EP2236927 - Dispositif de protection de l'alimentation en gaz et oxygène d'un chalumeau d'oxycoupage [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 13.02.2015 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.02.2015 | Demande réputée retirée | publié le 18.03.2015 [2015/12] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Van der Plaat, Bastiaan Saturnusstraat 7 2957 HH Nieuw-Lekkerland / NL | [2010/40] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2010/40] | Mandataire(s) | Ferguson, Alexander, et al Octrooibureau Ferguson BV Da Costaplein 3 3818 HE Amersfoort / NL | [N/P] |
Précédent [2012/11] | Ferguson, Alexander, et al Octrooibureau Ferguson BV P.O. Box 970 3800 AZ Amersfoort / NL | ||
Précédent [2010/40] | Reynvaan, Lambertus Johannes Octrooibureau Reynvaan Twintighoevenweg 13 3312 LS Dordrecht / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 10075136.1 | 26.03.2010 | [2010/40] | Numéro de priorité, date | NL20091036796 | 31.03.2009 Format original publié: NL 1036796 | [2010/40] | Langue de dépôt | NL | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2236927 | Date: | 06.10.2010 | Langue: | EN | [2010/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.07.2010 | Classification | IPC: | F23N5/24, F23D14/42, F23N1/02, B23K7/10, F23K5/00, F23D14/46 | [2010/40] | CPC: |
F23N5/247 (EP);
B23K7/10 (EP);
B23K9/321 (EP);
F23D14/42 (EP);
F23D14/465 (EP);
F23K5/007 (EP);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2010/40] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Vorrichtung zum Schutz der Gas- und Sauerstoffzufuhr zu einem Schneidbrenner | [2010/40] | Anglais: | Device for protecting the gas and oxygen supply to a cutting torch | [2010/40] | Français: | Dispositif de protection de l'alimentation en gaz et oxygène d'un chalumeau d'oxycoupage | [2010/40] | Procédure dexamen | 02.02.2011 | Requête en examen déposée [2011/11] | 01.10.2014 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2015/12] | 29.10.2014 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2015/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.02.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.03.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2014 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2028032 (WHITE CHARLES F) [A] 1-5* the whole document *; | [AD]EP0783931 (PLAAT BASTIAAN V D [NL]) [AD] 1-5 * the whole document * | par le demandeur | EP0783931 |