EP2375707 - Procédé et dispositif d'interface utilisateur pour administrer des données de contact avec plusieurs étiquettes [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 21.09.2012 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 21.09.2012 | Demande réputée retirée | publié le 24.10.2012 [2012/43] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Giga-Byte Technology Co., Ltd. No. 6, Bau Chiang Road Hsin-Tien 231 Taipei / TW | [N/P] |
Précédent [2011/41] | Pour tous les Etats désignés Giga-Byte Technology Co., Ltd. No. 6, Bau Chiang Road Hsin-Tien Taipei 231 / TW | Inventeur(s) | 01 /
Chen, Wei-Ting Giga-Byte technology co., Ltd. No. 6 Bau Chiang Road 231, Hsin Tien, Taipei County / TW | 02 /
Lin, Guei-Syuan Giga-Byte Technology No.6 Bau Chiang Road 231, Hsin Tien, Taipei County / TW | [2011/41] | Mandataire(s) | Schwerbrock, Florian, et al Hagenauer Strasse 1 10435 Berlin / DE | [N/P] |
Précédent [2011/41] | Schwerbrock, Florian, et al Danziger Strasse 35a 20099 Hamburg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10158188.2 | 29.03.2010 | [2011/41] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2375707 | Date: | 12.10.2011 | Langue: | EN | [2011/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.10.2010 | Classification | IPC: | H04M1/2745, G06F3/048 | [2011/41] | CPC: |
H04M1/2745 (EP,US);
G06F16/2428 (EP);
H04M1/27453 (EP);
H04M1/27467 (EP,US);
H04M1/2757 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/41] | Titre | Allemand: | Verfahren und Mensch-Maschine-Schnittstelle-Vorrichtung zur Verwaltung von Kontaktdaten mit mehreren Kennzeichen | [2011/41] | Anglais: | Method and Human-to-Machine Interface apparatus for managing contact data with multiple labels | [2011/41] | Français: | Procédé et dispositif d'interface utilisateur pour administrer des données de contact avec plusieurs étiquettes | [2011/41] | Procédure dexamen | 13.04.2012 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2012/43] | 29.05.2012 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2012/43] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2012 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [I]US2007042800 (TANI MINAKO [JP]) [I] 1-15 * paragraphs [0046] - [0116] - [0137] - [0151]; figures 1-11, 15-17 *; | [I]US2009215486 (BATNI RAMACHENDRA P [US], et al) [I] 1-15* paragraphs [0024] - [0054]; figures 1-11 * |