EP2422979 - Presse d'impression rotative avec cylindre d'impression centrale [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 18.01.2013 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.01.2013 | Demande réputée retirée | publié le 20.02.2013 [2013/08] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Fischer & Krecke GmbH Hakenort 47 33609 Bielefeld / DE | [2012/09] | Inventeur(s) | 01 /
Whitelaw, Gordon / 10, The Circle Bigola, NSW 2107 / AU | [2012/09] | Mandataire(s) | Ter Meer Steinmeister & Partner Patentanwälte mbB Artur-Ladebeck-Strasse 51 33617 Bielefeld / DE | [N/P] |
Précédent [2012/09] | TER MEER - STEINMEISTER & PARTNER GbR Artur-Ladebeck-Strasse 51 33617 Bielefeld / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10174576.8 | 31.08.2010 | [2012/09] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2422979 | Date: | 29.02.2012 | Langue: | EN | [2012/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.01.2011 | Classification | IPC: | B41F5/18, B41F5/24, B41F13/18, B41F33/00, B41F33/02 | [2012/09] | CPC: |
B41F13/14 (EP);
B41P2200/12 (EP);
B41P2213/90 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/09] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Drehdruckpresse mit zentralem Druckzylinder | [2012/09] | Anglais: | Rotary printing press with central impression cylinder | [2012/09] | Français: | Presse d'impression rotative avec cylindre d'impression centrale | [2012/09] | Procédure dexamen | 30.08.2012 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2013/08] | 08.10.2012 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2013/08] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.08.2012 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE102006060465 (FISCHER & KRECKE GMBH & CO KG [DE]) [A] 1-7 * the whole document *; | [A]DE102008035277 (FISCHER & KRECKE GMBH [DE]) [A] 1-7 * the whole document *; | [A]GB2114937 (PAPER CONVERTING MACHINE CO) [A] 1-7 * the whole document *; | [A]EP2055482 (COMEXI SA [ES]) [A] 1-7 * the whole document * | par le demandeur | WO2008049500 | WO2009112120 | WO2009074295 |