EP2251612 - Radiateur électrique à fluide caloporteur formé d'éléments modulaires moulés [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 22.08.2014 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.08.2014 | Demande réputée retirée | publié le 24.09.2014 [2014/39] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Atlantic Industrie Rue Monge 85000 La Roche sur Yon / FR | [2010/46] | Inventeur(s) | 01 /
Brot, Roland 38 rue des Tanneurs 85000 Mouilleron Le Captif / FR | 02 /
Williamson, Benoît 2 rue du Morvan 44230 Saint Sebastien sur Loire / FR | [2010/46] | Mandataire(s) | Le Cloirec, Claudine, et al Ipsilon 3, rue Edouard Nignon 44300 Nantes / FR | [N/P] |
Précédent [2012/46] | Le Cloirec, Claudine, et al Brema-Loyer 3 rue Edouard Nignon 44300 Nantes / FR | ||
Précédent [2010/46] | Le Cloirec, Claudine BREMA-LOYER 9, Rue Edmé Mariotte B.P. 70620 44306 Nantes Cedex 3 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 10161333.9 | 28.04.2010 | [2010/46] | Numéro de priorité, date | FR20090002132 | 04.05.2009 Format original publié: FR 0902132 | [2010/46] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2251612 | Date: | 17.11.2010 | Langue: | FR | [2010/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.09.2010 | Classification | IPC: | F24D13/04, F24H3/00, F28D1/02, F28F9/26, F28F21/08 | [2010/46] | CPC: |
F24H3/004 (EP);
F28D1/0226 (EP);
F28F21/084 (EP);
F28F21/088 (EP);
F28F9/266 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2010/46] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Elektrisches Heizgerät mit Wärmeübertragungsflüssigkeit, das aus gegossenen Modulelementen besteht | [2010/46] | Anglais: | Electric radiator with heat-transfer fluid made up of moulded modular elements | [2010/46] | Français: | Radiateur électrique à fluide caloporteur formé d'éléments modulaires moulés | [2010/46] | Procédure dexamen | 08.12.2010 | Requête en examen déposée [2011/03] | 20.11.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.04.2014 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2014/39] | 08.05.2014 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2014/39] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 20.11.2013 | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.04.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.2014 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]FR2351361 (BRAPAL SA [LI]) [A] 1-3,5-7 * pages 8-14; figures 1-11 *; | [A]WO0070286 (STEFANINI DANIEL [GB], et al) [A] 1-7 * page 12, paragraph 3 - page 14, paragraph 2; figures 11-15 *; | [A]FR2098897 (THOMSON CSF) [A] 1 * pages 1-2; figure 1 *; | [A]EP1884721 (DL RADIATORS SPA [IT]) [A] 1 * figure 1 *; | [A]EP1655546 (BORELLI LUIGI [IT]) [A] 1-3,5-7 * paragraphs [0001] - [0004] - [0026] - [0032]; figures 1-4 *; | [A]EP0921368 (AVILION LIMITED [GB]) [A] 1 * abstract *; | [A]DE2308480 (VIESSMANN HANS) [A] 1 * pages 6-10; figures 1-7 * | par le demandeur | FR20070009080 |