09.06.2023 |
Changement - Extinction dans un Etat contractant |
publié le 12.07.2023 [2023/28] |
13.10.2017 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.11.2017 [2017/46] |
01.09.2017 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 04.10.2017 [2017/40] |
25.08.2017 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 27.09.2017 [2017/39] |
11.08.2017 |
Changement - Extinction dans un Etat contractant |
publié le 13.09.2017 [2017/37] |
24.02.2017 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 29.03.2017 [2017/13] |
16.12.2016 |
Changement - Extinction dans un Etat contractant |
publié le 18.01.2017 [2017/03] |
14.10.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 16.11.2016 [2016/46] |
07.10.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 09.11.2016 [2016/45] |
26.08.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 28.09.2016 [2016/39] |
05.08.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 07.09.2016 [2016/36] |
22.07.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 24.08.2016 [2016/34] |
15.07.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 17.08.2016 [2016/33] |
15.07.2016 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 17.08.2016 [2016/33] |
17.06.2016 |
Changement - mandataire |
|
20.05.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 22.06.2016 [2016/25] |
13.05.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.06.2016 [2016/24] |
06.05.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 08.06.2016 [2016/23] |
29.04.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 01.06.2016 [2016/22] |
04.03.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 06.04.2016 [2016/14] |
12.02.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 16.03.2016 [2016/11] |
29.01.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 02.03.2016 [2016/09] |
06.11.2015 |
Correction du fascicule de brevet |
publié le 09.12.2015 [2015/50] |
16.10.2015 |
Changement - titre allemand |
publié le 18.11.2015 [2015/47] |
07.08.2015 |
Délivrance (prévue) |
publié le 09.09.2015 [2015/37] |
03.08.2015 |
Nouvelle entrée: Réception de la traduction de la/des revendication(s) |
|
31.07.2015 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
31.07.2015 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
17.03.2015 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
13.02.2015 |
Changement - classification |
publié le 18.03.2015 [2015/12] |
10.01.2015 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
18.07.2014 |
Changement - mandataire |
publié le 20.08.2014 [2014/34] |
31.01.2014 |
Changement - mandataire |
publié le 05.03.2014 [2014/10] |
09.01.2014 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
09.01.2013 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
03.01.2012 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
04.02.2011 |
Modification par le demandeur |
|
04.01.2011 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
19.11.2010 |
Changement - inventeur |
publié le 22.12.2010 [2010/51] |
17.09.2010 |
Changement - titre allemand |
publié le 20.10.2010 [2010/42] |
17.09.2010 |
Changement - titre allemand |
publié le 20.10.2010 [2010/42] |
17.09.2010 |
Changement - titre anglais |
publié le 20.10.2010 [2010/42] |
17.09.2010 |
Changement - titre français |
publié le 20.10.2010 [2010/42] |
10.09.2010 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 13.10.2010 [2010/41] |
10.09.2010 |
Requête en examen présentée |
publié le 13.10.2010 [2010/41] |
03.08.2010 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|