EP2207259 - Système pour la réduction de la tension en mode commun dans des entraînements CA [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2010/28] | Systèmes et procédés pour la réduction de la tension en mode commun dans des entraînements CA | ||
[2018/39] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.02.2020 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 15.03.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 05.12.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 05.11.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 27.09.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 06.01.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Rockwell Automation Technologies, Inc. 1 Allen-Bradley Drive Mayfield Heights, OH 44124 / US | [2010/28] | Inventeur(s) | 01 /
Tallam, Rangarajan W174 N10222 Tanglewood Drive Germantown, WI 53022 / US | 02 /
Kerkman, Russel 6815 W Howard Avenue Milwaukee, WI 532201-1809 / US | 03 /
Leggate, David 14065 W Fieldpointe Dr. New Berlin, WI 53151-1238 / US | [2019/16] |
Précédent [2010/28] | 01 /
Tallam, Rangarajan W174 N10222 Tanglewood Drive Germantown, WI 53022 / US | ||
02 /
Kerkman, Russel 6815 W Howard Avenue Milwaukee, WI 532201-1809 / US | |||
03 /
Leggate, David 14065 W Fieldpointe Dr. New Berlin, WI 53151-1238 / US | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2019/16] |
Précédent [2010/28] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10150260.7 | 07.01.2010 | [2010/28] | Numéro de priorité, date | US20090394613 | 27.02.2009 Format original publié: US 394613 | US20090143028P | 07.01.2009 Format original publié: US 143028 P | [2010/28] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2207259 | Date: | 14.07.2010 | Langue: | EN | [2010/28] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2207259 | Date: | 13.07.2016 | Langue: | EN | [2016/28] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2207259 | Date: | 17.04.2019 | Langue: | EN | [2019/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.06.2016 | Classification | IPC: | H02M7/5387, H02M1/44, H02M1/12 | [2018/39] | CPC: |
H02M1/44 (EP,US);
H02M7/5387 (EP,US);
H02M7/53876 (EP,US);
H02M1/123 (EP,US)
|
Précédent IPC [2010/28] | H02M7/5387, H02M1/44 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2017/06] |
Précédent [2010/28] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | System zur Verringerung der Gleichtaktspannung in Wechselstromantrieben | [2018/39] | Anglais: | System for common-mode voltage reduction in AC drives | [2018/39] | Français: | Système pour la réduction de la tension en mode commun dans des entraînements CA | [2018/39] |
Précédent [2010/28] | Systeme und Verfahren zur Verringerung der Gleichtaktspannung in Wechselstromantrieben | ||
Précédent [2010/28] | Systems and methods for common-mode voltage reduction in AC drives | ||
Précédent [2010/28] | Systèmes et procédés pour la réduction de la tension en mode commun dans des entraînements CA | Procédure d'examen | 07.01.2010 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 23.12.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 23.12.2016 | Requête en examen déposée [2017/06] | 28.09.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 31.10.2018 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 06.12.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.03.2019 | Taxe de délivrance payée | 08.03.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 08.03.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 28.09.2018 | Opposition(s) | 20.01.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.01.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.01.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.01.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.01.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.01.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.01.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 29.01.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 28.01.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 07.01.2010 | AT | 17.04.2019 | CY | 17.04.2019 | CZ | 17.04.2019 | DK | 17.04.2019 | EE | 17.04.2019 | ES | 17.04.2019 | FI | 17.04.2019 | HR | 17.04.2019 | IT | 17.04.2019 | LT | 17.04.2019 | LV | 17.04.2019 | MC | 17.04.2019 | MK | 17.04.2019 | MT | 17.04.2019 | NL | 17.04.2019 | PL | 17.04.2019 | RO | 17.04.2019 | SE | 17.04.2019 | SI | 17.04.2019 | SK | 17.04.2019 | SM | 17.04.2019 | TR | 17.04.2019 | BG | 17.07.2019 | NO | 17.07.2019 | GR | 18.07.2019 | IS | 17.08.2019 | PT | 17.08.2019 | IE | 07.01.2020 | LU | 07.01.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/27] | HU | 07.01.2010 | |
AT | 17.04.2019 | ||
CY | 17.04.2019 | ||
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
EE | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
IT | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
MC | 17.04.2019 | ||
MT | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
SI | 17.04.2019 | ||
SK | 17.04.2019 | ||
SM | 17.04.2019 | ||
TR | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
IE | 07.01.2020 | ||
LU | 07.01.2020 | ||
Précédent [2021/08] | AT | 17.04.2019 | |
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
EE | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
IT | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
MC | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
SI | 17.04.2019 | ||
SK | 17.04.2019 | ||
SM | 17.04.2019 | ||
TR | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
IE | 07.01.2020 | ||
LU | 07.01.2020 | ||
Précédent [2020/46] | AT | 17.04.2019 | |
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
EE | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
IT | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
MC | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
SI | 17.04.2019 | ||
SK | 17.04.2019 | ||
SM | 17.04.2019 | ||
TR | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
LU | 07.01.2020 | ||
Précédent [2020/39] | AT | 17.04.2019 | |
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
EE | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
IT | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
MC | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
SI | 17.04.2019 | ||
SK | 17.04.2019 | ||
SM | 17.04.2019 | ||
TR | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Précédent [2020/26] | AT | 17.04.2019 | |
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
EE | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
IT | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
SI | 17.04.2019 | ||
SK | 17.04.2019 | ||
SM | 17.04.2019 | ||
TR | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AT | 17.04.2019 | |
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
EE | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
IT | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
SK | 17.04.2019 | ||
SM | 17.04.2019 | ||
TR | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Précédent [2020/14] | AT | 17.04.2019 | |
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
EE | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
IT | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
SK | 17.04.2019 | ||
SM | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Précédent [2020/12] | AT | 17.04.2019 | |
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
EE | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
IT | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
SK | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Précédent [2020/11] | AT | 17.04.2019 | |
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
EE | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
SK | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Précédent [2020/10] | AT | 17.04.2019 | |
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Précédent [2020/09] | CZ | 17.04.2019 | |
DK | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Précédent [2020/04] | ES | 17.04.2019 | |
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Précédent [2019/52] | ES | 17.04.2019 | |
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Précédent [2019/51] | ES | 17.04.2019 | |
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Précédent [2019/50] | ES | 17.04.2019 | |
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Précédent [2019/49] | ES | 17.04.2019 | |
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Précédent [2019/48] | ES | 17.04.2019 | |
FI | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Précédent [2019/47] | ES | 17.04.2019 | |
FI | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
Précédent [2019/44] | NL | 17.04.2019 | Citations: | Recherche | [A]EP1858150 (ROCKWELL AUTOMATION TECH INC [US]) [A] 1-10 * figures 1,2,7-21,24 * * paragraphs [0003] , [0005] , [0006] , [0007] , [0063] , [0071] - [0115] *; | [AD]US7164254 (KERKMAN RUSSEL J [US], et al) [AD] 1-10 * figures 1,2,10-19 * * column 6, line 29 - column 8, line 24 * | par le demandeur | US7164254 | US7106025 | US6819070 | US7034501 |