EP2378787 - Indication de priorité dans un appel séparé et architecture de contrôle de bénéficiaire [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 30.09.2016 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.09.2016 | Demande réputée retirée | publié le 02.11.2016 [2016/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 164 83 Stockholm / SE | [N/P] |
Précédent [2011/42] | Pour tous les Etats désignés Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 164 83 Stockholm / SE | Inventeur(s) | 01 /
Graf, Leslie 3 Hender Court Balwyn 3103 Melbourne / AU | 02 /
Rytina, Ian 62 Carlton Street 3053 Victoria / AU | 03 /
Groves, Christian 53 Margaret St Newport Victoria 3015 / AU | 04 /
Hollis, Mark Hollis 1 Daintree Avenue Park Orchards 3114 / AU | [2011/42] | Mandataire(s) | Ericsson Patent Development Torshamnsgatan 21-23 164 80 Stockholm / SE | [N/P] |
Précédent [2014/03] | Kargl, Verena Sabine, et al Ericsson GmbH Patent Department Ericsson Allee 1 52134 Herzogenrath / DE | ||
Précédent [2011/42] | Kribber, Klaus-Dieter, et al Ericsson GmbH Ericsson Allee 1 52134 Herzogenrath / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10012237.3 | 12.11.2001 | [2011/42] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2378787 | Date: | 19.10.2011 | Langue: | EN | [2011/42] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2378787 | Date: | 11.01.2012 | Langue: | EN | [2012/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.12.2011 | Classification | IPC: | H04Q3/00, // H04L12/56 | [2011/42] | CPC: |
H04L47/15 (EP,US);
H04L47/70 (EP,US);
H04L47/805 (EP,US);
H04L47/808 (EP,US);
H04Q3/0025 (EP,US);
H04Q2213/13174 (EP,US);
H04Q2213/13176 (EP,US);
H04Q2213/13178 (EP,US);
H04Q2213/13204 (EP,US);
H04Q2213/13209 (EP,US);
H04Q2213/13216 (EP,US);
H04Q2213/1325 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2011/42] | Titre | Allemand: | Prioritätsanzeige einer separaten Anruf- und Trägersteuerungsarchitektur | [2011/42] | Anglais: | Priority indication in a separated call and bearer control architecture | [2011/42] | Français: | Indication de priorité dans un appel séparé et architecture de contrôle de bénéficiaire | [2011/42] | Procédure dexamen | 16.03.2012 | Requête en examen déposée [2012/18] | 11.07.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 16.08.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 24.02.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.06.2016 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2016/44] | 28.06.2016 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2016/44] | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP01982645.2 / EP1444854 | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 30.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 30.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 30.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 30.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 23.11.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 26.11.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 27.11.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | 26.11.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 14 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2015 | 15   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]WO9608935 (IONICA INT LTD [GB], et al) [A] 1-6 * abstract *; | [I]WO0005913 (NOKIA NETWORKS OY [FI], et al) [I] 1-6 * page 7, line 3 - line 8 * * page 8, line 3 - line 11 * * page 10, line 1 - line 13 * * page 11, line 12 - page 12, line 7 *; | [T]WO0186929 (DEUTSCHE TELEKOM MOBIL [DE], et al) [T] 1-6* abstract * |