EP2338641 - Mécanisme pas à pas pour un outil de serrage et/ou d'écartement et outil de serrage et/ou d'écartement [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.04.2016 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.10.2017 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BE, CY, HU, NL, SE, TR | publié le 15.11.2017 [2017/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Irwin Industrial Tool Company 8935 North Pointe Executive Drive Huntersville, NC 28078 / US | [2013/40] |
Précédent [2011/26] | Pour tous les Etats désignés Irwin Industrial Tools GmbH Lilienthalstrasse 5 85399 Hallbergmoos / DE | Inventeur(s) | 01 /
Geier, Manfred Münchner Strasse 2 82178 Puchheim / DE | 02 /
Strauß, Ralf Im Grund 29 51588 Nümbrecht / DE | 03 /
Reed, Phil 196 Spring Vale Road Sheffield South Yorkshire S63NU / GB | [2011/26] | Mandataire(s) | Schmid, Nils T.F. Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [2015/25] | Schmid, Nils T.F. Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Patentanwälte Rechtsanwälte Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | ||
Précédent [2011/26] | Schmid, Nils T.F. Forrester & Boehmert Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10012911.3 | 02.08.2004 | [2011/26] | Numéro de priorité, date | DE2003135353 | 01.08.2003 Format original publié: DE 10335353 | DE2003135354 | 01.08.2003 Format original publié: DE 10335354 | DE2003135365 | 01.08.2003 Format original publié: DE 10335365 | DE2003135352 | 01.08.2003 Format original publié: DE 10335352 | DE2003135351 | 01.08.2003 Format original publié: DE 10335351 | [2011/26] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2338641 | Date: | 29.06.2011 | Langue: | DE | [2011/26] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2338641 | Date: | 17.06.2015 | Langue: | DE | [2015/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.05.2011 | Classification | IPC: | B25B5/06 | [2011/26] | CPC: |
B25B5/068 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2015/25] |
Précédent [2011/26] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Schrittgetriebe für ein Spann- und/oder Spreizwerkzeug und Spann- und/oder Spreizwerkzeug | [2011/26] | Anglais: | Stepping gear for a tensioning and/or spreading tool and tensioning and/or spreading tool | [2011/26] | Français: | Mécanisme pas à pas pour un outil de serrage et/ou d'écartement et outil de serrage et/ou d'écartement | [2011/26] | Procédure d'examen | 27.12.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.12.2011 | Requête en examen déposée [2012/06] | 12.09.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 22.03.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.03.2014 | Date des procédures orales | 25.03.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 25.03.2014 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 30.07.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.09.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.12.2014 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 29.01.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.04.2015 | Taxe de délivrance payée | 02.04.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 02.04.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP04763710.3 / EP1648660 | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise (EP20040763710) est 09.03.2007 | Opposition(s) | 18.03.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 01.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 01.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 01.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 01.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 26.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 27.08.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 27.08.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 27.08.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.08.2011 | 08   M06   Taxe payée le   26.09.2011 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 02.08.2004 | CY | 17.06.2015 | CZ | 17.06.2015 | DK | 17.06.2015 | EE | 17.06.2015 | ES | 17.06.2015 | FI | 17.06.2015 | IT | 17.06.2015 | MC | 17.06.2015 | NL | 17.06.2015 | PL | 17.06.2015 | RO | 17.06.2015 | SE | 17.06.2015 | SI | 17.06.2015 | SK | 17.06.2015 | TR | 17.06.2015 | AT | 02.08.2015 | IE | 02.08.2015 | LU | 02.08.2015 | BE | 31.08.2015 | CH | 31.08.2015 | FR | 31.08.2015 | LI | 31.08.2015 | BG | 17.09.2015 | GR | 18.09.2015 | PT | 19.10.2015 | [2017/40] |
