EP2233531 - Composition durcissable [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Brevet maintenu dans une forme modifiée Statut actualisé le 26.10.2018 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.10.2018 | Maintien du brevet (publication B2) | publié le 28.11.2018 [2018/48] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés KANEKA CORPORATION 2-3-18, Nakanoshima Kita-ku Osaka / JP | [2014/19] |
Précédent [2013/31] | Pour tous les Etats désignés KANEKA CORPORATION 2-3-18, Nakanoshima, Kita-ku Osaka / JP | ||
Précédent [2013/21] | Pour tous les Etats désignés Kaneka Corporation 2-3-18, Nakanoshima, Kita-ku Osaka 530-8288 / JP | ||
Précédent [2010/39] | Pour tous les Etats désignés Kaneka Corporation 2-4, Nakanoshima 3-chome Kita-ku Osaka-shi, Osaka 530-8288 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Okamoto, Toshihiko c/o KANEKA CORPORATION 1-8 Miyamae-cho, Takasago-cho Takasago-shi Hyogo 676-0027 / JP | 02 /
Wakabayashi, Katsuyu c/o KANEKA CORPORATION 1-8 Miyamae-cho, Takasago-cho Takasago-shi Hyogo 676-0027 / JP | 03 /
Ito, Hiroshi c/o KANEKA CORPORATION 1-8 Miyamae-cho, Takasago-cho Takasago-shi Hyogo 676-0027 / JP | 04 /
Ando, Hiroshi c/o KANEKA CORPORATION 1-8 Miyamae-cho, Takasago-cho Takasago-shi Hyogo 676-0027 / JP | [2014/19] |
Précédent [2010/39] | 01 /
Okamoto, Toshihiko c/o KANEKA CORPORATION 1-8 Miyamae-cho, Takasago-cho Takasago-shi Hyogo 676-0027 / JP | ||
02 /
Wakabayashi, Katsuyu c/o KANEKA CORPORATION 1-8 Miyamae-cho, Takasago-cho Takasago-shi Hyogo 676-0027 / JP | |||
03 /
Ito, Hiroshi c/o KANEKA CORPORATION 1-8 Miyamae-cho, Takasago-cho Takasago-shi Hyogo 676-0027 / JP | |||
04 /
Ando, Hiroshi c/o KANEKA CORPORATION 1-8 Miyamae-cho, Takasago-cho Takasago-shi Hyogo 676-0027 / JP | Mandataire(s) | Hart-Davis, Jason, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | [2018/48] |
Précédent [2010/39] | Hart-Davis, Jason, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 10169285.3 | 22.10.2003 | [2010/39] | Numéro de priorité, date | JP20020319335 | 01.11.2002 Format original publié: JP 2002319335 | JP20020364490 | 16.12.2002 Format original publié: JP 2002364490 | [2010/39] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2233531 | Date: | 29.09.2010 | Langue: | EN | [2010/39] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2233531 | Date: | 07.05.2014 | Langue: | EN | [2014/19] | Type: | B2 Nouveau fascicule de brevet européen | N°: | EP2233531 | Date: | 28.11.2018 | Langue: | EN | [2018/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.08.2010 | Classification | IPC: | C08L101/10, C09J201/10, C09K3/10, C08G65/336 | [2018/12] | CPC: |
C08L101/10 (EP,US);
C08G65/336 (US);
C09K3/1018 (EP,US)
|
Précédent IPC [2010/39] | C08L101/10, C09J201/10, C09K3/10 | Etats contractants désignés | BE, DE, FR, GB, NL [2018/48] |
Précédent [2010/39] | BE, DE, FR, GB, NL | Titre | Allemand: | Härtbare Zusammensetzung | [2010/39] | Anglais: | Curable composition | [2010/39] | Français: | Composition durcissable | [2010/39] | Procédure d'examen | 12.07.2010 | Requête en examen déposée [2010/39] | 23.03.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.04.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.09.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.10.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.01.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 31.01.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.06.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.06.