST FARMACEUTYCZNY [PL], et al); | [X]WO0244167 (TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD [JP], et al); | KR20030000779 [ ] (C TRI [KR]); | [X]WO03082857 (TEVA PHARMA [IL], et al); | JP2004002230 [ ] (PERMACHEM ASIA LTD); | par le demandeur | EP0302720 | EP0174726 | WO02062786 | WO03008406 | WO2004011455 |