EP2276089 - Méthode afin de reduire la contamination par l'humidité d'un dispositif OLED à émission par le haut en utilisant un dessiccateur [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2011/03] | Absorbeur d'humidité pour un dispositif OLED à émission par le haut | ||
[2016/26] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.08.2017 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.08.2017 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 27.09.2017 [2017/39] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Global OLED Technology LLC 1209 Orange Street Wilmington, Delaware 19801 / US | [2011/03] | Inventeur(s) | 01 /
Boroson, Michael Louis 281 Grosvenor Road Rochester, New York 14610 / US | [2011/03] | Mandataire(s) | Ter Meer Steinmeister & Partner Patentanwälte mbB Nymphenburger Straße 4 80335 München / DE | [2016/42] |
Précédent [2013/20] | Ter Meer Steinmeister & Partner Patentanwälte Mauerkircherstrasse 45 81679 München / DE | ||
Précédent [2011/03] | TER MEER - STEINMEISTER & PARTNER GbR Patentanwälte Mauerkircherstrasse 45 81679 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10012476.7 | 13.07.2005 | [2011/03] | Numéro de priorité, date | US20040899902 | 27.07.2004 Format original publié: US 899902 | [2011/03] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2276089 | Date: | 19.01.2011 | Langue: | EN | [2011/03] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2276089 | Date: | 25.04.2012 | Langue: | EN | [2012/17] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2276089 | Date: | 19.10.2016 | Langue: | EN | [2016/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.03.2012 | Classification | IPC: | H01L51/52 | [2011/03] | CPC: |
H10K59/871 (EP,KR);
H05B33/04 (KR);
H10K50/841 (US);
H10K50/846 (US);
H10K59/874 (EP,KR);
H10K2102/3026 (EP,US);
H10K71/851 (EP,US);
H10K85/324 (EP,US);
H10K85/341 (EP,US);
H10K85/342 (EP,US);
H10K85/351 (EP,US);
H10K85/615 (EP,US);
| Etats contractants désignés | DE, GB, NL [2016/42] |
Précédent [2011/03] | DE, GB, NL | Titre | Allemand: | Verfahren zur Reduzierung der Feuchtigkeitskontamination in einer top-emittierenden OLED mit einem Trockenmittel | [2016/26] | Anglais: | Method for reducing moisture contamination in a top-emitting oled using a dessicant | [2011/03] | Français: | Méthode afin de reduire la contamination par l'humidité d'un dispositif OLED à émission par le haut en utilisant un dessiccateur | [2016/26] |
Précédent [2011/03] | Desikkationsmittel für oben emittierende OLED | ||
Précédent [2011/03] | Absorbeur d'humidité pour un dispositif OLED à émission par le haut | Procédure d'examen | 04.10.2010 | Requête en examen déposée [2011/03] | 20.06.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 06.09.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.01.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.07.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.11.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.06.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.09.2016 | Taxe de délivrance payée | 09.09.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 09.09.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP05775481.4 / EP1779446 | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise (EP20050775481) est 22.01.2008 | Opposition(s) | 20.07.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/39] | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 04.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 04.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 04.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 25.07.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 13.07.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 10.07.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 14.07.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 10.07.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 11.07.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 12 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]JPS6025192 (ISE ELECTRONICS CORP); | [YD]US6470594 (BOROSON MICHAEL L [US], et al); | [X]US2003127974 (MIYAZAWA TAKASHI [JP]); | [A]EP1437777 (SEMICONDUCTOR ENERGY LAB [JP]); | [AP]JP2004303643 (SEIKO EPSON CORP) | par le demandeur | US3180730 | US3567450 | US3658520 | US4356429 | US4539507 | US4720432 | US4769292 | US4768292 | US4885211 | US5061569 | US5141671 | US5150006 | US5151629 | US5276380 | US5294870 | US5405709 | US5484922 | US5552678 | EP0732868 | US5593788 | US5645948 | US5683823 | US5755999 | US5776623 | WO9855561 | EP0891121 | US5882761 | US5928802 | US5935721 | US5935720 | US6020078 | WO0018851 | EP1009041 | US6097147 | EP1029909 | WO0057676 | WO0070655 | US6194119 | US6208075 | US6226890 | US6237529 | WO0139234 | WO0141512 | WO0193642 | WO0215645 | US6413656 | US2002100906 | US2002117662 | US2002121638 | EP1239526 | EP1238981 | WO02071813 | US6451455 | US6451415 | WO02074015 | EP1244155 | US6458475 | US6470594 | US2002197511 | US2003017361 | US6515298 | US2003040627 | JP2003059667 | JP2003073387 | JP2003073388 | JP2003073665 | US2003054198 | US2003059646 | US6544916 | US2003068528 | US2003068526 | US2003068535 | US2003072964 | US6573651 | US2003110981 | US2003124381 | US6590157 | US6594916 | US2003141809 | US2003175553 | US6656609 | US19970957851 | US20030693121 |