Précédent [2016/50] | CZ | 17.06.2015 | |
DK | 17.06.2015 | ||
EE | 17.06.2015 | ||
ES | 17.06.2015 | ||
FI | 17.06.2015 | ||
IT | 17.06.2015 | ||
MC | 17.06.2015 | ||
PL | 17.06.2015 | ||
RO | 17.06.2015 | ||
SI | 17.06.2015 | ||
SK | 17.06.2015 | ||
AT | 02.08.2015 | ||
IE | 02.08.2015 | ||
LU | 02.08.2015 | ||
CH | 31.08.2015 | ||
FR | 31.08.2015 | ||
LI | 31.08.2015 | ||
BG | 17.09.2015 | ||
GR | 18.09.2015 | ||
PT | 19.10.2015 | ||
Précédent [2016/36] | CZ | 17.06.2015 | |
DK | 17.06.2015 | ||
EE | 17.06.2015 | ||
ES | 17.06.2015 | ||
FI | 17.06.2015 | ||
IT | 17.06.2015 | ||
MC | 17.06.2015 | ||
PL | 17.06.2015 | ||
RO | 17.06.2015 | ||
SI | 17.06.2015 | ||
SK | 17.06.2015 | ||
IE | 02.08.2015 | ||
LU | 02.08.2015 | ||
CH | 31.08.2015 | ||
FR | 31.08.2015 | ||
LI | 31.08.2015 | ||
BG | 17.09.2015 | ||
GR | 18.09.2015 | ||
PT | 19.10.2015 | ||
Précédent [2016/33] | CZ | 17.06.2015 | |
DK | 17.06.2015 | ||
EE | 17.06.2015 | ||
ES | 17.06.2015 | ||
FI | 17.06.2015 | ||
IT | 17.06.2015 | ||
MC | 17.06.2015 | ||
PL | 17.06.2015 | ||
RO | 17.06.2015 | ||
SK | 17.06.2015 | ||
IE | 02.08.2015 | ||
LU | 02.08.2015 | ||
CH | 31.08.2015 | ||
LI | 31.08.2015 | ||
BG | 17.09.2015 | ||
GR | 18.09.2015 | ||
PT | 19.10.2015 | ||
Précédent [2016/22] | CZ | 17.06.2015 | |
DK | 17.06.2015 | ||
EE | 17.06.2015 | ||
ES | 17.06.2015 | ||
FI | 17.06.2015 | ||
IT | 17.06.2015 | ||
MC | 17.06.2015 | ||
PL | 17.06.2015 | ||
RO | 17.06.2015 | ||
SK | 17.06.2015 | ||
LU | 02.08.2015 | ||
CH | 31.08.2015 | ||
LI | 31.08.2015 | ||
BG | 17.09.2015 | ||
GR | 18.09.2015 | ||
PT | 19.10.2015 | ||
Précédent [2016/21] | CZ | 17.06.2015 | |
DK | 17.06.2015 | ||
EE | 17.06.2015 | ||
ES | 17.06.2015 | ||
FI | 17.06.2015 | ||
IT | 17.06.2015 | ||
MC | 17.06.2015 | ||
PL | 17.06.2015 | ||
RO | 17.06.2015 | ||
SK | 17.06.2015 | ||
LU | 02.08.2015 | ||
BG | 17.09.2015 | ||
GR | 18.09.2015 | ||
PT | 19.10.2015 | ||
Précédent [2016/20] | CZ | 17.06.2015 | |
DK | 17.06.2015 | ||
EE | 17.06.2015 | ||
ES | 17.06.2015 | ||
FI | 17.06.2015 | ||
MC | 17.06.2015 | ||
PL | 17.06.2015 | ||
RO | 17.06.2015 | ||
SK | 17.06.2015 | ||
LU | 02.08.2015 | ||
BG | 17.09.2015 | ||
GR | 18.09.2015 | ||
PT | 19.10.2015 | ||
Précédent [2016/18] | CZ | 17.06.2015 | |
EE | 17.06.2015 | ||
ES | 17.06.2015 | ||
FI | 17.06.2015 | ||
MC | 17.06.2015 | ||
PL | 17.06.2015 | ||
RO | 17.06.2015 | ||
SK | 17.06.2015 | ||
LU | 02.08.2015 | ||
BG | 17.09.2015 | ||
GR | 18.09.2015 | ||
PT | 19.10.2015 | ||
Précédent [2016/17] | CZ | 17.06.2015 | |
EE | 17.06.2015 | ||
ES | 17.06.2015 | ||
FI | 17.06.2015 | ||
PL | 17.06.2015 | ||
RO | 17.06.2015 | ||
SK | 17.06.2015 | ||
LU | 02.08.2015 | ||
BG | 17.09.2015 | ||
GR | 18.09.2015 | ||
PT | 19.10.2015 | ||
Précédent [2016/10] | CZ | 17.06.2015 | |
EE | 17.06.2015 | ||
ES | 17.06.2015 | ||
FI | 17.06.2015 | ||
PL | 17.06.2015 | ||
RO | 17.06.2015 | ||
SK | 17.06.2015 | ||
BG | 17.09.2015 | ||
GR | 18.09.2015 | ||
PT | 19.10.2015 | ||
Précédent [2016/09] | EE | 17.06.2015 | |
FI | 17.06.2015 | ||
BG | 17.09.2015 | ||
GR | 18.09.2015 | ||
Précédent [2015/50] | FI | 17.06.2015 | |
BG | 17.09.2015 | ||
GR | 18.09.2015 | ||
Précédent [2015/49] | FI | 17.06.2015 | |
GR | 18.09.2015 | Citations: | Recherche | [A]GB2204264 (RHOMBUS TOOLS LIMITED) [A] 1* abstract *; | [X]WO03013793 (AMERICAN TOOL COMP INC [US], et al) [X] 1,2 * abstract * * page 15, line 19 - page 21, line 2; figures 13-19 * | Examen | US5722829 | par le demandeur | DE3917473 | EP0997233 |