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.10.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.02.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.04.2013 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 19.12.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 31.03.2014 | Taxe de délivrance payée | 31.03.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | 31.03.2014 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP03758787.0 / EP1566412 | EP07111208.0 / EP1832627 | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise (EP20030758787) est 27.02.2006 | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
22.01.2015
27.01.2015
ADMISSIBLE Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 München / DE Mandataire de l'opposant Mieskes, Klaus Theoderich, et al, et al Wacker Chemie AG Gisela-Stein-Straße 1 81671 München / DE | 02
05.02.2015
11.02.2015
ADMISSIBLE Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [2016/19] | |||
Opposant(s) | 01
22.01.2015
27.01.2015
ADMISSIBLE Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 München / DE Mandataire de l'opposant Mieskes, Klaus Theoderich, et al, et al Wacker Chemie AG Intellectual Property Hanns-Seidel-Platz 4 81737 München / DE | ||
02
05.02.2015
11.02.2015
ADMISSIBLE Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf / DE | |||
Précédent [2015/12] | |||
Opposant(s) | 01
22.01.2015
27.01.2015
ADMISSIBLE Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 München / DE Mandataire de l'opposant Mieskes, Klaus Theoderich, et al, et al Wacker Chemie AG Intellectual Property Hanns-Seidel-Platz 4 81737 München / DE | ||
02
05.02.2015
11.02.2015
ADMISSIBLE Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf / DE Mandataire de l'opposant Peters, Frank M., et al, et al Henkel AG & Co. KGaA CLI Patents 40191 Düsseldorf / DE | |||
Précédent [2015/10] | |||
Opposant(s) | 01
22.01.2015
27.01.2015
ADMISSIBLE Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 München / DE Mandataire de l'opposant Mieskes, Klaus Theoderich, et al, et al Wacker Chemie AG Intellectual Property Hanns-Seidel-Platz 4 81737 München / DE | 16.03.2015 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 21.09.2015 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 06.06.2016 | Envoi d'une notification de la division d'opposition (délai: M04) | 13.10.2016 | Réponse à une notification de la division d'opposition | 18.01.2018 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 07.02.2018 | 07.02.2018 | Date des procédures orales | 23.04.2018 | Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition | 03.05.2018 | Effet juridique de la décision intermédiaire pendant l'opposition | 07.09.2018 | Envoi de la notification relative au maintien du brevet dans sa forme modifiée | 22.10.2018 | Taxe d'impression d'un nouveau fascicule payée | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.07.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.07.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.07.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.07.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 12.07.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 29.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 28.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 21.09.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 23.09.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | BE | 07.05.2014 | NL | 07.05.2014 | FR | 31.10.2014 | [2015/38] |
Précédent [2015/12] | BE | 07.05.2014 | |
