EP2329791 - Dispositif d'application [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 03.12.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 01.02.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 02.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 03.12.2021 | Demande réputée retirée | publié le 05.01.2022 [2022/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ivoclar Vivadent AG Bendererstrasse 2 9494 Schaan / LI | [2011/23] | Inventeur(s) | 01 /
Müller, Frank Gatterweg 46 6800 Feldkirch / AT | 02 /
Gatehr, Klaus Eichengasse 12 6824 Schlins / AT | 03 /
Holaschke, Sebastian Angelika-Kaufmann Strasse 6900 Bregenz / AT | 04 /
Suffel, Ralf Austrasse 3 9469 Haag / CH | [2011/23] | Mandataire(s) | Splanemann Patentanwälte Partnerschaft Rumfordstrasse 7 80469 München / DE | [N/P] |
Précédent [2011/23] | Splanemann Patentanwälte Rechtsanwalt Partnerschaft Rumfordstrasse 7 80469 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10159504.9 | 09.04.2010 | [2011/23] | Numéro de priorité, date | EP20090178109 | 04.12.2009 Format original publié: EP 09178109 | [2011/23] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2329791 | Date: | 08.06.2011 | Langue: | DE | [2011/23] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2329791 | Date: | 25.05.2016 | Langue: | DE | [2016/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.04.2016 | Classification | IPC: | A61C5/06 | [2011/23] | CPC: |
A61C5/62 (EP,US);
A61M5/31511 (US);
A61M2005/3103 (US);
A61M2005/3123 (US);
A61M5/31513 (US);
A61M5/31515 (US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/23] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Applikationsvorrichtung | [2011/23] | Anglais: | Application device | [2011/23] | Français: | Dispositif d'application | [2011/23] | Procédure dexamen | 09.04.2010 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 25.11.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 25.11.2016 | Requête en examen déposée [2017/01] | 05.02.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 04.08.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 31.03.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.08.2021 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2022/01] | 31.08.2021 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2022/01] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 05.02.2020 | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.03.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.04.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 30.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 04.04.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 16.04.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 15.04.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 15.04.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 19.04.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 12 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [AD]DE4332308 (HERAEUS KULZER GMBH [DE]) [AD] 1-12 * column 5, line 51 - column 6, line 17 ** figures 1-3 *; | [X]US5411488 (PAGAY SHRIKANT N [US], et al) [X] 1-12 * column 1, lines 24-25 * * column 3, lines 10-19 * * column 5, line 16 - column 7, line 47 * * figures 1-9 *; | [XI]US2003035744 (HORITA TAIJI [JP], et al) [X] 1,3,10,11 * paragraphs [0007] - [0010] - [0 28] , [0 45] , [0 53] , [0 58] - [0068] * * figures 1, 2, 4, 5A-5D * [I] 2,4,6,8,9; | [XI]US2005182371 (WAGNER GARY S [US], et al) [X] 1,3,6,7,10,11 * paragraph [0034] * * figures 4A, 4B * [I] 4,5,8,9,12; | [X]JP2006158983 (NIPRO CORP, et al) [X] 1 * abstract * | par le demandeur | DE4332308 |