EP2296304 - Station de base, terminal et système de communication sans fil [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 18.12.2015 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.12.2015 | Demande réputée retirée | publié le 20.01.2016 [2016/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hitachi, Ltd. 6-6, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8280 / JP | [N/P] |
Précédent [2011/11] | Pour tous les Etats désignés Hitachi, Ltd. 6-6, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8280 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Takeuchi, Keisuke Hitachi Ltd. 12th Floor, Marunouchi Center Bldg. 6-1,Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8220 / JP | 02 /
Katayama, Rintaro Hitachi Ltd. 12th Floor, Marunouchi Center Bldg. 6-1,Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8220 / JP | 03 /
Yamamoto, Tomonori Hitachi Ltd. 12th Floor, Marunouchi Center Bldg. 6-1,Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8220 / JP | 04 /
Uwano, Koki Hitachi Ltd. 12th Floor, Marunouchi Center Bldg. 6-1,Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8220 / JP | [2011/11] | Mandataire(s) | Strehl Schübel-Hopf & Partner Maximilianstrasse 54 80538 München / DE | [2011/11] | Numéro de la demande, date de dépôt | 10008190.0 | 05.08.2010 | [2011/11] | Numéro de priorité, date | JP20090211617 | 14.09.2009 Format original publié: JP 2009211617 | [2011/11] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2296304 | Date: | 16.03.2011 | Langue: | EN | [2011/11] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2296304 | Date: | 02.04.2014 | Langue: | EN | [2014/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.03.2014 | Classification | IPC: | H04L1/18, H04L5/00 | [2011/11] | CPC: |
H04L1/1614 (EP,US);
H04L1/1671 (EP,US);
H04L1/1822 (EP,US);
H04L1/1854 (EP,US);
H04L1/1887 (EP,US);
H04L5/0055 (EP,US);
H04L1/0003 (EP,US);
H04L1/0009 (EP,US);
H04L1/0025 (EP,US);
H04L1/1819 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/11] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Basisstation, Endgerät und drahtloses Kommunikationssystem | [2011/11] | Anglais: | Base station, terminal and wireless communication system | [2011/11] | Français: | Station de base, terminal et système de communication sans fil | [2011/11] | Procédure dexamen | 08.12.2010 | Requête en examen déposée [2011/11] | 30.09.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.03.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.07.2015 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2016/03] | 07.09.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2016/03] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 05.03.2015 | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.08.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.08.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.08.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.08.2015 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]WO2008054313 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE], et al) [X] 16 * paragraph [0015] * * paragraph [0040] - paragraph [0042] * [A] 1-15,17-21; | [A]WO2009088167 (LG ELECTRONICS INC [KR], et al) [A] 1-21 * page 11 - page 12 *; | [A]WO2007092258 (INTERDIGITAL TECH CORP [US], et al) [A] 1-21 * paragraph [0022] *; | [XA] - ERICSSON, "MIMO Related DL Control Signalling", 3GPP DRAFT; R1-080341, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20080109), vol. RAN WG1, no. Sevilla, Spain; 20080109, XP050108860 [X] 16 * page 1 - page 4 * [A] 1-15,17-21 | [A] - ZHENG ET AL, "Multiple ARQ Processes for MIMO Systems", EURASIP JOURNAL OF APPLIED SIGNAL PROCESSING, HINDAWI PUBLISHING CO., CUYAHOGA FALLS, OH, US, (20040501), vol. 5, ISSN 1110-8657, XP002347853 [A] 1-21 * Section 3; page 774 - page 776 * | par le demandeur | JP2008211411 | - A. JALALI; R. PADOVANI; R. PANKAJ, "Data Throughput of CDMA-HDR High Efficiency-High Data Rate Personal Communication Wireless System", PROCEEDINGS OF VEHICULAR TECHNOLOGY CONFERENCE (VTC), vol. 3, pages 1854 - 1858 |