NL | 07.05.2014 | ||
Précédent [2015/08] | BE | 07.05.2014 | Citations: | Recherche | [X]US3857825 (STRECK R, et al) [X] 1-14* examples 1-17; claims 1-19 *; | [X]US5399607 (NANBU TOSHIRO [JP], et al) [X] 1-14 * examples 1-8; claims 1-16 *; | [X]US5639825 (NANBU TOSHIRO [JP], et al) [X] 1-14 * examples 1-3; claims 1-15 *; | [X]US6204350 (LIU JUNKANG JACOB [US], et al) [X] 1-14 * examples 1-93; claims 1-51 *; | [X]US6271309 (ROBERTS GARY P [US], et al) [X] 1-14 * examples 1-12; claims 1-48 *; | [X]US6287701 (OOCHI IKUROU [JP], et al) [X] 1-14 * examples 1-11; claims 1-17 * | par le demandeur | JPS4536319B | JPS4612154B | US3278457 | US3278458 | US3278459 | US3427256 | US3427334 | US3427335 | JPS4627250B | US3632557 | JPS50156599 | JPS546096 | JPS5513767 | JPS5513468 | US4345053 | JPS57164123 | US4366307 | JPS5915336 | JPS5978223 | JPS59122541 | JPS59168014 | JPS60228516 | JPS60228517 | JPS61167631 | JPS61215623 | JPS61215622 | JPS61218632 | JPS63112642 | JPS63254149 | JPS6422904 | JPH01168764 | JPH01197509 | US4960844 | JPH032450 | JPH0314068 | JPH0347825 | JPH0372527 | JPH03160053 | JPH0455444 | JPH0469659 | JPH04283259 | JPH0570531 | JPH05117521 | JPH05287187 | JPH06172631 | JPH06211922 | JPH06279693 | JPH0753882 | JPH07108928 | JPH07258534 | JPH08231707 | JP2539445B | JPH09194731 | JPH09272714 | JPH10245482 | JPH10245484 | JPH10251552 | JPH10273512 | WO9847939 | JPH10324793 | JPH10330630 | JPH1112473 | JPH1112480 | JPH1121463 | JPH1129713 | JPH1135923 | JPH1149969 | JPH1149970 | JPH1160722 | JP2873395B | JPH11116831 | JPH11116763 | JPH11124509 | JPH11209639 | JPH11241029 | JPH11310772 | JP2000034391 | JP2000109676 | JP2000109677 | JP2000109678 | JP2000129126 | JP2000129145 | JP2000129146 | JP2000129147 | JP2000136312 | JP2000136313 | JP2000186176 | JP2000239338 | JP2000327771 | JP2001055503 | JP2001072854 | JP2001072855 | JP2001207157 | - J. P. KENNEDY ET AL., J. POLYMER SCI., POLYMER CHEM. ED., (1997), vol. 15, page 2843 | - MATYJASZEWSKI ET AL., JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, (1995), vol. 117, page 5.614 | Opposition | EP0520426 | JPH1072540 | JPH10251552 | JPH10330630 | JPH1112480 | JPH1129713 | JPH1149969 | EP0918062 | JP2000109676 | JP2000109677 | JP2000109678 | JP2000136312 | JP2000136313 | JP2000239338 | WO0112693 | JP2001072855 | - MORSE P.M. ET AL, ADHESIVES AND SEALANTS, SPECIALTY CHEMICALS SRI INTERNATIONAL, (200011), pages 2-5 - 128,140 | - HUTCHINSON A.R. ET AL, "BUILDING JOINT MOVEMENT MONITORING AND DEVELOPMENT OF LABARATORY SIMULATION RIGS", HUTCHINSON A.R. ET AL, WOLF A.T., DURABILITY OF BUILDING SEALANTS. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL RILEM SYMPOSIUM ON DURABILITY OF BUILDING SEALANTS, LONDON, E & FN SPON, (1999), ISBN 0-419-24930-3 | - BURCHARDT B. ET AL, "ELASTIC BONDING - THE BASIC PRINCIPLES OF ADHESIVE TECHNOLOGY AND A GUIDE TO ITS COST-EFFECTIVE USE IN INDUSTRY", HIGH-TECH INDUSTRIAL ADHESIVES - TECHNICAL FUNDAMENTALS AND INDUSTRIAL APPLICATIONS, VERLAG MODERNE INDUSTRIE, (1998), pages 4 - 70 | - TOMANEK ANDREAS, SILICONES & INDUSTRY - A COMPENDIUM FOR PLACTICAL USE, INSTRUCTION AND REFERENCE, MUNICH, DE, WACKER-CHEMIE GMBH, (199107), pages 1,2,4-7 - 116-123, ISBN 3-446-17264-5 | - "SIKAFLEX ELASTOMERIC SEALANTS - JOIN DESIGN & MOVEMENT CALCULATION GUIDE", AUGUST 2004, PAGES 1 TO 4 | - "SEALANTS FOR BUILDING AND CONSTRUCTION - THE FUNDAMENTALS AND THE PROPER WAY OF USING", 25 MARCH 2002, JAPAN SEALANT INDUSTRY ASSOCIATION, TOKYO, JAPAN; PAGES 87,334 |