EP2210626 - Dispositifs médicaux ayant des médicaments adhérés à leur surface. [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.11.2015 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.11.2015 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 30.12.2015 [2015/53] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Exogenesis Corporation 10 Manning Road Billerica MA 01821 / US | [2010/30] | Inventeur(s) | 01 /
Blinn, Stephen, M. 14 Upham Road Amherst, NH 03031 / US | 02 /
Zide, Barry 37 Manning Road Billerica, MA 01821 / US | 03 /
Difilippo, Vincent 71 Princeton Street Unit 301 North Chelmsford, MA 01863 / US | 04 /
Kirkpatrick, Sean 10 Manning Road Billericia, MA 01821 / US | [2015/04] |
Précédent [2010/30] | 01 /
Blinn, Stephen, M. 14 Upham Road Amherst, NH 03031 / US | ||
02 /
Zide, Barry 37 Manning Road Billerica, MA 01821 / US | |||
03 /
Difilippo, Vincent 71 Princeton Street Unit 301 North Chelmsford, MA 01863 / US | |||
04 /
Kirkpatrick, Sean 10 Manning Road Billericia, MA 01821 / US | Mandataire(s) | Casey, Lindsay Joseph FRKelly 27 Clyde Road Dublin D04 F838 / IE | [N/P] |
Précédent [2015/04] | Casey, Lindsay Joseph FRKelly 27 Clyde Road Ballsbridge Dublin 4 / IE | ||
Précédent [2010/30] | Casey, Lindsay Joseph FRKelly 27 Clyde Road 4 Dublin / IE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10158600.6 | 13.05.2002 | [2010/30] | Numéro de priorité, date | US20010290389P | 11.05.2001 Format original publié: US 290389 P | US20010317652P | 06.09.2001 Format original publié: US 317652 P | [2010/30] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2210626 | Date: | 28.07.2010 | Langue: | EN | [2010/30] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2210626 | Date: | 21.01.2015 | Langue: | EN | [2015/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.06.2010 | Classification | IPC: | A61L31/14, C23C14/48 | [2010/30] | CPC: |
C23C14/022 (EP,US);
A61L31/14 (EP,US);
A61L31/16 (EP,US);
C23C14/221 (EP,US);
C23C14/505 (EP,US);
A61F2/86 (EP,US);
A61L2300/00 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2010/30] | Titre | Allemand: | Medizinische Geräte mit an der Oberfläche angehafteten Arzneimitteln. | [2010/30] | Anglais: | Medical devices having drugs adhered to the surface thereof. | [2010/30] | Français: | Dispositifs médicaux ayant des médicaments adhérés à leur surface. | [2010/30] | Procédure d'examen | 28.01.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.01.2011 | Requête en examen déposée [2011/10] | 28.03.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 15.11.2011 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 24.01.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.02.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.06.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.05.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.09.2014 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 26.09.2014 | Taxe de délivrance payée | 26.09.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | 09.10.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.10.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.12.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.12.2014 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP02769731.7 / EP1393601 | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise (EP20020769731) est 22.06.2007 | Opposition(s) | 22.10.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/53] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen | 24.01.2012 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 24.01.2012 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 01.02.2012 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 31.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 31.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 25.05.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 25.05.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 28.05.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 27.05.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 13 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US5419760 (NARCISO JR HUGH L [CA]) [A] 1-8 * column 5, line 20 - line 67 *; | [X]EP0747069 (COOK INC [US]) [X] 1-8 * column 17, line 52 - column 18, line 1; figures 1-10 *; | [A]EP0875218 (ADVANCED CARDIOVASCULAR SYSTEM [US]) [A] 1-8 * column 3, line 12 - line 42 * * column 6, line 4 - line 20 * * column 12, line 35 - line 38 *; | [X]US5837313 (DING NI [US], et al) [X] 1-8 * column 6, line 52 - column 8, line 59; figure 1 *; | [A] - FEHSENFELD P ET AL, "Production of radioactive stents", NACHRICHTEN FORSCHUNGSZENTRUM KARLSRUHE FORSCHUNGSZENTRUM KARLSRUHE GERMANY, (2000), vol. 32, no. 1-2, ISSN 0948-0919, pages 81 - 86, XP002417713 [A] 1-8 * page 37 - page 38; table 1 * | par le demandeur | US5419760 | US5459326 | US5814194 | EP0875218 | WO02083039 | - GERMANY, (2000), vol. 32, no. 1-2, pages 81 - 86 |