EP2325609 - Unité de balayage d'un dispositif de mesure de position [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.08.2016 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Dr. Johannes Heidenhain GmbH Dr.-Johannes-Heidenhain-Str. 5 83301 Traunreut / DE | [2011/21] | Inventeur(s) | 01 /
Lipp, Friedrich Oberfeld 24 5121 Ostermiething / AT | 02 /
Schlichtner, Ludwig Franz-Steiner-Strasse 4 5122 Hochburg-Ach / AT | [2015/42] |
Précédent [2011/21] | 01 /
Lipp, Friedrich Oberfeld 24 5121 Ostermiething / AT | ||
02 /
Schlichtner, Ludwig Franz-Steiner-Strasse 4 5122 Hochburg-Ach / AT | Numéro de la demande, date de dépôt | 10170753.7 | 26.07.2010 | [2011/21] | Numéro de priorité, date | DE20091046773 | 17.11.2009 Format original publié: DE102009046773 | [2011/21] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2325609 | Date: | 25.05.2011 | Langue: | DE | [2011/21] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2325609 | Date: | 26.02.2014 | Langue: | DE | [2014/09] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2325609 | Date: | 14.10.2015 | Langue: | DE | [2015/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.01.2014 | Classification | IPC: | G01D5/244 | [2011/21] | CPC: |
G01D5/24442 (EP,KR,US);
G01D5/26 (KR);
G01N21/8851 (KR);
G05D25/02 (KR)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2015/42] |
Précédent [2011/21] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Abtasteinheit einer Positionsmesseinrichtung | [2011/21] | Anglais: | Sampling unit of a positioning device | [2011/21] | Français: | Unité de balayage d'un dispositif de mesure de position | [2011/21] | Procédure d'examen | 30.07.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 26.08.2014 | Requête en examen déposée [2014/40] | 16.07.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.09.2015 | Taxe de délivrance payée | 01.09.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 01.09.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 16.07.2015 | Opposition(s) | 15.07.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/38] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.07.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.07.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.07.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.07.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 26.07.2010 | AL | 14.10.2015 | BG | 14.10.2015 | CY | 14.10.2015 | CZ | 14.10.2015 | DK | 14.10.2015 | EE | 14.10.2015 | FI | 14.10.2015 | HR | 14.10.2015 | LT | 14.10.2015 | LV | 14.10.2015 | MC | 14.10.2015 | MK | 14.10.2015 | MT | 14.10.2015 | NL | 14.10.2015 | PL | 14.10.2015 | RO | 14.10.2015 | SE | 14.10.2015 | SI | 14.10.2015 | SK | 14.10.2015 | SM | 14.10.2015 | TR | 14.10.2015 | NO | 14.01.2016 | GR | 15.01.2016 | IS | 14.02.2016 | PT | 15.02.2016 | [2018/46] |
Précédent [2018/38] | HU | 26.07.2010 | |
BG | 14.10.2015 | ||
CY | 14.10.2015 | ||
CZ | 14.10.2015 | ||
DK | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
MK | 14.10.2015 | ||
MT | 14.10.2015 | ||
NL | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SI | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
TR | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Précédent [2018/33] | HU | 26.07.2010 | |
CY | 14.10.2015 | ||
CZ | 14.10.2015 | ||
DK | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
MK | 14.10.2015 | ||
MT | 14.10.2015 | ||
NL | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SI | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
TR | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Précédent [2018/29] | HU | 26.07.2010 | |
CY | 14.10.2015 | ||
CZ | 14.10.2015 | ||
DK | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
MK | 14.10.2015 | ||
NL | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SI | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
TR | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Précédent [2018/28] | HU | 26.07.2010 | |
CY | 14.10.2015 | ||
CZ | 14.10.2015 | ||
DK | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
MK | 14.10.2015 | ||
NL | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SI | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Précédent [2017/22] | CZ | 14.10.2015 | |
DK | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
NL | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SI | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Précédent [2016/49] | CZ | 14.10.2015 | |
DK | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
NL | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SI | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Précédent [2016/39] | CZ | 14.10.2015 | |
DK | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
NL | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Précédent [2016/38] | CZ | 14.10.2015 | |
EE | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
NL | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Précédent [2016/36] | CZ | 14.10.2015 | |
EE | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
NL | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Précédent [2016/34] | CZ | 14.10.2015 | |
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
NL | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Précédent [2016/25] | FI | 14.10.2015 | |
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
NL | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Précédent [2016/24] | FI | 14.10.2015 | |
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
NL | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Précédent [2016/23] | HR | 14.10.2015 | |
LT | 14.10.2015 | ||
NL | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
Précédent [2016/22] | LT | 14.10.2015 | |
NL | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
Précédent [2016/21] | LT | 14.10.2015 | |
NO | 14.01.2016 | ||
Précédent [2016/20] | LT | 14.10.2015 | Citations: | Recherche | [XDY]EP0514081 (RENISHAW TRANSDUCER SYST [GB]) [XD] 1-3,8 * page 1, line 27 - page 5, line 23 * [Y] 4-7; | [Y]SU930608 (SAMOVAROV NIKOLAJ A) [Y] 4-7 * the whole document *; | SU930608K [ ] [ ] * the whole document *; | [Y]DE4413697 (PFISTERER ELEKTROTECH KARL [DE]) [Y] 5,6 * columns 1-4 *; | [A]DE29712803U (GOETZ KARINA [DE]) [A] 1-8 * the whole document * | par le demandeur | EP0514081 | DE10157112 | DE4428673 |