EP2239669 - Système de gestion d'informations relatives à la formulation pharmaceutique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2010/41] | Pharmaceutical compounding information management system | ||
[2010/42] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.07.2016 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.06.2023 | Changement - Extinction dans un Etat contractant | publié le 12.07.2023 [2023/28] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés B. Braun Medical, Inc. 824 Twelfth Avenue Bethlehem PA 18018-0027 / US | [2010/41] | Inventeur(s) | 01 /
DiGianfilippo, Aleandro 29192 North 78th Street Scottsdale, AZ 85262 / US | 02 /
Pierce, Richard F. 19730 North 52 ND Avenue Glendale, AZ 85308 / US | [2015/37] |
Précédent [2010/51] | 01 /
DiGianfilippo, Aleandro 29192 North 78th Street Scottsdale, AZ 85262 / US | ||
02 /
Pierce, Richard F. 19730 North 52 ND Avenue Glendale, AZ 85308 / US | |||
Précédent [2010/41] | 01 /
DiGianfilippo, Aleandro 19192 North 78th Street Scottsdale, AZ 85262 / US | ||
02 /
Pierce, Richard F. 19730 North 52 ND Avenue Glendale, AZ 85308 / US | Mandataire(s) | Winter, Brandl - Partnerschaft mbB Alois-Steinecker-Straße 22 85354 Freising / DE | [N/P] |
Précédent [2014/34] | Winter, Brandl, Fürniss, Hübner, Röss, Kaiser, Polte - Partnerschaft mbB Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Bavariaring 10 80336 München / DE | ||
Précédent [2014/10] | Kühn, Alexander Winter, Brandl, Fürniss, Hübner, Röss, Kaiser, Polte Partnerschaft Bavariaring 10 80336 München / DE | ||
Précédent [2010/41] | Schwabe - Sandmair - Marx Patentanwälte Stuntzstraße 16 81677 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10171001.0 | 31.12.2002 | [2010/41] | Numéro de priorité, date | US20010344869P | 31.12.2001 Format original publié: US 344869 P | [2010/41] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2239669 | Date: | 13.10.2010 | Langue: | EN | [2010/41] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2239669 | Date: | 09.09.2015 | Langue: | EN | [2015/37] | Type: | B8 Page de titre du fascicule corrigée | N°: | EP2239669 | Date: | 09.12.2015 | [2015/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.09.2010 | Classification | IPC: | G06F17/30 | [2010/41] | CPC: |
G06Q10/10 (EP,US);
G16H20/10 (EP,US);
G16H40/63 (EP,US);
G16H15/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR [2015/37] |
Précédent [2010/41] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Verwaltungssystem für pharmazeutische Zusammensetzungsinformationen | [2015/47] | Anglais: | Pharmaceutical compounding information management system | [2010/42] | Français: | Système de gestion d'informations relatives à la formulation pharmaceutique | [2010/42] |
Précédent [2010/41] | Système de gestion d'informations relatives à la formulation pharmaceutique | ||
Précédent [2010/41] | Verwaltungssystem für pharmazeutische zusammensetzungsinformationen | ||
Précédent [2010/41] | Pharmaceutical compounding information management system | Procédure d'examen | 28.07.2010 | Requête en examen déposée [2010/41] | 24.01.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 16.03.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.07.2015 | Taxe de délivrance payée | 24.07.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 24.07.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP02796129.1 / EP1461729 | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise (EP20020796129) est 21.08.2009 | Opposition(s) | 10.06.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.07.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.07.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.07.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.07.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.07.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 28.07.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 27.12.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 27.12.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 26.12.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 27.12.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 29.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 13 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 09.09.2015 | BE | 09.09.2015 | BG | 09.09.2015 | CY | 09.09.2015 | CZ | 09.09.2015 | DK | 09.09.2015 | EE | 09.09.2015 | FI | 09.09.2015 | MC | 09.09.2015 | NL | 09.09.2015 | SE | 09.09.2015 | SI | 09.09.2015 | SK | 09.09.2015 | TR | 09.09.2015 | GR | 10.12.2015 | CH | 31.12.2015 | IE | 31.12.2015 | LI | 31.12.2015 | LU | 31.12.2015 | PT | 11.01.2016 | [2023/28] |
Précédent [2017/39] | AT | 09.09.2015 | |
BE | 09.09.2015 | ||
BG | 09.09.2015 | ||
CY | 09.09.2015 | ||
CZ | 09.09.2015 | ||
