EP2226725 - Processeur programmable et procédé avec opérations vastes [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 30.09.2011 Base de données mise à jour au 10.08.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.09.2011 | Demande réputée retirée | publié le 02.11.2011 [2011/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MicroUnity Systems Engineering, Inc. 376 Martin Avenue Santa Clara, CA 95050 / US | [2010/36] | Inventeur(s) | 01 /
Hansen, Craig c/o MicroUnity, Inc 376 Martin Avenue Santa Clara, CA 95050 / US | 02 /
Massalin, Alexia 6631 Buddingwell Place San Jose, CA 95120 / US | 03 /
Moussouris, John P.O. Box 719 Palo Alto, CA 94303 / US | [2010/51] |
Précédent [2010/36] | 01 /
Hansen, Craig 650 Yerba Santa Avenue Los Altos, CA 94022 / US | ||
02 /
Massalin, Alexia 6631 Buddingwell Place San Jose, CA 95120 / US | |||
03 /
Moussouris, John P.O. Box 719 Palo Alto, CA 94303 / US | Mandataire(s) | Clark, Jane Anne, et al Mathys & Squire The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG / GB | [N/P] |
Précédent [2010/36] | Clark, Jane Anne, et al Mathys & Squire LLP 120 Holborn London EC1N 2SQ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 10167233.5 | 12.07.2004 | [2010/36] | Numéro de priorité, date | US20030616303 | 10.07.2003 Format original publié: US 616303 | [2010/36] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2226725 | Date: | 08.09.2010 | Langue: | EN | [2010/36] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2226725 | Date: | 03.11.2010 | [2010/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.10.2010 | Classification | IPC: | G06F12/00, G06F11/10 | [2010/42] | CPC: |
G06F9/3001 (EP,US);
G06F12/02 (EP,US);
G06F30/39 (EP,US);
G06F30/392 (EP,US);
G06F30/398 (EP,US);
G06F9/30 (US);
G06F9/30007 (EP,US);
G06F9/30014 (EP,US);
G06F9/30018 (EP,US);
G06F9/30029 (EP,US);
G06F9/30032 (EP,US);
G06F9/30036 (EP,US);
G06F9/30038 (EP);
G06F9/3004 (EP,US);
G06F9/30043 (EP,US);
G06F9/30054 (EP,US);
G06F9/30098 (US);
G06F9/30101 (EP,US);
G06F9/30109 (EP,US);
G06F9/30112 (EP,US);
G06F9/30145 (EP,US);
G06F9/30149 (US);
G06F9/3016 (EP,US);
G06F9/30167 (EP,US);
G06F9/323 (EP);
G06F9/35 (EP,US);
G06F9/383 (EP,US);
G06F9/3851 (EP,US);
G06F9/3861 (EP,US);
G06F9/3885 (EP,US);
G06F9/4484 (EP,US);
G06F9/45533 (EP,US);
H03M13/158 (EP,US);
H03M13/4169 (EP,US);
G03F1/36 (US);
G06F2119/18 (EP,US);
|
Précédent IPC [2010/36] | G06F12/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/36] | Titre | Allemand: | Programmierbarer Prozessor und Verfahren mit breitem Betrieb | [2010/36] | Anglais: | Programmable processor and method with wide operations | [2010/36] | Français: | Processeur programmable et procédé avec opérations vastes | [2010/36] | Procédure dexamen | 03.05.2011 | Requête en examen déposée [2011/24] | 04.05.2011 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2011/44] | 17.06.2011 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2011/44] | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP04756853.0 / EP1652090 | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise (EP20040756853) est 26.11.2009 | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.06.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.06.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.06.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 24.06.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 24.06.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 25.07.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [AD]US5170399 (CAMERON KELLY [US], et al); | [Y]WO0023875 (MICROUNITY SYSTEMS ENG [US], et al); | par le demandeur | US5742840 | US5794060 | US5794061 | US5809321 | US5812439 | US5822603 | US5953241 | US6006318 | US6295599 | US20010922319 |