DK | 09.09.2015 | ||
EE | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
MC | 09.09.2015 | ||
NL | 09.09.2015 | ||
SE | 09.09.2015 | ||
SI | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
TR | 09.09.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
CH | 31.12.2015 | ||
IE | 31.12.2015 | ||
LI | 31.12.2015 | ||
LU | 31.12.2015 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
Précédent [2017/37] | AT | 09.09.2015 | |
BE | 09.09.2015 | ||
BG | 09.09.2015 | ||
CY | 09.09.2015 | ||
CZ | 09.09.2015 | ||
DK | 09.09.2015 | ||
EE | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
MC | 09.09.2015 | ||
NL | 09.09.2015 | ||
SE | 09.09.2015 | ||
SI | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
CH | 31.12.2015 | ||
IE | 31.12.2015 | ||
LI | 31.12.2015 | ||
LU | 31.12.2015 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
Précédent [2017/13] | AT | 09.09.2015 | |
BE | 09.09.2015 | ||
CZ | 09.09.2015 | ||
DK | 09.09.2015 | ||
EE | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
MC | 09.09.2015 | ||
NL | 09.09.2015 | ||
SE | 09.09.2015 | ||
SI | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
CH | 31.12.2015 | ||
IE | 31.12.2015 | ||
IT | 31.12.2015 | ||
LI | 31.12.2015 | ||
LU | 31.12.2015 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
Précédent [2017/03] | AT | 09.09.2015 | |
BE | 09.09.2015 | ||
CZ | 09.09.2015 | ||
DK | 09.09.2015 | ||
EE | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
MC | 09.09.2015 | ||
NL | 09.09.2015 | ||
SE | 09.09.2015 | ||
SI | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
CH | 31.12.2015 | ||
IE | 31.12.2015 | ||
LI | 31.12.2015 | ||
LU | 31.12.2015 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
Précédent [2016/46] | AT | 09.09.2015 | |
CZ | 09.09.2015 | ||
DK | 09.09.2015 | ||
EE | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
MC | 09.09.2015 | ||
NL | 09.09.2015 | ||
SE | 09.09.2015 | ||
SI | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
CH | 31.12.2015 | ||
IE | 31.12.2015 | ||
LI | 31.12.2015 | ||
LU | 31.12.2015 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
Précédent [2016/45] | AT | 09.09.2015 | |
CZ | 09.09.2015 | ||
DK | 09.09.2015 | ||
EE | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
MC | 09.09.2015 | ||
NL | 09.09.2015 | ||
SE | 09.09.2015 | ||
SI | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
IE | 31.12.2015 | ||
LU | 31.12.2015 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
Précédent [2016/39] | AT | 09.09.2015 | |
CZ | 09.09.2015 | ||
DK | 09.09.2015 | ||
EE | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
MC | 09.09.2015 | ||
NL | 09.09.2015 | ||
SE | 09.09.2015 | ||
SI | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
LU | 31.12.2015 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
Précédent [2016/36] | AT | 09.09.2015 | |
CZ | 09.09.2015 | ||
EE | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
MC | 09.09.2015 | ||
NL | 09.09.2015 | ||
SE | 09.09.2015 | ||
SI | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
LU | 31.12.2015 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
Précédent [2016/34] | AT | 09.09.2015 | |
CZ | 09.09.2015 | ||
EE | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
MC | 09.09.2015 | ||
NL | 09.09.2015 | ||
SE | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
LU | 31.12.2015 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
Précédent [2016/33] | AT | 09.09.2015 | |
CZ | 09.09.2015 | ||
EE | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
MC | 09.09.2015 | ||
NL | 09.09.2015 | ||
SE | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
Précédent [2016/24] | AT | 09.09.2015 | |
CZ | 09.09.2015 | ||
EE | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
NL | 09.09.2015 | ||
SE | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
Précédent [2016/23] | CZ | 09.09.2015 | |
EE | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
NL | 09.09.2015 | ||
SE | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
Précédent [2016/22] | CZ | 09.09.2015 | |
EE | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
NL | 09.09.2015 | ||
SE | 09.09.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
Précédent [2016/14] | FI | 09.09.2015 | |
NL | 09.09.2015 | ||
SE | 09.09.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
Précédent [2016/11] | FI | 09.09.2015 | |
SE | 09.09.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
Précédent [2016/09] | FI | 09.09.2015 | |
GR | 10.12.2015 | Citations: | Recherche | [I]GB1273640 (CRYOGENIC TECHNOLOGY INC [US]) [I] 1-4 * the whole document *; | [I]US4333356 (BARTELS HERMANN, et al) [I] 1-4 * abstract * * column 2, line 11 - line 68 *; | [I]JPS5870079 (PILOT PEN CO LTD) [I] 1-4 * abstract * |